團體名稱台灣全球華人藝術交流協會的團體會址是臺北市內湖區麗山里內湖路1段591巷11弄1號4樓, 成立日期是1011007, 理事長是侯宇彪.
#台灣全球華人藝術交流協會的地圖
台灣全球華人藝術交流協會地圖 [ 導航 ]
台灣全球華人藝術交流協會的地址位於
臺北市內湖區麗山里內湖路1段591巷11弄1號4樓開啟Google地圖視窗
根據名稱 台灣全球華人藝術交流協會 找到的相關資料
根據姓名 侯宇彪 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 侯宇彪 ...) | (中華民國)侯宇彪;(中華民國)桃園十校聯盟管樂團;(法國)Philippe Geiss;(馬來西亞)巴杜卡端國中聖約翰管樂團 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)侯宇彪;(中華民國)桃園十校聯盟管樂團;(法國)Philippe Geiss;(馬來西亞)巴杜卡端國中聖約翰管樂團 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)侯宇彪;(中華民國)桃園十校聯盟管樂團;(法國)Philippe Geiss;(馬來西亞)巴杜卡端國中聖約翰管樂團 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 開始時間: 2023-06-03T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-06-11T23:59:59+08:00 | 電話: 886-3-3322101 | 地點: 詳見官網 | 地址: 桃園市324平鎮區新勢公園 | 參與者: | 收費: | 描述: ■活動相關細節可電洽本府文化局 (03-3322592#8304) 6/3 (六) 19:00 【開幕演出】從經典到流行— 管樂的多重宇宙國防部示範樂隊搭配日本長笛大師工藤重典以及實力派歌... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 音樂學系 | 學校名稱: 東吳大學 | 教師專長: 法國號、管樂合奏 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
| (中華民國)台北青年管樂團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/04 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)台北青年管樂團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)侯宇彪;(中華民國)桃園十校聯盟管樂團;(法國)Philippe Geiss;(馬來西亞)巴杜卡端國中聖約翰管樂團 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)侯宇彪;(中華民國)桃園十校聯盟管樂團;(法國)Philippe Geiss;(馬來西亞)巴杜卡端國中聖約翰管樂團 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)侯宇彪;(中華民國)桃園十校聯盟管樂團;(法國)Philippe Geiss;(馬來西亞)巴杜卡端國中聖約翰管樂團 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
開始時間: 2023-06-03T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-06-11T23:59:59+08:00 | 電話: 886-3-3322101 | 地點: 詳見官網 | 地址: 桃園市324平鎮區新勢公園 | 參與者: | 收費: | 描述: ■活動相關細節可電洽本府文化局 (03-3322592#8304) 6/3 (六) 19:00 【開幕演出】從經典到流行— 管樂的多重宇宙國防部示範樂隊搭配日本長笛大師工藤重典以及實力派歌... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 音樂學系 | 學校名稱: 東吳大學 | 教師專長: 法國號、管樂合奏 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
(中華民國)台北青年管樂團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/04 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)台北青年管樂團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 侯宇彪 ... ]
根據地址 臺北市內湖區麗山里內湖路1段591巷11弄1號4樓 找到的相關資料
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
戰國策國際股份有限公司 臺北市內湖區內湖路1段591巷11弄4號5樓 | 林尚能 | 13117762 | 核准設立 |
三立洋行 臺北市內湖區內湖路1段591巷11弄4號2樓 | 劉貴芳 | 48717931 | 核准設立 - 獨資 |
星曜彩券行 臺北市內湖區內湖路1段591巷11弄2號1樓 | 李錦龍 | 93116961 | 核准設立 - 獨資 |
禾曜運動彩券行 臺北市內湖區內湖路1段591巷11弄2號1樓 | 何垂株 | 93130823 | 核准設立 - 獨資 |
戰國策國際股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段591巷11弄4號5樓 | 負責人: 林尚能 | 統編: 13117762 | 核准設立 |
三立洋行 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段591巷11弄4號2樓 | 負責人: 劉貴芳 | 統編: 48717931 | 核准設立 - 獨資 |
星曜彩券行 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段591巷11弄2號1樓 | 負責人: 李錦龍 | 統編: 93116961 | 核准設立 - 獨資 |
禾曜運動彩券行 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段591巷11弄2號1樓 | 負責人: 何垂株 | 統編: 93130823 | 核准設立 - 獨資 |
在『全國性人民團體名冊』資料集內搜尋:
| 團體會址: 臺中市西區柳川東路2段73號 | 成立日期: 1020330 | 理事長: 李琇菁 |
| 團體會址: 高雄市三民區807同盟二路21號 | 成立日期: 1040614 | 理事長: 李正言 |
| 團體會址: 彰化縣埔心鄉中正路2段80號 | 成立日期: 1081214 | 理事長: 謝文淮 |
| 團體會址: 新北市汐止區建成路37巷2號3樓之5 | 成立日期: 0980607 | 理事長: 李耀淳 |
| 團體會址: 桃園市桃園區國強二街257號1樓 | 成立日期: 1111228 | 理事長: 吳嘉壯 |
| 團體會址: 臺北市大安區忠孝東路3段96號11樓之1 | 成立日期: 1090605 | 理事長: 吳典璋 |
| 團體會址: 桃園市中壢區中央西路1段1號9樓 | 成立日期: 1120108 | 理事長: 蔡瀞葳 |
| 團體會址: 臺北市大同區南京西路288號4樓之10 | 成立日期: 0950929 | 理事長: 賴立彪 |
| 團體會址: 臺南市東區裕誠街88號 | 成立日期: 1060803 | 理事長: 余佳勇 |
| 團體會址: 新北市蘆洲區中山二路172號2樓 | 成立日期: 0910115 | 理事長: 蔡宜峰 |
| 團體會址: 臺北市中山區林森北路627號5樓 | 成立日期: 1051017 | 理事長: 蕭宏緯 |
| 團體會址: 新北市三重區福德南路24巷4號3樓 | 成立日期: 0840326 | 理事長: 劉曉蕙 |
| 團體會址: 新北市板橋區民生路1段33號6樓-1 | 成立日期: 0881201 | 理事長: 莊住維 |
| 團體會址: 臺中市北屯區后庄一街200號5樓 | 成立日期: 1000911 | 理事長: 劉朝宗 |
| 團體會址: 臺中市龍井區遠東街81巷2弄3號 | 成立日期: 0701206 | 理事長: 廖瑞芬 |
團體會址: 臺中市西區柳川東路2段73號 | 成立日期: 1020330 | 理事長: 李琇菁 |
團體會址: 高雄市三民區807同盟二路21號 | 成立日期: 1040614 | 理事長: 李正言 |
團體會址: 彰化縣埔心鄉中正路2段80號 | 成立日期: 1081214 | 理事長: 謝文淮 |
團體會址: 新北市汐止區建成路37巷2號3樓之5 | 成立日期: 0980607 | 理事長: 李耀淳 |
團體會址: 桃園市桃園區國強二街257號1樓 | 成立日期: 1111228 | 理事長: 吳嘉壯 |
團體會址: 臺北市大安區忠孝東路3段96號11樓之1 | 成立日期: 1090605 | 理事長: 吳典璋 |
團體會址: 桃園市中壢區中央西路1段1號9樓 | 成立日期: 1120108 | 理事長: 蔡瀞葳 |
團體會址: 臺北市大同區南京西路288號4樓之10 | 成立日期: 0950929 | 理事長: 賴立彪 |
團體會址: 臺南市東區裕誠街88號 | 成立日期: 1060803 | 理事長: 余佳勇 |
團體會址: 新北市蘆洲區中山二路172號2樓 | 成立日期: 0910115 | 理事長: 蔡宜峰 |
團體會址: 臺北市中山區林森北路627號5樓 | 成立日期: 1051017 | 理事長: 蕭宏緯 |
團體會址: 新北市三重區福德南路24巷4號3樓 | 成立日期: 0840326 | 理事長: 劉曉蕙 |
團體會址: 新北市板橋區民生路1段33號6樓-1 | 成立日期: 0881201 | 理事長: 莊住維 |
團體會址: 臺中市北屯區后庄一街200號5樓 | 成立日期: 1000911 | 理事長: 劉朝宗 |
團體會址: 臺中市龍井區遠東街81巷2弄3號 | 成立日期: 0701206 | 理事長: 廖瑞芬 |
|