王治平
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王治平的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是名家股份有限公司, 統一編號是04231094.
董監事資料集 資料集的 王治平 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王治平 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 名家股份有限公司 | 統一編號: 04231094 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 名家股份有限公司 | 統一編號: 04231094 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 名家股份有限公司 | 統一編號: 04231094 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 名家股份有限公司 | 統一編號: 04231094 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 名家股份有限公司 | 統一編號: 04231094 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 名家股份有限公司 | 統一編號: 04231094 |
[ 搜尋所有相關: 王治平 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 04231094 | 電話號碼: 02-29181733 | 新北市新店區寶橋路235巷6弄4號8樓 |
統一編號: 04231094 | 電話號碼: 02-29181733 | 新北市新店區寶橋路235巷6弄4號8樓 |
[ 搜尋所有相關: 王治平 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 名家 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 名家 ...) | (中華民國)羅婉瑜;(中華民國)王詩琪;(中華民國)吳詩婷 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: 官網報名https://www.npac-weiwuying.org/login?redirect=/programs/6684c6ec7fa6450007368f3e/signup @ 講座資訊 |
| (中華民國)羅婉瑜;(中華民國)王詩琪;(中華民國)吳詩婷 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: 官網報名https://www.npac-weiwuying.org/login?redirect=/programs/6684c6ec7fa6450007368f3e/signup @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)國家青年交響樂團 | 活動起始日期: 2024/07/26 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)國家青年交響樂團 | 活動起始日期: 2024/07/26 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)國家青年交響樂團 | 活動起始日期: 2024/07/26 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)林仁斌 | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: 官網報名https://www.npac-weiwuying.org/login?redirect=/programs/65efff73e722e40008451c42/signu @ 講座資訊 |
| (中華民國)林仁斌 | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: 官網報名https://www.npac-weiwuying.org/login?redirect=/programs/65efff73e722e40008451c42/signu @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)交通部觀光署日月潭國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/07/10 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)羅婉瑜;(中華民國)王詩琪;(中華民國)吳詩婷 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: 官網報名https://www.npac-weiwuying.org/login?redirect=/programs/6684c6ec7fa6450007368f3e/signup @ 講座資訊 |
(中華民國)羅婉瑜;(中華民國)王詩琪;(中華民國)吳詩婷 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: 官網報名https://www.npac-weiwuying.org/login?redirect=/programs/6684c6ec7fa6450007368f3e/signup @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)國家青年交響樂團 | 活動起始日期: 2024/07/26 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)國家青年交響樂團 | 活動起始日期: 2024/07/26 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)國家青年交響樂團 | 活動起始日期: 2024/07/26 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)林仁斌 | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: 官網報名https://www.npac-weiwuying.org/login?redirect=/programs/65efff73e722e40008451c42/signu @ 講座資訊 |
(中華民國)林仁斌 | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: 官網報名https://www.npac-weiwuying.org/login?redirect=/programs/65efff73e722e40008451c42/signu @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)交通部觀光署日月潭國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/07/10 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 名家 ... ]
根據姓名 王治平 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王治平 ...) | 產品中類: 12成衣及服飾品製造業 | 廠址: 新北市板橋區和平路一七四巷二二號一樓 | 工廠現況: 校正後廢止 | 主要產品: 122針織成衣 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 現場整合行銷有限公司 | 統一編號: 21249029 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 頤誠電子工業股份有限公司 | 統一編號: 23881759 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 智品材料科技有限公司 | 統一編號: 24563649 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 住名娛樂股份有限公司 | 統一編號: 27956013 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 亞洲網訊科技有限公司 | 統一編號: 28050677 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 新東京恐懼音樂製作有限公司 | 統一編號: 54338579 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 台灣禾記股份有限公司 | 統一編號: 72175632 @ 董監事資料集 |
產品中類: 12成衣及服飾品製造業 | 廠址: 新北市板橋區和平路一七四巷二二號一樓 | 工廠現況: 校正後廢止 | 主要產品: 122針織成衣 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 現場整合行銷有限公司 | 統一編號: 21249029 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 頤誠電子工業股份有限公司 | 統一編號: 23881759 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 智品材料科技有限公司 | 統一編號: 24563649 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 住名娛樂股份有限公司 | 統一編號: 27956013 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 亞洲網訊科技有限公司 | 統一編號: 28050677 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 新東京恐懼音樂製作有限公司 | 統一編號: 54338579 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 台灣禾記股份有限公司 | 統一編號: 72175632 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王治平 ... ]
名家名店 | 地址: 台北市松山區富錦街545號1樓 | 電話: 02-2768-1921 |
名家專業檳榔 | 地址: 台北市南港區南港路一段59號1樓 | 電話: 02-2653-7836 |
名家檳榔城 | 地址: 台北市中山區吉林路101號 | 電話: 02-2511-3167 |
新名家檳榔 | 地址: 桃園市桃園區民生路456號 | 電話: 03-333-4450 |
名家檳榔(太原分店) | 地址: 台中市北屯區太原路三段486號 | 電話: 04-2234-7213 |
名家蛋糕店 | 地址: 台北市北投區明德路257號 | 電話: 02-2827-6212 |
名家囍餅蛋糕店 | 地址: 新北市鶯歌區鶯桃路二段9號1樓 | 電話: 02-2670-8017 |
名家牛肉麵專賣 | 地址: 高雄市楠梓區興楠路290號 | 電話: 07-355-0798 |
名家潮洲手工餛飩麵(鼎中店) | 地址: 高雄市三民區鼎中路326號 | 電話: 07-359-5252 |
名家精緻麵包西點城 | 地址: 高雄市鳳山區中崙四路14號 | 電話: 07-753-6870 |
名稱 名家 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 名家)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
祥名家具行 臺北市萬華區環河南路1段17之2號1樓 | 王紹名 | 76430368 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094104704) |
名家髮型美容名店 新北市新莊區民安路187號2樓 | 彭瑞華 | 02189900 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108156410) |
名家裝潢有限公司 南投縣名間鄉大岩巷15之2號1樓 | 陳鷹揚 | 83046946 | 核准設立 |
名人名家餐飲有限公司 臺中市霧峰區四德里四德路478之1號 | 余杰 | 83129930 | 核准設立 |
名家精品名店 桃園市桃園區光興里中山北路82之4號 | 簡碧芬 | 94943290 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039004684) |
蔡名家髮廊 高雄市鳳山區華興街63號1樓 | 蔡名家 | 82701472 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11060526900) |
弘名家具實業有限公司 桃園縣中壢市五權里志廣路279號 | 姚家源 | 22996352 | 核准設立 |
德名家具有限公司 新北市三峽區添福141之3號(1樓) | 李世琳 | 84559508 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-17) |
祥名家具行 登記地址: 臺北市萬華區環河南路1段17之2號1樓 | 負責人: 王紹名 | 統編: 76430368 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094104704) |
名家髮型美容名店 登記地址: 新北市新莊區民安路187號2樓 | 負責人: 彭瑞華 | 統編: 02189900 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108156410) |
名家裝潢有限公司 登記地址: 南投縣名間鄉大岩巷15之2號1樓 | 負責人: 陳鷹揚 | 統編: 83046946 | 核准設立 |
名人名家餐飲有限公司 登記地址: 臺中市霧峰區四德里四德路478之1號 | 負責人: 余杰 | 統編: 83129930 | 核准設立 |
名家精品名店 登記地址: 桃園市桃園區光興里中山北路82之4號 | 負責人: 簡碧芬 | 統編: 94943290 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039004684) |
蔡名家髮廊 登記地址: 高雄市鳳山區華興街63號1樓 | 負責人: 蔡名家 | 統編: 82701472 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11060526900) |
弘名家具實業有限公司 登記地址: 桃園縣中壢市五權里志廣路279號 | 負責人: 姚家源 | 統編: 22996352 | 核准設立 |
德名家具有限公司 登記地址: 新北市三峽區添福141之3號(1樓) | 負責人: 李世琳 | 統編: 84559508 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-17) |
[ 查詢所有 名家 ... ]
姓名 王治平 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王治平)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
平順科技工程行 新北市板橋區大智街71巷7弄15號4樓 | 王治平 | 41085690 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035248054) |
恒安織造廠 新北市板橋區和平路174巷22號1樓 | 王治平 | 01879792 | 核准停業 - 獨資 |
聯銘水電材料行 新北市汐止區康寧街275號?0樓 | 王治平 | 02303634 | 核准設立 - 獨資 |
楓葉出版社 臺北市文山區木柵路4段159巷176之1號1樓 | 王治平 | 04904795 | 歇業 - 獨資 |
微鎕科技實業社 臺南市永康區塩行里中正六街63號1樓 | 王治平 | 10834728 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070036361) |
小琪小吃店 臺北市大安區延吉街240之1號地下室 | 王治平 | 18389025 | 撤銷 - 獨資 |
玉順企業行 高雄市三民區鼎貴路62巷27號 | 王治平 | 20450046 | 核准停業 - 獨資 |
現場整合行銷有限公司 臺北市大同區迪化街1段265號1樓 | 王治平 | 21249029 | 核准設立 |
平順科技工程行 登記地址: 新北市板橋區大智街71巷7弄15號4樓 | 負責人: 王治平 | 統編: 41085690 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035248054) |
恒安織造廠 登記地址: 新北市板橋區和平路174巷22號1樓 | 負責人: 王治平 | 統編: 01879792 | 核准停業 - 獨資 |
聯銘水電材料行 登記地址: 新北市汐止區康寧街275號?0樓 | 負責人: 王治平 | 統編: 02303634 | 核准設立 - 獨資 |
楓葉出版社 登記地址: 臺北市文山區木柵路4段159巷176之1號1樓 | 負責人: 王治平 | 統編: 04904795 | 歇業 - 獨資 |
微鎕科技實業社 登記地址: 臺南市永康區塩行里中正六街63號1樓 | 負責人: 王治平 | 統編: 10834728 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070036361) |
小琪小吃店 登記地址: 臺北市大安區延吉街240之1號地下室 | 負責人: 王治平 | 統編: 18389025 | 撤銷 - 獨資 |
玉順企業行 登記地址: 高雄市三民區鼎貴路62巷27號 | 負責人: 王治平 | 統編: 20450046 | 核准停業 - 獨資 |
現場整合行銷有限公司 登記地址: 臺北市大同區迪化街1段265號1樓 | 負責人: 王治平 | 統編: 21249029 | 核准設立 |
[ 查詢所有 王治平 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠眾報關有限公司 | 統一編號: 00688438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠眾報關有限公司 | 統一編號: 00688438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
|