黃至正
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃至正的職稱是監察人, 持有股份數是50, 公司名稱是強新實業股份有限公司, 統一編號是01129449.
董監事資料集 資料集的 黃至正 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃至正 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 強新實業股份有限公司 | 統一編號: 01129449 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 強新實業股份有限公司 | 統一編號: 01129449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 強新實業股份有限公司 | 統一編號: 01129449 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 強新實業股份有限公司 | 統一編號: 01129449 |
[ 搜尋所有相關: 黃至正 @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 01129449 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 01129449 ...) | 統一編號: 01129449 | 廠商地址: 高雄市鳳山區五福二路66號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: MBB0870012 | 採購單位: 台灣中油股份有限公司 | 採購案: 109-110年度桃廠管線及設備保溫長約工作(B區) | 根據: 6 犯第八十七條至第九十二條之罪,經第一審判處拘役、罰金或緩刑者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 1120407 00:00 | 有效期間: 1年 | 到期日期: 1130406 23:59 @ 拒絕往來廠商公告 |
| 統一編號: 01129449 | 廠商地址: 高雄市鳳山區五福二路66號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: MBB0870011 | 採購單位: 台灣中油股份有限公司 | 採購案: 109-110年度桃廠管線及設備保溫長約工作(A區) | 根據: 6 犯第八十七條至第九十二條之罪,經第一審判處拘役、罰金或緩刑者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 1120407 00:00 | 有效期間: 1年 | 到期日期: 1130406 23:59 @ 拒絕往來廠商公告 |
統一編號: 01129449 | 廠商地址: 高雄市鳳山區五福二路66號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: MBB0870012 | 採購單位: 台灣中油股份有限公司 | 採購案: 109-110年度桃廠管線及設備保溫長約工作(B區) | 根據: 6 犯第八十七條至第九十二條之罪,經第一審判處拘役、罰金或緩刑者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 1120407 00:00 | 有效期間: 1年 | 到期日期: 1130406 23:59 @ 拒絕往來廠商公告 |
統一編號: 01129449 | 廠商地址: 高雄市鳳山區五福二路66號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: MBB0870011 | 採購單位: 台灣中油股份有限公司 | 採購案: 109-110年度桃廠管線及設備保溫長約工作(A區) | 根據: 6 犯第八十七條至第九十二條之罪,經第一審判處拘役、罰金或緩刑者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 1120407 00:00 | 有效期間: 1年 | 到期日期: 1130406 23:59 @ 拒絕往來廠商公告 |
[ 搜尋所有 01129449 ... ]
無其他 強新實業 資料。
[ 搜尋所有 強新實業 ... ]
根據姓名 黃至正 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃至正 ...) | (中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李屏瑤;(中華民國)劉峻豪;(中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: - @ 講座資訊 |
| (中華民國)李屏瑤;(中華民國)劉峻豪;(中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: - @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李屏瑤;(中華民國)劉峻豪;(中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: - @ 講座資訊 |
(中華民國)李屏瑤;(中華民國)劉峻豪;(中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: - @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 黃至正 ... ]
名稱 強新實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 強新實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
強新實業股份有限公司 高雄市鳳山區五福二路66號 | 林錦泰 | 01129449 | 核准設立 |
強新實業股份有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區五福二路66號 | 負責人: 林錦泰 | 統編: 01129449 | 核准設立 |
姓名 黃至正 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 黃至正)
至力有限公司 登記地址: 臺北市中正區師大路192號1樓 | 負責人: 黃至正 | 統編: 52919889 | 核准設立 |
正霖建設股份有限公司 登記地址: 臺北市北投區明德路100號4樓 | 負責人: 黃至正 | 統編: 16614166 | 核准設立 |
柏呈工程行 登記地址: 新北市蘆洲區正義里光榮路61巷21號4樓 | 負責人: 黃至正 | 統編: 21546626 | 核准設立 - 獨資 |
寶華商業銀行股份有限公司民權分公司 登記地址: 臺中市西區民權路219號1、2樓 | 負責人: 黃至正 | 統編: 16096044 | 廢止 |
禾家康加州美墨料理有限公司 登記地址: 臺北市士林區天玉街38巷15號1樓 | 負責人: 黃至正 | 統編: 54649665 | 解散 (核准解散日期: 2015-05-07) |
三霖建設股份有限公司 登記地址: 臺北市北投區明德路96號3樓 | 負責人: 黃至正 | 統編: 80549000 | 核准設立 |
柏呈設計工程有限公司 登記地址: 新北市永和區保平路93巷5弄2號2樓 | 負責人: 黃至正 | 統編: 96756623 | 核准設立 |
[ 查詢所有 黃至正 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
|