鮑泰宏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鮑泰宏的職稱是監察人, 持有股份數是2000, 公司名稱是正興股份有限公司, 統一編號是04364903.
根據名稱 正興 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 正興 ...) | (中華民國)楊詠絜/蔡晴如....多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)楊詠絜/蔡晴如....多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)楊詠絜/蔡晴如....多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)王義澤....多組藝人 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)王義澤....多組藝人 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王義澤....多組藝人 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)小螺絲/A先生....多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)小螺絲/A先生....多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)楊詠絜/蔡晴如....多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)楊詠絜/蔡晴如....多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)楊詠絜/蔡晴如....多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)王義澤....多組藝人 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)王義澤....多組藝人 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王義澤....多組藝人 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)小螺絲/A先生....多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)小螺絲/A先生....多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 正興 ... ]
無其他 鮑泰宏 資料。
[ 搜尋所有 鮑泰宏 ... ]
名稱 正興 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 正興)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
正興美華乾洗店 高雄市三民區正興路32號 | 李昭良 | 08916511 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11161565100) |
三商家購股份有限公司三民正興分公司 高雄市三民區正興路163巷10號 | 邱光隆 | 24807342 | 核准設立 |
正興早餐店 高雄市三民區正興路34號1樓 | 洪志勇 | 36958759 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10762066100) |
正興一路發彩券行 高雄市三民區正興路108號1樓 | 林順宗 | 38664506 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
萌獅部落正興店 高雄市三民區正興路119號1樓 | 潘小蕙 | 92126821 | 歇業 - 獨資 |
正興彩券行 高雄市三民區正興路108號1樓 | 陳弘斌 | 94596812 | 核准設立 - 獨資 |
諸事正興股份有限公司 臺南市中西區中正里正興街86號1樓 | 高耀威 | 64906810 | 解散 (核准解散日期: 2021-08-30) |
正興彩券行 高雄市三民區正興路108號1樓 | 陳昌興 | 93266074 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
正興美華乾洗店 登記地址: 高雄市三民區正興路32號 | 負責人: 李昭良 | 統編: 08916511 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11161565100) |
三商家購股份有限公司三民正興分公司 登記地址: 高雄市三民區正興路163巷10號 | 負責人: 邱光隆 | 統編: 24807342 | 核准設立 |
正興早餐店 登記地址: 高雄市三民區正興路34號1樓 | 負責人: 洪志勇 | 統編: 36958759 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10762066100) |
正興一路發彩券行 登記地址: 高雄市三民區正興路108號1樓 | 負責人: 林順宗 | 統編: 38664506 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
萌獅部落正興店 登記地址: 高雄市三民區正興路119號1樓 | 負責人: 潘小蕙 | 統編: 92126821 | 歇業 - 獨資 |
正興彩券行 登記地址: 高雄市三民區正興路108號1樓 | 負責人: 陳弘斌 | 統編: 94596812 | 核准設立 - 獨資 |
諸事正興股份有限公司 登記地址: 臺南市中西區中正里正興街86號1樓 | 負責人: 高耀威 | 統編: 64906810 | 解散 (核准解散日期: 2021-08-30) |
正興彩券行 登記地址: 高雄市三民區正興路108號1樓 | 負責人: 陳昌興 | 統編: 93266074 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 正興 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
|