王振瑋
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王振瑋的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是協泰營造股份有限公司, 統一編號是03252107.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 協泰營造股份有限公司 | 統一編號: 03252107 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 協泰營造股份有限公司 | 統一編號: 03252107 |
[ 搜尋所有相關: 王振瑋 @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 03252107 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 03252107 ...)
| 組織識別碼: EB03252107 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-11 14:33:35 @ 公文電子交換系統地址簿 |
組織識別碼: EB03252107 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-11 14:33:35 @ 公文電子交換系統地址簿 |
[ 搜尋所有 協泰營造 ... ]
根據姓名 王振瑋 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王振瑋 ...) | | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 鄧廉懷 Lien-Huai Teng | 南投縣 | 場域: 其他 | 南投縣埔里鎮財政部中區國稅局埔里稽徵所 @ 文化部公共藝術 |
| 鄧廉懷 Lien-Huai Teng | 南投縣 | 場域: 其他 | 南投縣埔里鎮財政部中區國稅局埔里稽徵所 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)王振瑋;(中華民國)黃俊男;(中華民國)羅婕如;(中華民國)伊祐·噶照;(中華民國)幽法 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)王振瑋;(中華民國)黃俊男;(中華民國)羅婕如;(中華民國)伊祐·噶照;(中華民國)幽法 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 王振瑋藝術有限公司 | 統一編號: 89154148 @ 董監事資料集 |
| 王振瑋 Chen-Wei Wang | 臺中市 | 場域: 學校 | 臺中市北屯區軍和街43號 樂學樓川堂牆面 @ 文化部公共藝術 |
| 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
鄧廉懷 Lien-Huai Teng | 南投縣 | 場域: 其他 | 南投縣埔里鎮財政部中區國稅局埔里稽徵所 @ 文化部公共藝術 |
鄧廉懷 Lien-Huai Teng | 南投縣 | 場域: 其他 | 南投縣埔里鎮財政部中區國稅局埔里稽徵所 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)王振瑋;(中華民國)黃俊男;(中華民國)羅婕如;(中華民國)伊祐·噶照;(中華民國)幽法 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)王振瑋;(中華民國)黃俊男;(中華民國)羅婕如;(中華民國)伊祐·噶照;(中華民國)幽法 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 王振瑋藝術有限公司 | 統一編號: 89154148 @ 董監事資料集 |
王振瑋 Chen-Wei Wang | 臺中市 | 場域: 學校 | 臺中市北屯區軍和街43號 樂學樓川堂牆面 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 王振瑋 ... ]
名稱 協泰營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 協泰營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
協泰營造股份有限公司 宜蘭縣冬山鄉武淵村幸福五路631號1樓 | 林子傑 | 03252107 | 核准設立 |
協泰營造股份有限公司 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉武淵村幸福五路631號1樓 | 負責人: 林子傑 | 統編: 03252107 | 核准設立 |
姓名 王振瑋 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 王振瑋)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
王振瑋藝術工作室 臺中市西屯區大福里長安路2段256號3樓 | 王振瑋 | 26802820 | 核准設立 - 獨資 |
王振瑋藝術有限公司 彰化縣芬園鄉芬園村芬草路二段臨31之52號 | 王振瑋 | 89154148 | 核准設立 |
伊客食品行 高雄市梓官區赤崁南路146號2樓 | 王振瑋 | 41325869 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10461170400) |
三恆一素企業社 苗栗縣苗栗市建功里22鄰饒平街24號1樓 | 王振瑋 | 47433181 | 停業 (停業起迄日期 107年02月02日 至 108年02月01日) - 獨資 |
蘇打樹蔬食餐廳 苗栗縣苗栗市北苗里英才路40號 | 王振瑋 | 47604776 | 核准設立 - 合夥 |
希旺旺彩券行 臺中市大肚區自強里遊園路二段249號1樓 | 王振瑋 | 93447821 | 核准設立 - 獨資 |
長喬伊企業社 高雄市梓官區赤崁南路146號1樓 | 王振瑋 | 94619126 | 核准設立 - 獨資 |
王振瑋藝術工作室 登記地址: 臺中市西屯區大福里長安路2段256號3樓 | 負責人: 王振瑋 | 統編: 26802820 | 核准設立 - 獨資 |
王振瑋藝術有限公司 登記地址: 彰化縣芬園鄉芬園村芬草路二段臨31之52號 | 負責人: 王振瑋 | 統編: 89154148 | 核准設立 |
伊客食品行 登記地址: 高雄市梓官區赤崁南路146號2樓 | 負責人: 王振瑋 | 統編: 41325869 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10461170400) |
三恆一素企業社 登記地址: 苗栗縣苗栗市建功里22鄰饒平街24號1樓 | 負責人: 王振瑋 | 統編: 47433181 | 停業 (停業起迄日期 107年02月02日 至 108年02月01日) - 獨資 |
蘇打樹蔬食餐廳 登記地址: 苗栗縣苗栗市北苗里英才路40號 | 負責人: 王振瑋 | 統編: 47604776 | 核准設立 - 合夥 |
希旺旺彩券行 登記地址: 臺中市大肚區自強里遊園路二段249號1樓 | 負責人: 王振瑋 | 統編: 93447821 | 核准設立 - 獨資 |
長喬伊企業社 登記地址: 高雄市梓官區赤崁南路146號1樓 | 負責人: 王振瑋 | 統編: 94619126 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 王振瑋 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
|