李永祥
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李永祥的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是兆智貿易有限公司, 統一編號是04669617.
| 統一編號: 04669617 | 電話號碼: 02-2729-8215 | 新北市三重區成功路三五號二樓之一 |
統一編號: 04669617 | 電話號碼: 02-2729-8215 | 新北市三重區成功路三五號二樓之一 |
[ 搜尋所有相關: 李永祥 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 兆智貿易 資料。
[ 搜尋所有 兆智貿易 ... ]
根據姓名 李永祥 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李永祥 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0912-977452 | 機構負責人姓名: 李永祥 | 機構代碼: A11100003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣林內鄉烏塗村忠庄58號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0912-977452 | 機構負責人姓名: 李永祥 | 機構代碼: A11100003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣林內鄉忠庄58號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0912-977452 | 機構負責人姓名: 李永祥 | 機構代碼: A11100003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣林內鄉忠庄58號 @ 長照B據點 |
| 電話: 05-5899266 | 地址: 雲林縣林內鄉烏塗村5鄰忠庄58號 | 屬性: 私立 | 收容對象: 養護 | 核定收容人數: 48 | 負責人: 李永祥 | 備註: @ 老人機構一覽表鄉鎮別 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 05-5899266 | 機構負責人姓名: 李永祥 | 機構代碼: A11100003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣林內鄉烏塗村忠庄58號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 05-5899266 | 機構負責人姓名: 李永祥 | 機構代碼: A11100003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣林內鄉烏塗村忠庄58號 @ 長照ABC據點 |
| 統一編號: 16621080 | 電話號碼: 02-27905959 | 臺北市中山區民權西路9巷22號7樓之7 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 李永祥開發股份有限公司 | 統一編號: 16621080 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0912-977452 | 機構負責人姓名: 李永祥 | 機構代碼: A11100003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣林內鄉烏塗村忠庄58號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0912-977452 | 機構負責人姓名: 李永祥 | 機構代碼: A11100003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣林內鄉忠庄58號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0912-977452 | 機構負責人姓名: 李永祥 | 機構代碼: A11100003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣林內鄉忠庄58號 @ 長照B據點 |
電話: 05-5899266 | 地址: 雲林縣林內鄉烏塗村5鄰忠庄58號 | 屬性: 私立 | 收容對象: 養護 | 核定收容人數: 48 | 負責人: 李永祥 | 備註: @ 老人機構一覽表鄉鎮別 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 05-5899266 | 機構負責人姓名: 李永祥 | 機構代碼: A11100003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣林內鄉烏塗村忠庄58號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 05-5899266 | 機構負責人姓名: 李永祥 | 機構代碼: A11100003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣林內鄉烏塗村忠庄58號 @ 長照ABC據點 |
統一編號: 16621080 | 電話號碼: 02-27905959 | 臺北市中山區民權西路9巷22號7樓之7 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 李永祥開發股份有限公司 | 統一編號: 16621080 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李永祥 ... ]
名稱 兆智貿易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 兆智貿易)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
兆智貿易有限公司 新北市三重區成功路三五號二樓之一 | 李永祥 | 04669617 | 核准設立 |
兆智貿易有限公司 登記地址: 新北市三重區成功路三五號二樓之一 | 負責人: 李永祥 | 統編: 04669617 | 核准設立 |
姓名 李永祥 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李永祥)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
李永祥普洱茶 新北市新店區建安街41號5樓 | 李永祥 | 41076860 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035245310) |
永祥國際興業有限公司 臺北市大安區四維路198巷30弄10號2樓之4 | 李永祥 | 28913323 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-20) |
奕祥企業社 桃園縣平鎮市義民里復旦路2段117巷27弄4號1樓 | 李永祥 | 10539681 | 核准設立 - 獨資 |
吉祥衛生工程行 桃園市平鎮區義民里復旦路2段117巷27弄4號1樓 | 李永祥 | 45073920 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109009886) |
永李企業有限公司 臺北市大同區延平南路1段66巷4號8樓 | 李永祥 | 07708206 | 核准設立 |
大宇節能空調工程有限公司 新北市新店區永平街49號(1樓) | 李永祥 | 53726523 | 核准設立 |
永達醫療儀器有限公司 臺北市中山區建國北路2段1號8樓 | 李永祥 | 27531494 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-15) |
永駿興企業有限公司 臺中市梧棲區福德里忠信路126號1樓 | 李永祥 | 97494726 | 核准設立 |
李永祥普洱茶 登記地址: 新北市新店區建安街41號5樓 | 負責人: 李永祥 | 統編: 41076860 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035245310) |
永祥國際興業有限公司 登記地址: 臺北市大安區四維路198巷30弄10號2樓之4 | 負責人: 李永祥 | 統編: 28913323 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-20) |
奕祥企業社 登記地址: 桃園縣平鎮市義民里復旦路2段117巷27弄4號1樓 | 負責人: 李永祥 | 統編: 10539681 | 核准設立 - 獨資 |
吉祥衛生工程行 登記地址: 桃園市平鎮區義民里復旦路2段117巷27弄4號1樓 | 負責人: 李永祥 | 統編: 45073920 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109009886) |
永李企業有限公司 登記地址: 臺北市大同區延平南路1段66巷4號8樓 | 負責人: 李永祥 | 統編: 07708206 | 核准設立 |
大宇節能空調工程有限公司 登記地址: 新北市新店區永平街49號(1樓) | 負責人: 李永祥 | 統編: 53726523 | 核准設立 |
永達醫療儀器有限公司 登記地址: 臺北市中山區建國北路2段1號8樓 | 負責人: 李永祥 | 統編: 27531494 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-15) |
永駿興企業有限公司 登記地址: 臺中市梧棲區福德里忠信路126號1樓 | 負責人: 李永祥 | 統編: 97494726 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李永祥 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
|