中華民國油畫創作協會
- 全國性人民團體名冊 @ 合作及人民團體司
團體名稱中華民國油畫創作協會的團體會址是新竹縣竹北市中山路327巷7號1樓, 成立日期是0890610, 理事長是謝秋惠.
#中華民國油畫創作協會的地圖
中華民國油畫創作協會地圖 [ 導航 ]
中華民國油畫創作協會的地址位於
新竹縣竹北市中山路327巷7號1樓開啟Google地圖視窗
根據名稱 中華民國油畫創作協會 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 中華民國油畫創作協會 ...) | 作者: 中華民國油畫創作協會 作者 ;中華民國油畫創作協會;中華民國油畫創作協會經典全國巡迴展 (6. 民94) | ISBN: 9572883518 (平裝); 2147483647 | 版本: 初版 | 出版項: 桃園縣中壢市 : 中華民國油畫創作協會, 2005[民94] | 類型: 圖書 @ 臺灣戲劇與美術文獻資料書目 |
| (中華民國)中華民國油畫創作協會 | 活動起始日期: 2024/06/04 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)中華民國油畫創作協會 | 活動起始日期: 2024/06/04 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 中華民國油畫創作協會 策畫 ;中華民國油畫創作協會 | ISBN: | 版本: | 出版項: [中壢市 : 中華民國油畫創作協會, 民90] | 類型: 圖書 @ 臺灣戲劇與美術文獻資料書目 |
| 作者: 國立新竹社會教育館 主辦 ;國立新竹社會教育館 | ISBN: | 版本: | 出版項: 中壢市 : 中華民國油畫創作協會, [民91] | 類型: 圖書 @ 臺灣戲劇與美術文獻資料書目 |
| (中華民國)劉桂丹;(中華民國)戰琬玲;(中華民國)林秀鈴 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)劉桂丹;(中華民國)戰琬玲;(中華民國)林秀鈴 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)胡卓如 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
作者: 中華民國油畫創作協會 作者 ;中華民國油畫創作協會;中華民國油畫創作協會經典全國巡迴展 (6. 民94) | ISBN: 9572883518 (平裝); 2147483647 | 版本: 初版 | 出版項: 桃園縣中壢市 : 中華民國油畫創作協會, 2005[民94] | 類型: 圖書 @ 臺灣戲劇與美術文獻資料書目 |
(中華民國)中華民國油畫創作協會 | 活動起始日期: 2024/06/04 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)中華民國油畫創作協會 | 活動起始日期: 2024/06/04 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 中華民國油畫創作協會 策畫 ;中華民國油畫創作協會 | ISBN: | 版本: | 出版項: [中壢市 : 中華民國油畫創作協會, 民90] | 類型: 圖書 @ 臺灣戲劇與美術文獻資料書目 |
作者: 國立新竹社會教育館 主辦 ;國立新竹社會教育館 | ISBN: | 版本: | 出版項: 中壢市 : 中華民國油畫創作協會, [民91] | 類型: 圖書 @ 臺灣戲劇與美術文獻資料書目 |
(中華民國)劉桂丹;(中華民國)戰琬玲;(中華民國)林秀鈴 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)劉桂丹;(中華民國)戰琬玲;(中華民國)林秀鈴 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)胡卓如 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 中華民國油畫創作協會 ... ]
根據姓名 謝秋惠 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 謝秋惠 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 268 | 所代表法人: | 宗維機械工業股份有限公司 | 統一編號: 02627155 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 邦維企業股份有限公司 | 統一編號: 23683890 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 傳鑫生物科技有限公司 | 統一編號: 70408086 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鴻大藥業有限公司 | 統一編號: 79897803 @ 董監事資料集 |
| 負責人: 謝秋惠 | 設立時間: 0890610 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 268 | 所代表法人: | 宗維機械工業股份有限公司 | 統一編號: 02627155 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 邦維企業股份有限公司 | 統一編號: 23683890 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 傳鑫生物科技有限公司 | 統一編號: 70408086 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鴻大藥業有限公司 | 統一編號: 79897803 @ 董監事資料集 |
負責人: 謝秋惠 | 設立時間: 0890610 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 謝秋惠 ... ]
根據地址 新竹縣竹北市中山路327巷7號1樓 找到的相關資料
中華民國油畫創作協會的黃頁資料
(以下顯示 1 筆)中華民國油畫創作協會 | 地址: 桃園市桃園區延平路49號之1、4樓 | 電話: 03-375-9046 |
姓名 謝秋惠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 謝秋惠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
傳鑫生物科技有限公司 高雄市鹽埕區莒光街197號3樓之4 | 謝秋惠, 謝榮鴻 | 70408086 | 核准設立 |
大安行 桃園縣八德市瑞豐里介壽路2段599巷1號 | 謝秋惠 | 43771294 | 撤銷 - 獨資 |
鴻大藥業有限公司 高雄市鹽埕區光明里莒光街197號3樓之4 | 謝秋惠 | 79897803 | 核准設立 |
傳鑫生物科技有限公司 登記地址: 高雄市鹽埕區莒光街197號3樓之4 | 負責人: 謝秋惠, 謝榮鴻 | 統編: 70408086 | 核准設立 |
大安行 登記地址: 桃園縣八德市瑞豐里介壽路2段599巷1號 | 負責人: 謝秋惠 | 統編: 43771294 | 撤銷 - 獨資 |
鴻大藥業有限公司 登記地址: 高雄市鹽埕區光明里莒光街197號3樓之4 | 負責人: 謝秋惠 | 統編: 79897803 | 核准設立 |
在『全國性人民團體名冊』資料集內搜尋:
| 團體會址: 臺北市萬華區西寧南路201號3樓 | 成立日期: 0920602 | 理事長: 周慶峻 |
| 團體會址: 南投縣竹山鎮下橫街61之3號 | 成立日期: 1091213 | 理事長: 張志銘 |
| 團體會址: 臺北市中山區雙城街46巷15號B1 | 成立日期: 0730415 | 理事長: 聶建中 |
| 團體會址: 臺中市北屯區瀋陽北路94巷9號 | 成立日期: 1080317 | 理事長: 馬崇晏 |
| 團體會址: 新北市中和區復興路301巷35號5樓 | 成立日期: 1070221 | 理事長: 趙雅齡 |
| 團體會址: 臺北市大安區中華文化推廣協會[信義路4段189號3樓] | 成立日期: 0980831 | 理事長: 趙怡 |
| 團體會址: 臺北市中正區青島東路5號2樓之2 | 成立日期: 1080107 | 理事長: 曾瀚霖 |
| 團體會址: 南投縣竹山鎮下橫街61之3號 | 成立日期: 1060805 | 理事長: 張志銘 |
| 團體會址: 新竹市東區南門街38號 | 成立日期: 0810301 | 理事長: 彭碧瓊 |
| 團體會址: 臺北市中正區重慶南路3段60號4樓 | 成立日期: 0880822 | 理事長: 魏國樑 |
| 團體會址: 臺中市南區忠明南路731號8樓之1 | 成立日期: 0820626 | 理事長: 廖文志 |
| 團體會址: 南投縣埔里鎮房里里雙吉路23-9號 | 成立日期: 0990912 | 理事長: 羅月燕 |
| 團體會址: 新北市淡水區學府路51巷1弄13號1樓 | 成立日期: 1030713 | 理事長: 黃金龍 |
| 團體會址: 臺中市南區美村路2段124巷60之3號 | 成立日期: 0920119 | 理事長: 李貴富 |
| 團體會址: 臺北市士林區中山北路七段14巷30弄8號 | 成立日期: 1040426 | 理事長: 吳坤光 |
團體會址: 臺北市萬華區西寧南路201號3樓 | 成立日期: 0920602 | 理事長: 周慶峻 |
團體會址: 南投縣竹山鎮下橫街61之3號 | 成立日期: 1091213 | 理事長: 張志銘 |
團體會址: 臺北市中山區雙城街46巷15號B1 | 成立日期: 0730415 | 理事長: 聶建中 |
團體會址: 臺中市北屯區瀋陽北路94巷9號 | 成立日期: 1080317 | 理事長: 馬崇晏 |
團體會址: 新北市中和區復興路301巷35號5樓 | 成立日期: 1070221 | 理事長: 趙雅齡 |
團體會址: 臺北市大安區中華文化推廣協會[信義路4段189號3樓] | 成立日期: 0980831 | 理事長: 趙怡 |
團體會址: 臺北市中正區青島東路5號2樓之2 | 成立日期: 1080107 | 理事長: 曾瀚霖 |
團體會址: 南投縣竹山鎮下橫街61之3號 | 成立日期: 1060805 | 理事長: 張志銘 |
團體會址: 新竹市東區南門街38號 | 成立日期: 0810301 | 理事長: 彭碧瓊 |
團體會址: 臺北市中正區重慶南路3段60號4樓 | 成立日期: 0880822 | 理事長: 魏國樑 |
團體會址: 臺中市南區忠明南路731號8樓之1 | 成立日期: 0820626 | 理事長: 廖文志 |
團體會址: 南投縣埔里鎮房里里雙吉路23-9號 | 成立日期: 0990912 | 理事長: 羅月燕 |
團體會址: 新北市淡水區學府路51巷1弄13號1樓 | 成立日期: 1030713 | 理事長: 黃金龍 |
團體會址: 臺中市南區美村路2段124巷60之3號 | 成立日期: 0920119 | 理事長: 李貴富 |
團體會址: 臺北市士林區中山北路七段14巷30弄8號 | 成立日期: 1040426 | 理事長: 吳坤光 |
|