廖偉廷
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名廖偉廷的職稱是董事長, 持有股份數是9970, 公司名稱是固特企業股份有限公司, 統一編號是04329104.
董監事資料集 資料集的 廖偉廷 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 廖偉廷 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 固特企業股份有限公司 | 統一編號: 04329104 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 固特企業股份有限公司 | 統一編號: 04329104 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 固特企業股份有限公司 | 統一編號: 04329104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 固特企業股份有限公司 | 統一編號: 04329104 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 固特企業股份有限公司 | 統一編號: 04329104 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 固特企業股份有限公司 | 統一編號: 04329104 |
[ 搜尋所有相關: 廖偉廷 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 04329104 | 電話號碼: 02-25911039 | 臺北市大同區承德路3段58號8樓之1 |
統一編號: 04329104 | 電話號碼: 02-25911039 | 臺北市大同區承德路3段58號8樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 廖偉廷 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 固特企業 資料。
[ 搜尋所有 固特企業 ... ]
根據姓名 廖偉廷 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 廖偉廷 ...) | (中華民國)何景窗;(中華民國)徐均育;(中華民國)陳向榮;(中華民國)顏妤庭;(中華民國)戴嘉明;(中華民國)王連晟;(中華民國)趙瞬文;(中華民國)藍苡珊;(中華民國)胡財賓;(中華民國)廖偉廷;... | 活動起始日期: 2024/05/14 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)何景窗;(中華民國)徐均育;(中華民國)陳向榮;(中華民國)顏妤庭;(中華民國)戴嘉明;(中華民國)王連晟;(中華民國)趙瞬文;(中華民國)藍苡珊;(中華民國)胡財賓;(中華民國)廖偉廷;... | 活動起始日期: 2024/05/14 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 資料集識別碼: 23333 | 詮釋資料更新時間: 2024-07-23 17:08:34 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 法務部矯正署臺北看守所 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 預算案(按年)-歲入項目說明提要表、歲出計畫提要及分支計畫概況表、各項費用彙計表、人事費用分析表、預算員額明細表、公務車輛明細表。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 158225 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-02 14:34:52 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-... | 提供機關: 法務部矯正署臺北看守所 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 預算(按年)-歲入項目說明提要表、歲出計畫提要及分支計畫概況表、各項費用彙計表、人事費用分析表、預算員額明細表、公務車輛明細表。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 公司統編: 36286401 | 新北市五股區五工六路66之1號 | 設立核准日期: 19841211 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 負責人姓名: 廖偉廷 | 統一編號: 90890166 | 所在地: 臺中市南屯區向心里永春東路622號1樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 195000 | 所代表法人: | 中科水世界股份有限公司 | 統一編號: 28127654 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 隆泉機械廠股份有限公司 | 統一編號: 36286401 @ 董監事資料集 |
(中華民國)何景窗;(中華民國)徐均育;(中華民國)陳向榮;(中華民國)顏妤庭;(中華民國)戴嘉明;(中華民國)王連晟;(中華民國)趙瞬文;(中華民國)藍苡珊;(中華民國)胡財賓;(中華民國)廖偉廷;... | 活動起始日期: 2024/05/14 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)何景窗;(中華民國)徐均育;(中華民國)陳向榮;(中華民國)顏妤庭;(中華民國)戴嘉明;(中華民國)王連晟;(中華民國)趙瞬文;(中華民國)藍苡珊;(中華民國)胡財賓;(中華民國)廖偉廷;... | 活動起始日期: 2024/05/14 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
資料集識別碼: 23333 | 詮釋資料更新時間: 2024-07-23 17:08:34 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 法務部矯正署臺北看守所 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 預算案(按年)-歲入項目說明提要表、歲出計畫提要及分支計畫概況表、各項費用彙計表、人事費用分析表、預算員額明細表、公務車輛明細表。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 158225 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-02 14:34:52 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;ZIP | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-... | 提供機關: 法務部矯正署臺北看守所 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 預算(按年)-歲入項目說明提要表、歲出計畫提要及分支計畫概況表、各項費用彙計表、人事費用分析表、預算員額明細表、公務車輛明細表。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
公司統編: 36286401 | 新北市五股區五工六路66之1號 | 設立核准日期: 19841211 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
負責人姓名: 廖偉廷 | 統一編號: 90890166 | 所在地: 臺中市南屯區向心里永春東路622號1樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 195000 | 所代表法人: | 中科水世界股份有限公司 | 統一編號: 28127654 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 隆泉機械廠股份有限公司 | 統一編號: 36286401 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 廖偉廷 ... ]
固特企業股份有限公司 | 地址: 台北市大同區昌吉街81巷7號1樓 | 電話: 02-2595-2008 |
固特企業股份有限公司 | 地址: 台北市大同區承德路三段58號8樓之1 | 電話: 02-2599-3827 |
固特企業股份有限公司 | 地址: 台北市大同區昌吉街81巷7號1樓 | 電話: 02-2591-1039 |
名稱 固特企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 固特企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
固特企業股份有限公司 臺北市大同區承德路3段58號8樓之1 | 廖偉廷 | 04329104 | 核准設立 |
固特企業社 苗栗縣頭屋鄉曲洞村3鄰19號 | 陳春雄 | 92331040 | 核准設立 - 獨資 |
固特企業社 臺南市歸仁區文化里文化北街114號 | 林志邦 | 09530450 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1020855949) |
固特企業社 新北市新莊區建福路69巷9號4樓 | 林書正 | 91696014 | 核准設立 - 獨資 |
固特企業社 高雄市左營區自由2路109號1樓 | 洪銘隆 | 17100123 | 歇業 - 獨資 |
固特企業股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區承德路3段58號8樓之1 | 負責人: 廖偉廷 | 統編: 04329104 | 核准設立 |
固特企業社 登記地址: 苗栗縣頭屋鄉曲洞村3鄰19號 | 負責人: 陳春雄 | 統編: 92331040 | 核准設立 - 獨資 |
固特企業社 登記地址: 臺南市歸仁區文化里文化北街114號 | 負責人: 林志邦 | 統編: 09530450 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1020855949) |
固特企業社 登記地址: 新北市新莊區建福路69巷9號4樓 | 負責人: 林書正 | 統編: 91696014 | 核准設立 - 獨資 |
固特企業社 登記地址: 高雄市左營區自由2路109號1樓 | 負責人: 洪銘隆 | 統編: 17100123 | 歇業 - 獨資 |
姓名 廖偉廷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 廖偉廷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
有好汽車商行 新竹市香山區牛埔里中華路四段379號 | 廖偉廷 | 13863465 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090003373) |
良維工程行 臺南市安平區建平里永華三街296號2樓 | 廖偉廷 | 17588834 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070032847) |
永財肉店 新北市永和區安樂路431號(永和區永安公有零售市場) | 廖偉廷 | 18472591 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088115075) |
不斷藝術工作室 臺北市大安區濟南路3段64號7樓 | 廖偉廷 | 26235875 | 核准設立 - 獨資 |
永鑫防水工程行 臺中市北區明德里太原八街12號四樓 | 廖偉廷 | 39829219 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020714857) |
德懿食品行 新北市永和區永亨路150號 | 廖偉廷 | 42256334 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128163099) |
禾家空間設計有限公司 臺中市南屯區豐樂里豐功路8號 | 廖偉廷 | 53486707 | 核准設立 |
有好汽車商行 登記地址: 新竹市香山區牛埔里中華路四段379號 | 負責人: 廖偉廷 | 統編: 13863465 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090003373) |
良維工程行 登記地址: 臺南市安平區建平里永華三街296號2樓 | 負責人: 廖偉廷 | 統編: 17588834 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070032847) |
永財肉店 登記地址: 新北市永和區安樂路431號(永和區永安公有零售市場) | 負責人: 廖偉廷 | 統編: 18472591 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088115075) |
不斷藝術工作室 登記地址: 臺北市大安區濟南路3段64號7樓 | 負責人: 廖偉廷 | 統編: 26235875 | 核准設立 - 獨資 |
永鑫防水工程行 登記地址: 臺中市北區明德里太原八街12號四樓 | 負責人: 廖偉廷 | 統編: 39829219 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020714857) |
德懿食品行 登記地址: 新北市永和區永亨路150號 | 負責人: 廖偉廷 | 統編: 42256334 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128163099) |
禾家空間設計有限公司 登記地址: 臺中市南屯區豐樂里豐功路8號 | 負責人: 廖偉廷 | 統編: 53486707 | 核准設立 |
[ 查詢所有 廖偉廷 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
|