林育如
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林育如的職稱是董事, 持有股份數是3000, 公司名稱是新凱旅運股份有限公司, 統一編號是03522101.
董監事資料集 資料集的 林育如 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林育如 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 23250 | 所代表法人: | 新凱旅運股份有限公司 | 統一編號: 03522101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13750 | 所代表法人: | 新凱旅運股份有限公司 | 統一編號: 03522101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 新凱旅運股份有限公司 | 統一編號: 03522101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 23250 | 所代表法人: | 新凱旅運股份有限公司 | 統一編號: 03522101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13750 | 所代表法人: | 新凱旅運股份有限公司 | 統一編號: 03522101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 新凱旅運股份有限公司 | 統一編號: 03522101 |
[ 搜尋所有相關: 林育如 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 新凱旅運 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 新凱旅運 ...) | 公司名稱: 新凱旅運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/11 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190410 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 新凱旅運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20030222 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 新凱旅運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/2 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20180411 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 新凱旅運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/14 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20150910 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 新凱旅運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20210114 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 新凱旅運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/2 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20210930 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 新凱旅運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/8 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20110222 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 新凱旅運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20140703 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 新凱旅運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/11 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190410 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 新凱旅運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20030222 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 新凱旅運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/2 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20180411 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 新凱旅運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/14 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20150910 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 新凱旅運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20210114 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 新凱旅運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/2 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20210930 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 新凱旅運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/8 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20110222 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 新凱旅運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20140703 @ 遊覽車駕駛資料 |
[ 搜尋所有 新凱旅運 ... ]
根據姓名 林育如 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林育如 ...) | 連絡電話: 0968154978 | 武慶三路6號3樓之1 | 廠商序號: C20231023005 @ 寵物食品業者資料 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
連絡電話: 0968154978 | 武慶三路6號3樓之1 | 廠商序號: C20231023005 @ 寵物食品業者資料 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 林育如 ... ]
名稱 新凱旅運 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 新凱旅運)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新凱旅運股份有限公司 臺中市大里區金城里成功路63號 | 李棠燕 | 03522101 | 核准設立 |
新凱旅運股份有限公司 登記地址: 臺中市大里區金城里成功路63號 | 負責人: 李棠燕 | 統編: 03522101 | 核准設立 |
姓名 林育如 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林育如)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
育如造型沙龍 新北市三重區仁愛街495號 | 林育如 | 82121896 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078121810) |
時尚企業社 雲林縣斗六市林頭里大學路一段577號1樓 | 林育如 | 25498505 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100038777) |
岑育企業社 高雄市燕巢區瓊林路160之5號1樓 | 林育如 | 39821912 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861483900) |
育如冷飲店 嘉義縣水上鄉龍德村十一指厝九號 | 林育如 | 13623917 | 核准停業 - 獨資 |
帥哥美容有限公司 高雄市左營區文瑞路53號1樓 | 林育如 | 83269729 | 核准設立 |
水古杉遊戲化思維研究室有限公司 臺北市文山區木柵路4段149巷1號6樓 | 林育如 | 83501819 | 核准設立 |
串門企業有限公司 高雄市前金區民生二路165號3樓之1 | 林育如 | 89281480 | 核准設立 |
如翔企業行 高雄市前鎮區草衙里天后街33號3樓 | 林育如 | 17367488 | 核准設立 - 獨資 |
育如造型沙龍 登記地址: 新北市三重區仁愛街495號 | 負責人: 林育如 | 統編: 82121896 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078121810) |
時尚企業社 登記地址: 雲林縣斗六市林頭里大學路一段577號1樓 | 負責人: 林育如 | 統編: 25498505 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100038777) |
岑育企業社 登記地址: 高雄市燕巢區瓊林路160之5號1樓 | 負責人: 林育如 | 統編: 39821912 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861483900) |
育如冷飲店 登記地址: 嘉義縣水上鄉龍德村十一指厝九號 | 負責人: 林育如 | 統編: 13623917 | 核准停業 - 獨資 |
帥哥美容有限公司 登記地址: 高雄市左營區文瑞路53號1樓 | 負責人: 林育如 | 統編: 83269729 | 核准設立 |
水古杉遊戲化思維研究室有限公司 登記地址: 臺北市文山區木柵路4段149巷1號6樓 | 負責人: 林育如 | 統編: 83501819 | 核准設立 |
串門企業有限公司 登記地址: 高雄市前金區民生二路165號3樓之1 | 負責人: 林育如 | 統編: 89281480 | 核准設立 |
如翔企業行 登記地址: 高雄市前鎮區草衙里天后街33號3樓 | 負責人: 林育如 | 統編: 17367488 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林育如 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
|