盧明德
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名盧明德的職稱是董事, 持有股份數是195400, 公司名稱是金名城股份有限公司, 統一編號是04480733.
董監事資料集 資料集的 盧明德 相關資料
(以下顯示 13 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 盧明德 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 30571 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 102000 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 22041 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 105714 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 98000 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 254714 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90619 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 102857 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30571 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 102000 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 22041 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 105714 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 98000 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 254714 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90619 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 102857 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
[ 搜尋所有相關: 盧明德 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 金名城 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 金名城 ...) | 食品業者登錄字號: V-200043231-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 12074786 | 台東縣鹿野鄉鹿野村中華路二段一0二號一樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: V-200043231-00003-6 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 12074786 | 台東縣鹿野鄉鹿野村中華路二段102號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: V-200043231-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 12074786 | 台東縣鹿野鄉鹿野村中華路二段一0二號一樓 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: V-200043231-00003-6 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 12074786 | 台東縣鹿野鄉鹿野村中華路二段102號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 金名城 ... ]
根據姓名 盧明德 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 盧明德 ...) | (中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/01/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/01/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)鄭勝華;(中華民國)陳明惠;(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)鄭勝華;(中華民國)陳明惠;(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/01/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/01/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)鄭勝華;(中華民國)陳明惠;(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)鄭勝華;(中華民國)陳明惠;(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 盧明德 ... ]
金名城麵包店 | 地址: 台東縣鹿野鄉中華路二段102號 | 電話: 089-550-067 |
金名城股份有限公司 | 地址: 台北市大同區重慶北路一段1號之1、1樓 | 電話: 02-2559-8000 |
名稱 金名城 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 金名城)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金名城股份有限公司 臺北市大同區重慶北路1段1號之1 | 張益宗 | 04480733 | 核准設立 |
金名城麵包店 臺東縣鹿野鄉鹿野村中華路二段一0二號一樓 | 洪淑琴 | 12074786 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040066804) |
金名城企業行 高雄市新興區中東里中正3路52號地下室 | 陳寶鑫 | 06788552 | 核准設立 - 獨資 |
金名城股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區重慶北路1段1號之1 | 負責人: 張益宗 | 統編: 04480733 | 核准設立 |
金名城麵包店 登記地址: 臺東縣鹿野鄉鹿野村中華路二段一0二號一樓 | 負責人: 洪淑琴 | 統編: 12074786 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040066804) |
金名城企業行 登記地址: 高雄市新興區中東里中正3路52號地下室 | 負責人: 陳寶鑫 | 統編: 06788552 | 核准設立 - 獨資 |
姓名 盧明德 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 盧明德)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
暉德股份有限公司 臺北市中山區復興北路2號8樓之10 | 盧明德 | 50861658 | 核准設立 |
德烜企業社 新北市中和區員山路?75?0號?0樓 | 盧明德 | 66936748 | 核准設立 - 獨資 |
品典企業有限公司 新北市汐止區福安街20巷5號(1樓) | 盧明德 | 83174738 | 核准設立 |
泰隆開發投資股份有限公司 臺北市中山區復興北路2號8樓之11 | 盧明德 | 16137354 | 核准設立 |
傳韻食品行 宜蘭縣羅東鎮羅莊里羅莊街130巷11號 | 盧明德 | 26572117 | 核准設立 - 獨資 |
美人魚咖啡坊 臺南市北區成功里西門路4段447號1樓 | 盧明德 | 36821868 | 歇業 - 獨資 |
致森科技有限公司 新竹市北區康樂里東大路3段576號1樓 | 盧明德 | 54509117 | 核准設立 |
宏祥企業社 南投縣南投市漳和里興和巷一一五弄二六號 | 盧明德 | 61930891 | 核准設立 - 獨資 |
暉德股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路2號8樓之10 | 負責人: 盧明德 | 統編: 50861658 | 核准設立 |
德烜企業社 登記地址: 新北市中和區員山路?75?0號?0樓 | 負責人: 盧明德 | 統編: 66936748 | 核准設立 - 獨資 |
品典企業有限公司 登記地址: 新北市汐止區福安街20巷5號(1樓) | 負責人: 盧明德 | 統編: 83174738 | 核准設立 |
泰隆開發投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路2號8樓之11 | 負責人: 盧明德 | 統編: 16137354 | 核准設立 |
傳韻食品行 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮羅莊里羅莊街130巷11號 | 負責人: 盧明德 | 統編: 26572117 | 核准設立 - 獨資 |
美人魚咖啡坊 登記地址: 臺南市北區成功里西門路4段447號1樓 | 負責人: 盧明德 | 統編: 36821868 | 歇業 - 獨資 |
致森科技有限公司 登記地址: 新竹市北區康樂里東大路3段576號1樓 | 負責人: 盧明德 | 統編: 54509117 | 核准設立 |
宏祥企業社 登記地址: 南投縣南投市漳和里興和巷一一五弄二六號 | 負責人: 盧明德 | 統編: 61930891 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 盧明德 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
|