吳雪美
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳雪美的職稱是董事, 持有股份數是5720, 公司名稱是三鶴實業股份有限公司, 統一編號是04368540.
董監事資料集 資料集的 吳雪美 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳雪美 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4580 | 所代表法人: | 三鶴實業股份有限公司 | 統一編號: 04368540 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 三鶴實業股份有限公司 | 統一編號: 04368540 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 三鶴實業股份有限公司 | 統一編號: 04368540 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4580 | 所代表法人: | 三鶴實業股份有限公司 | 統一編號: 04368540 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 三鶴實業股份有限公司 | 統一編號: 04368540 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 三鶴實業股份有限公司 | 統一編號: 04368540 |
[ 搜尋所有相關: 吳雪美 @ 董監事資料集 ]
無其他 三鶴實業 資料。
[ 搜尋所有 三鶴實業 ... ]
根據姓名 吳雪美 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳雪美 ...) | 事務所名稱: 吳雪美記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市士林區德華里福國路95號6樓之2樓 | 登錄字號: 財北國稅登字第980784號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 吳雪美事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市板橋區四維路105號2樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第F1097號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| (中華民國)中華梨韻創作學會 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)中華梨韻創作學會 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張宏靖、郭秀琴、林秀敏、陳秀英、郭家典、吳雪美、陳弘恩、徐瑞繁、嚴美玉、 林美英、鄧崇偉、紀忠信、吳麗鈺、張清淮、洪隆華、 黃春美、陳嘉凌 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張宏靖、郭秀琴、林秀敏、陳秀英、郭家典、吳雪美、陳弘恩、徐瑞繁、嚴美玉、 林美英、鄧崇偉、紀忠信、吳麗鈺、張清淮、洪隆華、 黃春美、陳嘉凌 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所名稱: 宏業稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 新北市板橋區四維路105-1號 | 執行業務區域: 臺北市、基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、新竹市 | 參加之記帳士公會: 新北市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (97)台財稅證字第00080號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 130 | 所代表法人: | 大日興業股份有限公司 | 統一編號: 55720897 @ 董監事資料集 |
事務所名稱: 吳雪美記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市士林區德華里福國路95號6樓之2樓 | 登錄字號: 財北國稅登字第980784號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 吳雪美事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市板橋區四維路105號2樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第F1097號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
(中華民國)中華梨韻創作學會 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)中華梨韻創作學會 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張宏靖、郭秀琴、林秀敏、陳秀英、郭家典、吳雪美、陳弘恩、徐瑞繁、嚴美玉、 林美英、鄧崇偉、紀忠信、吳麗鈺、張清淮、洪隆華、 黃春美、陳嘉凌 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張宏靖、郭秀琴、林秀敏、陳秀英、郭家典、吳雪美、陳弘恩、徐瑞繁、嚴美玉、 林美英、鄧崇偉、紀忠信、吳麗鈺、張清淮、洪隆華、 黃春美、陳嘉凌 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 宏業稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 新北市板橋區四維路105-1號 | 執行業務區域: 臺北市、基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、新竹市 | 參加之記帳士公會: 新北市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (97)台財稅證字第00080號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 130 | 所代表法人: | 大日興業股份有限公司 | 統一編號: 55720897 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳雪美 ... ]
名稱 三鶴實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 三鶴實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
三鶴實業股份有限公司 臺北市大安區敦化南路1段205號8樓之6 | 高崇展 | 04368540 | 核准設立 |
三鶴實業社 新北市土城區青雲路183巷11弄18號 | 白鶴松 | 10532548 | 歇業 - 獨資 |
三鶴實業股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路1段205號8樓之6 | 負責人: 高崇展 | 統編: 04368540 | 核准設立 |
三鶴實業社 登記地址: 新北市土城區青雲路183巷11弄18號 | 負責人: 白鶴松 | 統編: 10532548 | 歇業 - 獨資 |
姓名 吳雪美 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 吳雪美)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
品樺實業有限公司 臺南市南區建南里明興路299號 | 吳雪美 | 22120943 | 解散 (核准解散日期: 2016-09-26) |
穎泰百貨行 臺北市士林區貴富街17號1樓 | 吳雪美 | 31174309 | 歇業 - 獨資 |
新合榮海產行 澎湖縣馬公市中央里中正路三之二號一樓 | 吳雪美 | 60372829 | 核准設立 - 獨資 |
宏業工商管理顧問社 新北市板橋區4維路105之1號 | 吳雪美 | 73783894 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055246890) |
世大餐飲店 臺北市文山區試院路34號1樓 | 吳雪美 | 83930065 | 撤銷 - 獨資 |
今生今世珠寶銀樓 高雄市三民區建國二路161號1樓 | 吳雪美 | 93956774 | 核准設立 - 獨資 |
品樺實業有限公司 登記地址: 臺南市南區建南里明興路299號 | 負責人: 吳雪美 | 統編: 22120943 | 解散 (核准解散日期: 2016-09-26) |
穎泰百貨行 登記地址: 臺北市士林區貴富街17號1樓 | 負責人: 吳雪美 | 統編: 31174309 | 歇業 - 獨資 |
新合榮海產行 登記地址: 澎湖縣馬公市中央里中正路三之二號一樓 | 負責人: 吳雪美 | 統編: 60372829 | 核准設立 - 獨資 |
宏業工商管理顧問社 登記地址: 新北市板橋區4維路105之1號 | 負責人: 吳雪美 | 統編: 73783894 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055246890) |
世大餐飲店 登記地址: 臺北市文山區試院路34號1樓 | 負責人: 吳雪美 | 統編: 83930065 | 撤銷 - 獨資 |
今生今世珠寶銀樓 登記地址: 高雄市三民區建國二路161號1樓 | 負責人: 吳雪美 | 統編: 93956774 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳雪美 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
|