台灣自由車運動協會
- 全國性人民團體名冊 @ 合作及人民團體司
團體名稱台灣自由車運動協會的團體會址是臺北市士林區重慶北路4段95-1號, 成立日期是0981128, 理事長是彭劍勇.
#台灣自由車運動協會的地圖
台灣自由車運動協會地圖 [ 導航 ]
台灣自由車運動協會的地址位於
臺北市士林區重慶北路4段95-1號開啟Google地圖視窗
根據名稱 台灣自由車運動協會 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 台灣自由車運動協會 ...) | 地區區分說明: (霧社大禹嶺)-台14甲 | 道路名稱: | 路況類別: 其他 | 方向: 雙向 | 資料來源: 公路總局二區養護工程處 | 修改時間: 2022-06-25 14:15:00.0 @ 警廣即時路況 |
| OID: 2.16.886.119.101131 | 電話: 02-2813-6564 | 地址: 台北市士林區重慶北路四段95-1號 | DN: o=台灣自由車運動協會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 開始時間: 2017/9/9 | 結束時間: 2017/9/10 | 電話: | 花蓮縣 | 地點: 起點 花蓮縣秀林國中 | 地址: 終點 武嶺停車場 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: (一) 國際組:花蓮縣秀林國中→太魯閣牌樓→天祥→西寶→洛韶→新白楊→碧綠神木→中油關原站→武嶺,約88.83公里。(二) 挑戰組:花蓮縣秀林國中→太魯閣牌樓→天祥→西寶→洛韶→新白楊→碧綠神木→中油... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 統一編號: 25674848 | 機關所在縣市: 臺北市 | 最近異動日期: 0990225 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
| 開始時間: 2017/9/9 | 結束時間: 2017/9/10 | 電話: | 花蓮縣 | 地點: 起點 花蓮秀林國中 | 地址: 終點 武嶺 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: (一) 國際組:花蓮縣秀林國中→太魯閣牌樓→天祥→西寶→洛韶→新白楊→碧綠神木→中油關原站→武嶺,約88.83公里。(二) 挑戰組:花蓮縣秀林國中→太魯閣牌樓→天祥→西寶→洛韶→新白楊→碧綠神木→中油... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 負責人: 彭劍勇 | 設立時間: 0981128 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
地區區分說明: (霧社大禹嶺)-台14甲 | 道路名稱: | 路況類別: 其他 | 方向: 雙向 | 資料來源: 公路總局二區養護工程處 | 修改時間: 2022-06-25 14:15:00.0 @ 警廣即時路況 |
OID: 2.16.886.119.101131 | 電話: 02-2813-6564 | 地址: 台北市士林區重慶北路四段95-1號 | DN: o=台灣自由車運動協會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
開始時間: 2017/9/9 | 結束時間: 2017/9/10 | 電話: | 花蓮縣 | 地點: 起點 花蓮縣秀林國中 | 地址: 終點 武嶺停車場 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: (一) 國際組:花蓮縣秀林國中→太魯閣牌樓→天祥→西寶→洛韶→新白楊→碧綠神木→中油關原站→武嶺,約88.83公里。(二) 挑戰組:花蓮縣秀林國中→太魯閣牌樓→天祥→西寶→洛韶→新白楊→碧綠神木→中油... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
統一編號: 25674848 | 機關所在縣市: 臺北市 | 最近異動日期: 0990225 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
開始時間: 2017/9/9 | 結束時間: 2017/9/10 | 電話: | 花蓮縣 | 地點: 起點 花蓮秀林國中 | 地址: 終點 武嶺 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: (一) 國際組:花蓮縣秀林國中→太魯閣牌樓→天祥→西寶→洛韶→新白楊→碧綠神木→中油關原站→武嶺,約88.83公里。(二) 挑戰組:花蓮縣秀林國中→太魯閣牌樓→天祥→西寶→洛韶→新白楊→碧綠神木→中油... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
負責人: 彭劍勇 | 設立時間: 0981128 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 台灣自由車運動協會 ... ]
根據姓名 彭劍勇 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 彭劍勇 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 33000 | 所代表法人: | 博鈞運動行銷股份有限公司 | 統一編號: 27746306 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 34000 | 所代表法人: | 永不放棄運動科技股份有限公司 | 統一編號: 28506711 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 33000 | 所代表法人: | 博鈞運動行銷股份有限公司 | 統一編號: 27746306 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 34000 | 所代表法人: | 永不放棄運動科技股份有限公司 | 統一編號: 28506711 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 彭劍勇 ... ]
根據地址 臺北市士林區重慶北路4段95-1號 找到的相關資料
姓名 彭劍勇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 彭劍勇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
球探運動彩券行 桃園市桃園區文化里大同路58號(1樓) | 彭劍勇 | 95028555 | 核准設立 - 獨資 |
鬥牛犬運動用品雜貨鋪 新北市永和區民權路53號7樓之7(現場僅供辦公室使用) | 彭劍勇 | 99840651 | 歇業 - 合夥 |
球探運動彩券行 登記地址: 桃園市桃園區文化里大同路58號(1樓) | 負責人: 彭劍勇 | 統編: 95028555 | 核准設立 - 獨資 |
鬥牛犬運動用品雜貨鋪 登記地址: 新北市永和區民權路53號7樓之7(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 彭劍勇 | 統編: 99840651 | 歇業 - 合夥 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
澤茂科技有限公司 臺北市士林區重慶北路4段95號2樓 | 楊爲中 | 52660376 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-18) |
慷德系統工程有限公司 臺北市士林區重慶北路4段95號2樓 | | 89457044 | 廢止 (文號: 2004-7-2 府建商字 第09313407400號) |
洪侑貿易股份有限公司 臺北市士林區重慶北路4段95號 | | 23921078 | 解散 (文號: 2008-12-2 府產業商字 第09792021300號) |
合信食品股份有限公司 臺北市士林區重慶北路4段95號3樓 | | 86863526 | 解散 (文號: 1996-12-16 建一字 第85370286號) |
龍威達興業股份有限公司 臺北市士林區重慶北路4段95號3樓 | | 89463741 | 廢止 (文號: 2005-7-14 府建商字 第09406387400號) |
洪笛國際股份有限公司 臺北市士林區重慶北路4段95號 | | 84907387 | 解散 (097年12月02日 府產業商字 第09792021100號) |
佐華鐵架帆布行 臺北市士林區重慶北路4段95號1樓 | 朱許梅英 | 01817282 | 歇業 - 獨資 |
亞希亞股份有限公司 臺北市士林區重慶北路4段95號3樓 | | 22012310 | 撤銷 |
澤茂科技有限公司 登記地址: 臺北市士林區重慶北路4段95號2樓 | 負責人: 楊爲中 | 統編: 52660376 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-18) |
慷德系統工程有限公司 登記地址: 臺北市士林區重慶北路4段95號2樓 | 統編: 89457044 | 廢止 (文號: 2004-7-2 府建商字 第09313407400號) |
洪侑貿易股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區重慶北路4段95號 | 統編: 23921078 | 解散 (文號: 2008-12-2 府產業商字 第09792021300號) |
合信食品股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區重慶北路4段95號3樓 | 統編: 86863526 | 解散 (文號: 1996-12-16 建一字 第85370286號) |
龍威達興業股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區重慶北路4段95號3樓 | 統編: 89463741 | 廢止 (文號: 2005-7-14 府建商字 第09406387400號) |
洪笛國際股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區重慶北路4段95號 | 統編: 84907387 | 解散 (097年12月02日 府產業商字 第09792021100號) |
佐華鐵架帆布行 登記地址: 臺北市士林區重慶北路4段95號1樓 | 負責人: 朱許梅英 | 統編: 01817282 | 歇業 - 獨資 |
亞希亞股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區重慶北路4段95號3樓 | 統編: 22012310 | 撤銷 |
[ 查詢所有 臺北市士林區重慶北路4段95-1號 ... ]
在『全國性人民團體名冊』資料集內搜尋:
| 團體會址: 新北市新店區安祥路109巷103號1樓 | 成立日期: 0851105 | 理事長: 吳茵如 |
| 團體會址: 桃園市桃園區春日路1434巷69號6樓 | 成立日期: 0980626 | 理事長: 曾婷婷 |
| 團體會址: 臺北市萬華區國興路52號10樓 | 成立日期: 1051218 | 理事長: 朴美真 |
| 團體會址: 臺北市大安區羅斯福2段79號9樓 | 成立日期: 0910914 | 理事長: 龔春生 |
| 團體會址: 臺北市士林區忠義街71巷9號4樓 | 成立日期: 1090524 | 理事長: 林德昭_會長 |
| 團體會址: 臺北市大安區忠孝東路段223巷47號6樓 | 成立日期: 0881009 | 理事長: 陳逸森 |
| 團體會址: 彰化縣埤頭鄉523文化路369號明道大學農業暨生物科技研究中心 | 成立日期: 0990925 | 理事長: 曾國展 |
| 團體會址: 臺北市中正區北平東路28號6樓_該會於107_3_6函報本部異動備查 | 成立日期: 1010630 | 理事長: 邱文聰 |
| 團體會址: 高雄市三民區建德路34號8樓 | 成立日期: 0900801 | 理事長: 許昌隆 |
| 團體會址: 臺中市北區404太原路1段532號5樓之3 | 成立日期: 0940814 | 理事長: 林瑞彬 |
| 團體會址: 臺北市文山區指南路1段43號2樓之1 | 成立日期: 0810530 | 理事長: 陳瓊瑩 |
| 團體會址: 桃園市平鎮區振平街24巷4號 | 成立日期: 1080120 | 理事長: 許綺玲 |
| 團體會址: 臺北市大同區承德路2段46號9樓之2 | 成立日期: 1110919 | 理事長: 史凱文 |
| 團體會址: 臺北市中正區忠孝西路1段7號11樓之3 | 成立日期: 1020608 | 理事長: 賴志仁 |
| 團體會址: 臺北市士林區承德路4段116號6樓之4 | 成立日期: 1061229 | 理事長: 潘東陽 |
團體會址: 新北市新店區安祥路109巷103號1樓 | 成立日期: 0851105 | 理事長: 吳茵如 |
團體會址: 桃園市桃園區春日路1434巷69號6樓 | 成立日期: 0980626 | 理事長: 曾婷婷 |
團體會址: 臺北市萬華區國興路52號10樓 | 成立日期: 1051218 | 理事長: 朴美真 |
團體會址: 臺北市大安區羅斯福2段79號9樓 | 成立日期: 0910914 | 理事長: 龔春生 |
團體會址: 臺北市士林區忠義街71巷9號4樓 | 成立日期: 1090524 | 理事長: 林德昭_會長 |
團體會址: 臺北市大安區忠孝東路段223巷47號6樓 | 成立日期: 0881009 | 理事長: 陳逸森 |
團體會址: 彰化縣埤頭鄉523文化路369號明道大學農業暨生物科技研究中心 | 成立日期: 0990925 | 理事長: 曾國展 |
團體會址: 臺北市中正區北平東路28號6樓_該會於107_3_6函報本部異動備查 | 成立日期: 1010630 | 理事長: 邱文聰 |
團體會址: 高雄市三民區建德路34號8樓 | 成立日期: 0900801 | 理事長: 許昌隆 |
團體會址: 臺中市北區404太原路1段532號5樓之3 | 成立日期: 0940814 | 理事長: 林瑞彬 |
團體會址: 臺北市文山區指南路1段43號2樓之1 | 成立日期: 0810530 | 理事長: 陳瓊瑩 |
團體會址: 桃園市平鎮區振平街24巷4號 | 成立日期: 1080120 | 理事長: 許綺玲 |
團體會址: 臺北市大同區承德路2段46號9樓之2 | 成立日期: 1110919 | 理事長: 史凱文 |
團體會址: 臺北市中正區忠孝西路1段7號11樓之3 | 成立日期: 1020608 | 理事長: 賴志仁 |
團體會址: 臺北市士林區承德路4段116號6樓之4 | 成立日期: 1061229 | 理事長: 潘東陽 |
|