林志榮
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林志榮的職稱是董事長, 持有股份數是2500, 公司名稱是大元液化煤氣行股份有限公司, 統一編號是00036400.
董監事資料集 資料集的 林志榮 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林志榮 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
[ 搜尋所有相關: 林志榮 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 大元液化煤氣行 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 大元液化煤氣行 ...)
根據姓名 林志榮 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林志榮 ...) | (中華民國)楊東信/郭孝德Adam/藍斯洛等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)楊東信/郭孝德Adam/藍斯洛等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)楊東信/郭孝德Adam/藍斯洛等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)林志榮 fantasy754/橄欖樹樂團...等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: 此活動為自由入場。 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)林志榮 fantasy754/橄欖樹樂團...等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: 此活動為自由入場。 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林志榮 fantasy754/橄欖樹樂團...等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: 此活動為自由入場。 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)林志榮 fantasy754/橄欖樹樂團...等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: *此活動為自由入場。 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)林志榮 fantasy754/橄欖樹樂團...等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: *此活動為自由入場。 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)楊東信/郭孝德Adam/藍斯洛等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)楊東信/郭孝德Adam/藍斯洛等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)楊東信/郭孝德Adam/藍斯洛等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)林志榮 fantasy754/橄欖樹樂團...等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: 此活動為自由入場。 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)林志榮 fantasy754/橄欖樹樂團...等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: 此活動為自由入場。 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林志榮 fantasy754/橄欖樹樂團...等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: 此活動為自由入場。 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)林志榮 fantasy754/橄欖樹樂團...等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: *此活動為自由入場。 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)林志榮 fantasy754/橄欖樹樂團...等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: *此活動為自由入場。 @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 林志榮 ... ]
名稱 大元液化煤氣行 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 大元液化煤氣行)
大元液化煤氣行股份有限公司 登記地址: 新北市鶯歌區中正三路323號 | 負責人: 林志榮 | 統編: 00036400 | 核准設立 |
姓名 林志榮 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林志榮)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
榮岳濾水有限公司 臺中市清水區南社里民族路2段369號1樓 | 林志榮 | 28375231 | 核准設立 |
志勇商行 新北市三重區三和路4段181巷218號1樓 | 林志榮 | 66961767 | 歇業 - 獨資 |
昱林水電材料有限公司 新北市新莊區瓊林南路118之34號(1樓) | 林志榮 | 97009230 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-30) |
榮誠企業商行 臺中市北區錦村里進化北路367號二樓之二 | 林志榮 | 80833167 | 歇業 - 獨資 |
雅竹園 南投縣竹山鎮竹圍里雲林新村二路57號一樓 | 林志榮 | 19253594 | 核准設立 - 獨資 |
雙木林食品有限公司 新北市永和區成功路1段131號(1樓) | 林志榮 | 82849003 | 核准設立 |
永珅科技服務股份有限公司 新北市永和區秀朗路2段98號3樓 | 林志榮 | 27836720 | 核准設立 |
林旺企業商行 花蓮縣花蓮市國慶里建興街一一二號一樓 | 林志榮 | 78851792 | 歇業 - 獨資 |
榮岳濾水有限公司 登記地址: 臺中市清水區南社里民族路2段369號1樓 | 負責人: 林志榮 | 統編: 28375231 | 核准設立 |
志勇商行 登記地址: 新北市三重區三和路4段181巷218號1樓 | 負責人: 林志榮 | 統編: 66961767 | 歇業 - 獨資 |
昱林水電材料有限公司 登記地址: 新北市新莊區瓊林南路118之34號(1樓) | 負責人: 林志榮 | 統編: 97009230 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-30) |
榮誠企業商行 登記地址: 臺中市北區錦村里進化北路367號二樓之二 | 負責人: 林志榮 | 統編: 80833167 | 歇業 - 獨資 |
雅竹園 登記地址: 南投縣竹山鎮竹圍里雲林新村二路57號一樓 | 負責人: 林志榮 | 統編: 19253594 | 核准設立 - 獨資 |
雙木林食品有限公司 登記地址: 新北市永和區成功路1段131號(1樓) | 負責人: 林志榮 | 統編: 82849003 | 核准設立 |
永珅科技服務股份有限公司 登記地址: 新北市永和區秀朗路2段98號3樓 | 負責人: 林志榮 | 統編: 27836720 | 核准設立 |
林旺企業商行 登記地址: 花蓮縣花蓮市國慶里建興街一一二號一樓 | 負責人: 林志榮 | 統編: 78851792 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林志榮 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
|