李金樹
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李金樹的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是鑫樹銀樓藝品有限公司, 統一編號是04596283.
無其他 鑫樹銀樓藝品 資料。
[ 搜尋所有 鑫樹銀樓藝品 ... ]
根據姓名 李金樹 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李金樹 ...) | 開始時間: 2023-05-06T15:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-05-07T16:00:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 城隍廟文化季真雲林閣掌中劇團:台灣鐵漢顏思齊 5/6 15:00|外武廟5/6 19:30|城隍廟5/7 14:30|北鎮廟來自雲林縣水林鄉的真雲林閣掌中劇團,將於5月6日至7日來到金門進行... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)真雲林閣掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/06/21 | 活動結束日期: 2024/06/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)真雲林閣掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/06/23 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)真雲林閣掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/06/21 | 活動結束日期: 2024/06/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)真雲林閣掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/06/23 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 02-29207500 | 地址: 臺東縣臺東市中興路二段366巷12弄20號 | 行政區: 臺東縣 | 負責人: 李金樹 @ 全國宗教資訊系統資料-基金會 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 金元投資股份有限公司 | 統一編號: 16752385 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 260000 | 所代表法人: | 特真金屬有限公司 | 統一編號: 35877884 @ 董監事資料集 |
開始時間: 2023-05-06T15:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-05-07T16:00:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 城隍廟文化季真雲林閣掌中劇團:台灣鐵漢顏思齊 5/6 15:00|外武廟5/6 19:30|城隍廟5/7 14:30|北鎮廟來自雲林縣水林鄉的真雲林閣掌中劇團,將於5月6日至7日來到金門進行... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)真雲林閣掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/06/21 | 活動結束日期: 2024/06/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)真雲林閣掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/06/23 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)真雲林閣掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/06/21 | 活動結束日期: 2024/06/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)真雲林閣掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/06/23 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 02-29207500 | 地址: 臺東縣臺東市中興路二段366巷12弄20號 | 行政區: 臺東縣 | 負責人: 李金樹 @ 全國宗教資訊系統資料-基金會 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 金元投資股份有限公司 | 統一編號: 16752385 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 260000 | 所代表法人: | 特真金屬有限公司 | 統一編號: 35877884 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李金樹 ... ]
名稱 鑫樹銀樓藝品 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鑫樹銀樓藝品)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鑫樹銀樓藝品有限公司 臺北市萬華區西昌街171號1樓 | 李金樹 | 04596283 | 核准設立 |
鑫樹銀樓藝品有限公司 登記地址: 臺北市萬華區西昌街171號1樓 | 負責人: 李金樹 | 統編: 04596283 | 核准設立 |
姓名 李金樹 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 李金樹)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
特真金屬有限公司 新北市樹林區備內街158巷41號 | 李金樹 | 35877884 | 核准設立 |
李金樹自營計程車行 新北市新莊區福壽街59巷12號4樓 | 李金樹 | 36268760 | 核准設立 - 獨資 |
樹德發商行 新北市樹林區東榮街102號1樓 | 李金樹 | 26728815 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068119466) |
金樹銀樓 臺北市萬華區東園街182號1樓 | 李金樹 | 21741424 | 歇業 - 獨資 |
金樹工程行 高雄市梓官區大舍里大舍西路108號1樓 | 李金樹 | 20239179 | 撤銷 - 獨資 |
金樹土木包工業 高雄市三民區開原街42號2樓 | 李金樹 | 67833896 | 歇業 - 獨資 |
樹榮營造廠 臺北市大同區承德路791號1樓 | 李金樹 | 11964044 | 撤銷 - 獨資 |
特真金屬有限公司 登記地址: 新北市樹林區備內街158巷41號 | 負責人: 李金樹 | 統編: 35877884 | 核准設立 |
李金樹自營計程車行 登記地址: 新北市新莊區福壽街59巷12號4樓 | 負責人: 李金樹 | 統編: 36268760 | 核准設立 - 獨資 |
樹德發商行 登記地址: 新北市樹林區東榮街102號1樓 | 負責人: 李金樹 | 統編: 26728815 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068119466) |
金樹銀樓 登記地址: 臺北市萬華區東園街182號1樓 | 負責人: 李金樹 | 統編: 21741424 | 歇業 - 獨資 |
金樹工程行 登記地址: 高雄市梓官區大舍里大舍西路108號1樓 | 負責人: 李金樹 | 統編: 20239179 | 撤銷 - 獨資 |
金樹土木包工業 登記地址: 高雄市三民區開原街42號2樓 | 負責人: 李金樹 | 統編: 67833896 | 歇業 - 獨資 |
樹榮營造廠 登記地址: 臺北市大同區承德路791號1樓 | 負責人: 李金樹 | 統編: 11964044 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 李金樹 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
|