廖繼立
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名廖繼立的職稱是監察人, 持有股份數是571428, 公司名稱是福江股份有限公司, 統一編號是04205650.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 571428 | 所代表法人: | 福江股份有限公司 | 統一編號: 04205650 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 571428 | 所代表法人: | 福江股份有限公司 | 統一編號: 04205650 |
[ 搜尋所有相關: 廖繼立 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 福江 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 福江 ...) | 作者: 福江純, 福江翼, 福江慧作; 蔡婷朱譯 | 出版機構: 楓葉社文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 320 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-370-541-3 (平裝, NT$480, 320面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 福江純, 福江翼, 福江慧作; 蔡婷朱譯 | 出版機構: 楓葉社文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-370-555-0 (PDF, NT$480) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)呂基福、江宜潔 樂團 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)呂基福、江宜潔 樂團 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)呂基福、江宜潔 樂團 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 主事務所聯絡電話: 37585942 | 董事長姓名: 林榮信 | 主事務所所在地: 350 苗栗縣竹南鎮頂埔里科東二路52號 | 設立許可日期: 1984/10/11 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 1.設置「福江獎」,獎勵表揚對象為吾國養豬事業有卓越貢獻者。 2. 獎助大專院校畜牧獸醫科系在學學生。 3. 資助其他有益吾國養豬事業相關之非商業活動。 | 基金會狀態: 業管變更 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
| 聘書
職級: 教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 醫學系 | 學校名稱: 輔仁大學 | 教師專長: 病理學、病理診斷 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
| 開放時間: 09:00-16:30 | | 電話: 886-7-6113691 | 地址: 高雄市825橋頭區橋南里糖廠路24號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
作者: 福江純, 福江翼, 福江慧作; 蔡婷朱譯 | 出版機構: 楓葉社文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 320 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-370-541-3 (平裝, NT$480, 320面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 福江純, 福江翼, 福江慧作; 蔡婷朱譯 | 出版機構: 楓葉社文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-370-555-0 (PDF, NT$480) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)呂基福、江宜潔 樂團 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)呂基福、江宜潔 樂團 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)呂基福、江宜潔 樂團 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
主事務所聯絡電話: 37585942 | 董事長姓名: 林榮信 | 主事務所所在地: 350 苗栗縣竹南鎮頂埔里科東二路52號 | 設立許可日期: 1984/10/11 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 1.設置「福江獎」,獎勵表揚對象為吾國養豬事業有卓越貢獻者。 2. 獎助大專院校畜牧獸醫科系在學學生。 3. 資助其他有益吾國養豬事業相關之非商業活動。 | 基金會狀態: 業管變更 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
聘書
職級: 教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 醫學系 | 學校名稱: 輔仁大學 | 教師專長: 病理學、病理診斷 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
開放時間: 09:00-16:30 | | 電話: 886-7-6113691 | 地址: 高雄市825橋頭區橋南里糖廠路24號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 福江 ... ]
根據姓名 廖繼立 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 廖繼立 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1666 | 所代表法人: | 宜巧針織股份有限公司 | 統一編號: 22689185 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 雨盈企業股份有限公司 | 統一編號: 52313833 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1666 | 所代表法人: | 宜巧針織股份有限公司 | 統一編號: 22689185 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 雨盈企業股份有限公司 | 統一編號: 52313833 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 廖繼立 ... ]
福江海鮮店 | 地址: 苗栗縣後龍鎮三民路115號 | 電話: 037-729-432 |
福江科技有限公司 | 地址: 台北市北投區大業路280巷11號1樓 | 電話: 02-2891-2259 |
春福江山大廈管理委員會 | 地址: 新竹市明湖路1050巷202號1樓 | 電話: 03-520-1621 |
春福江山大廈管理委員會 | 地址: 新竹市明湖路1050巷180號1樓 | 電話: 03-520-3637 |
名稱 福江 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 福江)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
福江商貿有限公司 雲林縣北港鎮華勝路220號1樓 | 何長江 | 42752283 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-03) |
福江水果行 新北市三重區中正北路111號1樓 | 姜林煌 | 01992801 | 核准設立 - 獨資 |
福江商行 臺北市中山區民權東路125巷20號1樓 | 邵優美 | 01176580 | 撤銷 - 獨資 |
福江股份有限公司 臺北市大同區承德路450號十一樓之3 | | 04205650 | 撤銷 |
福江水電材料有限公司 臺北市大同區承德路1段24巷9號1樓 | | 05251785 | 解散 (095年10月11日 府建商字 第09584162500號) |
福江棉布有限公司 臺北市大同區西寧北路94號 | | 07670095 | 解散 (086年03月06日 建一字 第86267548號) |
福江科技有限公司 新北市淡水區自立路15巷17號1樓 | | 23429791 | 解散 (100年10月24日 北府經登字 第1005066784號) |
福江企業股份有限公司 彰化縣員林市溝皂里員集路二段四四九號 | | 59082533 | 廢止 (文號: 2008-9-15 經授中字 第0973513456號) |
福江商貿有限公司 登記地址: 雲林縣北港鎮華勝路220號1樓 | 負責人: 何長江 | 統編: 42752283 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-03) |
福江水果行 登記地址: 新北市三重區中正北路111號1樓 | 負責人: 姜林煌 | 統編: 01992801 | 核准設立 - 獨資 |
福江商行 登記地址: 臺北市中山區民權東路125巷20號1樓 | 負責人: 邵優美 | 統編: 01176580 | 撤銷 - 獨資 |
福江股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區承德路450號十一樓之3 | 統編: 04205650 | 撤銷 |
福江水電材料有限公司 登記地址: 臺北市大同區承德路1段24巷9號1樓 | 統編: 05251785 | 解散 (095年10月11日 府建商字 第09584162500號) |
福江棉布有限公司 登記地址: 臺北市大同區西寧北路94號 | 統編: 07670095 | 解散 (086年03月06日 建一字 第86267548號) |
福江科技有限公司 登記地址: 新北市淡水區自立路15巷17號1樓 | 統編: 23429791 | 解散 (100年10月24日 北府經登字 第1005066784號) |
福江企業股份有限公司 登記地址: 彰化縣員林市溝皂里員集路二段四四九號 | 統編: 59082533 | 廢止 (文號: 2008-9-15 經授中字 第0973513456號) |
[ 查詢所有 福江 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
|