吳明發
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳明發的職稱是董事長, 持有股份數是17780, 公司名稱是克祥股份有限公司, 統一編號是04403687.
董監事資料集 資料集的 吳明發 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳明發 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 616 | 所代表法人: | 克祥股份有限公司 | 統一編號: 04403687 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4340 | 所代表法人: | 克祥股份有限公司 | 統一編號: 04403687 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4508 | 所代表法人: | 克祥股份有限公司 | 統一編號: 04403687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 672 | 所代表法人: | 克祥股份有限公司 | 統一編號: 04403687 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 616 | 所代表法人: | 克祥股份有限公司 | 統一編號: 04403687 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4340 | 所代表法人: | 克祥股份有限公司 | 統一編號: 04403687 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4508 | 所代表法人: | 克祥股份有限公司 | 統一編號: 04403687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 672 | 所代表法人: | 克祥股份有限公司 | 統一編號: 04403687 |
[ 搜尋所有相關: 吳明發 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 04403687 | 電話號碼: 02-25619636 | 臺北市中山區中山北路2段112號6樓之4 |
統一編號: 04403687 | 電話號碼: 02-25619636 | 臺北市中山區中山北路2段112號6樓之4 |
[ 搜尋所有相關: 吳明發 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 克祥 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 克祥 ...) | 生產者: 賴○祥 | 使用狀態: 暫停 | 驗證標章: | 聯絡地址: 南投縣埔里鎮 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 統一編號: 86707531 | 電話號碼: 02-27730616 | 臺北市中山區中山北路2段112號6樓之4 @ 出進口廠商登記資料 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 84091124 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市八德區高明里高城路二○一之二號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-23284943 | 機構負責人姓名: 張克祥 | 機構代碼: 2X0800014 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市南屯區大業里大進街536之13號13樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-23284943 | 機構負責人姓名: 張克祥 | 機構代碼: 2X0800014 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市南屯區大業里大進街536之13號13樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-23284943 | 機構負責人姓名: 張克祥 | 機構代碼: 2X0800014 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市南屯區大業里大進街536之13號13樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-23284943 | 機構負責人姓名: 張克祥 | 機構代碼: 2X0800014 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市南屯區大業里大進街536之13號13樓 @ 長照ABC據點 |
生產者: 賴○祥 | 使用狀態: 暫停 | 驗證標章: | 聯絡地址: 南投縣埔里鎮 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
統一編號: 86707531 | 電話號碼: 02-27730616 | 臺北市中山區中山北路2段112號6樓之4 @ 出進口廠商登記資料 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 84091124 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市八德區高明里高城路二○一之二號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-23284943 | 機構負責人姓名: 張克祥 | 機構代碼: 2X0800014 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市南屯區大業里大進街536之13號13樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-23284943 | 機構負責人姓名: 張克祥 | 機構代碼: 2X0800014 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市南屯區大業里大進街536之13號13樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-23284943 | 機構負責人姓名: 張克祥 | 機構代碼: 2X0800014 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市南屯區大業里大進街536之13號13樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-23284943 | 機構負責人姓名: 張克祥 | 機構代碼: 2X0800014 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市南屯區大業里大進街536之13號13樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 克祥 ... ]
根據姓名 吳明發 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳明發 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20230201 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 0937-598958 | 機構負責人姓名: 吳明發 | 機構代碼: BF0900243 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣員林市南東里員東路一段68巷87號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20240201 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0937-598958 | 機構負責人姓名: 吳明發 | 機構代碼: BF0900243 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣員林市南東里員東路一段68巷87號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 藝明實業有限公司 | 統一編號: 14075380 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 23865744 | 工廠負責人姓名: 吳明發 | 工廠地址: 彰化縣社頭鄉湳雅村山腳路三段601巷67號 | 主要產品: 339未分類其他製品、115紡織品、121成衣、123服飾品 @ 臨時工廠名錄 |
| 公司名稱: 新寶交通有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20161124 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 主要產品: 115紡織品、121成衣、123服飾品、331育樂用品 | 統一編號: 23865744 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣社頭鄉湳雅村山腳路三段601巷67號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市汐止區大同路一段三三七巷一六弄三號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市林口區工四路二0號 | 工廠現況: 公告廢止 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20230201 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 0937-598958 | 機構負責人姓名: 吳明發 | 機構代碼: BF0900243 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣員林市南東里員東路一段68巷87號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20240201 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0937-598958 | 機構負責人姓名: 吳明發 | 機構代碼: BF0900243 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣員林市南東里員東路一段68巷87號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 藝明實業有限公司 | 統一編號: 14075380 @ 董監事資料集 |
統一編號: 23865744 | 工廠負責人姓名: 吳明發 | 工廠地址: 彰化縣社頭鄉湳雅村山腳路三段601巷67號 | 主要產品: 339未分類其他製品、115紡織品、121成衣、123服飾品 @ 臨時工廠名錄 |
公司名稱: 新寶交通有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20161124 @ 遊覽車駕駛資料 |
主要產品: 115紡織品、121成衣、123服飾品、331育樂用品 | 統一編號: 23865744 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣社頭鄉湳雅村山腳路三段601巷67號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: | 廠址: 新北市汐止區大同路一段三三七巷一六弄三號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: | 廠址: 新北市林口區工四路二0號 | 工廠現況: 公告廢止 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 吳明發 ... ]
名稱 克祥 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 克祥)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
克祥商店 金門縣金湖鎮溪湖里溪邊11號之1 | 呂克恩 | 31664002 | 核准設立 - 獨資 |
克祥機車行 新北市中和區宜安路?0?77號?0樓 | 鄭長英 | 02343220 | 核准設立 - 獨資 |
克祥股份有限公司 臺北市中山區中山北路2段112號6樓之4 | 吳明發 | 04403687 | 核准設立 |
克祥工程行 新北市林口區文化一路2段86號 | 吳柏蒼 | 80008248 | 核准設立 - 獨資 |
何克祥有限公司 臺北市資料空白 | | 01182540 | 撤銷 (080年09月05日 建一字 第號) |
克祥企業社 新北市汐止區大同路2段3?02巷?06弄35號?0樓 | 施福吉 | 02302585 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
克祥超級商店股份有限公司
| | 23051629 | 合併解散 (084年01月14日 建一字 第號) |
克祥汽車修配廠 臺中市后里區后里里17鄰三豐路4段223號 | | 45227495 | |
克祥商店 登記地址: 金門縣金湖鎮溪湖里溪邊11號之1 | 負責人: 呂克恩 | 統編: 31664002 | 核准設立 - 獨資 |
克祥機車行 登記地址: 新北市中和區宜安路?0?77號?0樓 | 負責人: 鄭長英 | 統編: 02343220 | 核准設立 - 獨資 |
克祥股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段112號6樓之4 | 負責人: 吳明發 | 統編: 04403687 | 核准設立 |
克祥工程行 登記地址: 新北市林口區文化一路2段86號 | 負責人: 吳柏蒼 | 統編: 80008248 | 核准設立 - 獨資 |
何克祥有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 01182540 | 撤銷 (080年09月05日 建一字 第號) |
克祥企業社 登記地址: 新北市汐止區大同路2段3?02巷?06弄35號?0樓 | 負責人: 施福吉 | 統編: 02302585 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
克祥超級商店股份有限公司 登記地址: | 統編: 23051629 | 合併解散 (084年01月14日 建一字 第號) |
克祥汽車修配廠 登記地址: 臺中市后里區后里里17鄰三豐路4段223號 | 統編: 45227495 |
[ 查詢所有 克祥 ... ]
姓名 吳明發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 吳明發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
藝明實業有限公司 臺北市內湖區新明路548巷2弄2號1樓 | 吳明發 | 14075380 | 核准設立 |
富創得科技股份有限公司 新北市林口區文化一路2段86號 | 吳明發 | 70438531 | 核准設立 |
明發水果行 高雄市大樹區興山里興山路78號 | 吳明發 | 07838812 | 歇業 - 獨資 |
明發水果行 高雄市大樹區興山里興山路78號1樓 | 吳明發 | 73946362 | 核准設立 - 獨資 |
嘉貝煙酒專賣店 臺南市中西區大涼里環河街72號10樓之2(僅供辦公室使用) | 吳明發 | 20164281 | 廢止 - 獨資 |
晉康企業社 高雄市新興區東海街203號1樓 | 吳明發 | 08902621 | 核准設立 - 獨資 |
明澤企業行 臺南市安南區州南里安和路4段274巷69弄1號1樓 | 吳明發 | 78996869 | 歇業 - 獨資 |
藝明實業有限公司 登記地址: 臺北市內湖區新明路548巷2弄2號1樓 | 負責人: 吳明發 | 統編: 14075380 | 核准設立 |
富創得科技股份有限公司 登記地址: 新北市林口區文化一路2段86號 | 負責人: 吳明發 | 統編: 70438531 | 核准設立 |
明發水果行 登記地址: 高雄市大樹區興山里興山路78號 | 負責人: 吳明發 | 統編: 07838812 | 歇業 - 獨資 |
明發水果行 登記地址: 高雄市大樹區興山里興山路78號1樓 | 負責人: 吳明發 | 統編: 73946362 | 核准設立 - 獨資 |
嘉貝煙酒專賣店 登記地址: 臺南市中西區大涼里環河街72號10樓之2(僅供辦公室使用) | 負責人: 吳明發 | 統編: 20164281 | 廢止 - 獨資 |
晉康企業社 登記地址: 高雄市新興區東海街203號1樓 | 負責人: 吳明發 | 統編: 08902621 | 核准設立 - 獨資 |
明澤企業行 登記地址: 臺南市安南區州南里安和路4段274巷69弄1號1樓 | 負責人: 吳明發 | 統編: 78996869 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳明發 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
|