劉亦青
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉亦青的職稱是監察人, 持有股份數是585, 公司名稱是年欣股份有限公司, 統一編號是03430412.
董監事資料集 資料集的 劉亦青 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 劉亦青 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 763 | 所代表法人: | 年欣股份有限公司 | 統一編號: 03430412 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 年欣股份有限公司 | 統一編號: 03430412 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8989 | 所代表法人: | 年欣股份有限公司 | 統一編號: 03430412 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 763 | 所代表法人: | 年欣股份有限公司 | 統一編號: 03430412 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 年欣股份有限公司 | 統一編號: 03430412 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8989 | 所代表法人: | 年欣股份有限公司 | 統一編號: 03430412 |
[ 搜尋所有相關: 劉亦青 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 03430412 | 電話號碼: 02-29479329 | 新北市中和區景平路71之3號2樓 |
統一編號: 03430412 | 電話號碼: 02-29479329 | 新北市中和區景平路71之3號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 劉亦青 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 年欣 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 年欣 ...) | (中華民國)臺南市國畫研究會 | 活動起始日期: 2024/07/19 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)臺南市國畫研究會 | 活動起始日期: 2024/07/19 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)台南應用科技大學音樂系 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: 索票入場 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)台南應用科技大學音樂系 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: 索票入場 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)台南應用科技大學音樂系 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: 索票入場 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)台南應用科技大學音樂系 | 活動起始日期: 2024/05/28 | 活動結束日期: 2024/05/28 | 折扣資訊: 索票入場 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)臺南市國畫研究會 | 活動起始日期: 2024/07/19 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)臺南市國畫研究會 | 活動起始日期: 2024/07/19 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)台南應用科技大學音樂系 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: 索票入場 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)台南應用科技大學音樂系 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: 索票入場 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)台南應用科技大學音樂系 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: 索票入場 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)台南應用科技大學音樂系 | 活動起始日期: 2024/05/28 | 活動結束日期: 2024/05/28 | 折扣資訊: 索票入場 @ 音樂表演資訊 |
[ 搜尋所有 年欣 ... ]
無其他 劉亦青 資料。
[ 搜尋所有 劉亦青 ... ]
昶年欣股份有限公司 | 地址: 台中市南區五權南路267巷5號 | 電話: 04-2262-9706 |
名稱 年欣 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 年欣)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
年欣股份有限公司 新北市中和區景平路71之3號2樓 | 張正年 | 03430412 | 核准設立 |
昶年欣股份有限公司 臺中市南區五權南路267巷5號1樓 | 柯承騄 | 70695550 | 核准設立 |
年欣 金門縣金沙鎮三山里山西32號 | 李碧梨 | 77339579 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120031766) |
年欣木材行 苗栗縣竹南鎮山佳里一五鄰照南八六號 | 鍾年欣 | 19207092 | 撤銷 - 獨資 |
萬年欣企業有限公司 新北市新莊區中正路一四五之二一號十樓 | | 84242087 | 撤銷 (085年10月07日 建三管字 第085375570號) |
年欣股份有限公司 登記地址: 新北市中和區景平路71之3號2樓 | 負責人: 張正年 | 統編: 03430412 | 核准設立 |
昶年欣股份有限公司 登記地址: 臺中市南區五權南路267巷5號1樓 | 負責人: 柯承騄 | 統編: 70695550 | 核准設立 |
年欣 登記地址: 金門縣金沙鎮三山里山西32號 | 負責人: 李碧梨 | 統編: 77339579 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120031766) |
年欣木材行 登記地址: 苗栗縣竹南鎮山佳里一五鄰照南八六號 | 負責人: 鍾年欣 | 統編: 19207092 | 撤銷 - 獨資 |
萬年欣企業有限公司 登記地址: 新北市新莊區中正路一四五之二一號十樓 | 統編: 84242087 | 撤銷 (085年10月07日 建三管字 第085375570號) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
|