中華民國電腦學會
- 全國性人民團體名冊 @ 合作及人民團體司
團體名稱中華民國電腦學會的團體會址是臺北市松山區八德路二段374號5樓之4, 成立日期是0550619, 理事長是潘城武.
#中華民國電腦學會的地圖
中華民國電腦學會地圖 [ 導航 ]
中華民國電腦學會的地址位於
臺北市松山區八德路二段374號5樓之4開啟Google地圖視窗
根據名稱 中華民國電腦學會 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 中華民國電腦學會 ...) | OID: 2.16.886.119.101396 | 電話: 02-27811753 | 地址: 臺北市松山區八德路二段374號5樓之4 | DN: o=中華民國電腦學會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 地址: 臺北市松山區八德路2段374號5樓之4 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: XC04191847 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
| 統一編號: 04191847 | 機關所在縣市: 臺北市 | 最近異動日期: 1130108 | 原因說明文字: 變更負責人(含IDN) @ 非營利事業機關團體資料集 |
| 組織識別碼: XC04191847 | 狀態碼: T | 更新時間: 2021-04-20 16:02:06 @ 公文電子交換系統地址簿 |
| 負責人: 潘城武 | 設立時間: 0550619 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
OID: 2.16.886.119.101396 | 電話: 02-27811753 | 地址: 臺北市松山區八德路二段374號5樓之4 | DN: o=中華民國電腦學會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
地址: 臺北市松山區八德路2段374號5樓之4 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: XC04191847 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
統一編號: 04191847 | 機關所在縣市: 臺北市 | 最近異動日期: 1130108 | 原因說明文字: 變更負責人(含IDN) @ 非營利事業機關團體資料集 |
組織識別碼: XC04191847 | 狀態碼: T | 更新時間: 2021-04-20 16:02:06 @ 公文電子交換系統地址簿 |
負責人: 潘城武 | 設立時間: 0550619 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 中華民國電腦學會 ... ]
根據姓名 潘城武 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 潘城武 ...) | 團體會址: 臺北市中山區忠孝西路1段50號18樓之11 | 成立日期: 1050819 | 理事長: 潘城武 @ 全國性人民團體名冊 |
| 團體會址: 臺北市中正區忠孝西路1段50號18樓之11 | 成立日期: 1110322 | 理事長: 潘城武 @ 全國性人民團體名冊 |
團體會址: 臺北市中山區忠孝西路1段50號18樓之11 | 成立日期: 1050819 | 理事長: 潘城武 @ 全國性人民團體名冊 |
團體會址: 臺北市中正區忠孝西路1段50號18樓之11 | 成立日期: 1110322 | 理事長: 潘城武 @ 全國性人民團體名冊 |
[ 搜尋所有 潘城武 ... ]
| 閱讀心靈 | 活動起始日期: 2024/10/27 | 活動結束日期: 2024/11/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 閱讀心靈 | 活動起始日期: 2024/10/27 | 活動結束日期: 2024/11/23 @ 文化部研習課程 |
| 主事務所聯絡電話: 918964138 | 董事長姓名: 林敦仁 | 主事務所所在地: 105 臺北市松山區八德路二段374號10樓之1 | 設立許可日期: 2001/8/30 | 主要活動地區: 北、中、南、東 | 主要業務: 捐贈學校教學設備 | 基金會狀態: 正常 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
| 閱讀心靈療癒推廣中心 | 活動起始日期: 2024/09/22 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 閱讀心靈療癒推廣中心 | 活動起始日期: 2024/09/22 | 活動結束日期: 2024/09/30 @ 文化部研習課程 |
| OID: 2.16.886.103.90003.100747 | 電話: 02-87732464 | 地址: 臺北市松山區八德路二段374號9樓之6 | DN: o=社團法人台北市物理治療師公會,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| OID: 2.16.886.110.90003.105349 | 電話: 02-27212456 | 地址: 臺北市松山區八德路二段374號11樓之1 | DN: o=李依玲建築師事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 電話: 27112330 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市松山區八德路二段374號6樓之5 @ 醫療器材商資料集 |
閱讀心靈 | 活動起始日期: 2024/10/27 | 活動結束日期: 2024/11/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
閱讀心靈 | 活動起始日期: 2024/10/27 | 活動結束日期: 2024/11/23 @ 文化部研習課程 |
主事務所聯絡電話: 918964138 | 董事長姓名: 林敦仁 | 主事務所所在地: 105 臺北市松山區八德路二段374號10樓之1 | 設立許可日期: 2001/8/30 | 主要活動地區: 北、中、南、東 | 主要業務: 捐贈學校教學設備 | 基金會狀態: 正常 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
閱讀心靈療癒推廣中心 | 活動起始日期: 2024/09/22 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
閱讀心靈療癒推廣中心 | 活動起始日期: 2024/09/22 | 活動結束日期: 2024/09/30 @ 文化部研習課程 |
OID: 2.16.886.103.90003.100747 | 電話: 02-87732464 | 地址: 臺北市松山區八德路二段374號9樓之6 | DN: o=社團法人台北市物理治療師公會,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.110.90003.105349 | 電話: 02-27212456 | 地址: 臺北市松山區八德路二段374號11樓之1 | DN: o=李依玲建築師事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
電話: 27112330 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市松山區八德路二段374號6樓之5 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 臺北市松山區八德路二段374號5樓之4 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
福斯特衛星電氣股份有限公司 臺北市松山區八德路二段374號12樓之4 | | 23278359 | 撤銷 |
昌貿企業有限公司 臺北市松山區八德路二段374號11樓之7 | | 09484131 | 撤銷 |
凱磊實業有限公司 臺北市松山區八德路二段374號7樓之1 | | 20857397 | 撤銷 |
珀昇企業有限公司 臺北市松山區八德路二段374號4樓之8 | | 07730474 | 廢止 (097年01月21日 府產業商字 第09737077000號) |
晚晴實業有限公司 臺北市松山區八德路二段374號6樓之5 | | 20975090 | 解散 |
欣滙實業有限公司 臺北市松山區八德路二段374號4樓之1 | | 21209595 | 撤銷 |
卓億企業有限公司 臺北市松山區八德路二段374號3樓之3 | | 23150135 | 撤銷 |
于友實業有限公司 臺北市松山區八德路二段374 號9 樓之3 | | 21252516 | 解散 |
福斯特衛星電氣股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路二段374號12樓之4 | 統編: 23278359 | 撤銷 |
昌貿企業有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路二段374號11樓之7 | 統編: 09484131 | 撤銷 |
凱磊實業有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路二段374號7樓之1 | 統編: 20857397 | 撤銷 |
珀昇企業有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路二段374號4樓之8 | 統編: 07730474 | 廢止 (097年01月21日 府產業商字 第09737077000號) |
晚晴實業有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路二段374號6樓之5 | 統編: 20975090 | 解散 |
欣滙實業有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路二段374號4樓之1 | 統編: 21209595 | 撤銷 |
卓億企業有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路二段374號3樓之3 | 統編: 23150135 | 撤銷 |
于友實業有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路二段374 號9 樓之3 | 統編: 21252516 | 解散 |
[ 查詢所有 臺北市松山區八德路二段374號5樓之4 ... ]
在『全國性人民團體名冊』資料集內搜尋:
| 團體會址: 新北市坪林區漁光村乾溪1-2號 | 成立日期: 0980312 | 理事長: 楊贊儒 |
| 團體會址: 臺北市內湖區金龍路228號4樓 | 成立日期: 1000129 | 理事長: 王藝樺 |
| 團體會址: 臺北市內湖區康寧路3段189巷12弄7號 | 成立日期: 1060311 | 理事長: 林冠璋 |
| 團體會址: 新北市土城區中央路2段80巷11弄3號8樓 | 成立日期: 1040927 | 理事長: 鄭兆慈 |
| 團體會址: 臺北市大安區敦化南路二段180號21樓 | 成立日期: 1070915 | 理事長: 楊欽堯 |
| 團體會址: 臺北市北投區112新民路73號2樓 | 成立日期: 0891029 | 理事長: 洪美雀 |
| 團體會址: 臺北市大安區敦化南路1段270巷6號 | 成立日期: 1050110 | 理事長: 陳傳宗 |
| 團體會址: 高雄市鼓山區九如四路1991巷21號11樓之2 | 成立日期: 1080126 | 理事長: 呂志賢 |
| 團體會址: 臺北市大同區延平北路3段62號2樓 | 成立日期: 1010218 | 理事長: 杜志誠 |
| 團體會址: 臺中市大雅區民生路3段133之4號2樓 | 成立日期: 1100320 | 理事長: 李明義 |
| 團體會址: 新北市淡水區中山路159-2號5樓 | 成立日期: 1070512 | 理事長: 劉文清 |
| 團體會址: 高雄市大寮區景隆街31號 | 成立日期: 1100418 | 理事長: 陳伊仁 |
| 團體會址: 臺北市文山區景文街1號10樓之3 | 成立日期: 1050828 | 理事長: 崔耀中 |
| 團體會址: 臺北市信義區永吉路120巷81弄1號3樓 | 成立日期: 1010226 | 理事長: 陳韋溢 |
| 團體會址: 臺北市中山區中山北路1段64號7樓 | 成立日期: 1071103 | 理事長: 林秀玲 |
團體會址: 新北市坪林區漁光村乾溪1-2號 | 成立日期: 0980312 | 理事長: 楊贊儒 |
團體會址: 臺北市內湖區金龍路228號4樓 | 成立日期: 1000129 | 理事長: 王藝樺 |
團體會址: 臺北市內湖區康寧路3段189巷12弄7號 | 成立日期: 1060311 | 理事長: 林冠璋 |
團體會址: 新北市土城區中央路2段80巷11弄3號8樓 | 成立日期: 1040927 | 理事長: 鄭兆慈 |
團體會址: 臺北市大安區敦化南路二段180號21樓 | 成立日期: 1070915 | 理事長: 楊欽堯 |
團體會址: 臺北市北投區112新民路73號2樓 | 成立日期: 0891029 | 理事長: 洪美雀 |
團體會址: 臺北市大安區敦化南路1段270巷6號 | 成立日期: 1050110 | 理事長: 陳傳宗 |
團體會址: 高雄市鼓山區九如四路1991巷21號11樓之2 | 成立日期: 1080126 | 理事長: 呂志賢 |
團體會址: 臺北市大同區延平北路3段62號2樓 | 成立日期: 1010218 | 理事長: 杜志誠 |
團體會址: 臺中市大雅區民生路3段133之4號2樓 | 成立日期: 1100320 | 理事長: 李明義 |
團體會址: 新北市淡水區中山路159-2號5樓 | 成立日期: 1070512 | 理事長: 劉文清 |
團體會址: 高雄市大寮區景隆街31號 | 成立日期: 1100418 | 理事長: 陳伊仁 |
團體會址: 臺北市文山區景文街1號10樓之3 | 成立日期: 1050828 | 理事長: 崔耀中 |
團體會址: 臺北市信義區永吉路120巷81弄1號3樓 | 成立日期: 1010226 | 理事長: 陳韋溢 |
團體會址: 臺北市中山區中山北路1段64號7樓 | 成立日期: 1071103 | 理事長: 林秀玲 |
|