吳榮
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳榮的職稱是監察人, 持有股份數是1250, 公司名稱是新重光礦業股份有限公司, 統一編號是04671769.
董監事資料集 資料集的 吳榮 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳榮 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 新重光礦業股份有限公司 | 統一編號: 04671769 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 新重光礦業股份有限公司 | 統一編號: 04671769 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 新重光礦業股份有限公司 | 統一編號: 04671769 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 新重光礦業股份有限公司 | 統一編號: 04671769 |
[ 搜尋所有相關: 吳榮 @ 董監事資料集 ]
無其他 新重光礦業 資料。
[ 搜尋所有 新重光礦業 ... ]
根據姓名 吳榮 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳榮 ...) | 名稱: 吳榮 | 開放時間: 請先預約 | 電話: 05-5329193 | 地址: 雲林縣斗六市鎮南路1009號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
| 名稱: 吳榮賜 | 開放時間: 週一至週日08:30~12:00;14:00~17:30 | 電話: 03-3802745 | 地址: 桃園市大溪區新興街10號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
| 電話: +886-6-2224420 | 開放時間: 週二~週日11:00~14:00、17:00~20:00,週一休息 | 分類: 麵食醬料、中式美食 | 消費分類: 美食 | 700 臺南市中西區忠義路二段84巷7號 @ 臺南餐飲 |
| 1 | 開放時間: 星期一07:00–16:00
星期二07:00–16:00
星期三07:00–16:00
星期四07:00–16:00
星期五07:00–16:00
星期六休息
星期日休息 | 歷史沿革: 建築興建史、使用變遷史
「儒醫吳天祐紀念碑」設立於昭和八(1933)年,碑體位於竹東國小操場上方山坡,是地方為感念仕紳吳錦堂(1876-1944)捐地予竹東公學校之善行而立,並以吳錦堂父親吳天祐(18... @ 文資局歷史建築 |
| | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
名稱: 吳榮 | 開放時間: 請先預約 | 電話: 05-5329193 | 地址: 雲林縣斗六市鎮南路1009號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
名稱: 吳榮賜 | 開放時間: 週一至週日08:30~12:00;14:00~17:30 | 電話: 03-3802745 | 地址: 桃園市大溪區新興街10號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
電話: +886-6-2224420 | 開放時間: 週二~週日11:00~14:00、17:00~20:00,週一休息 | 分類: 麵食醬料、中式美食 | 消費分類: 美食 | 700 臺南市中西區忠義路二段84巷7號 @ 臺南餐飲 |
1 | 開放時間: 星期一07:00–16:00
星期二07:00–16:00
星期三07:00–16:00
星期四07:00–16:00
星期五07:00–16:00
星期六休息
星期日休息 | 歷史沿革: 建築興建史、使用變遷史
「儒醫吳天祐紀念碑」設立於昭和八(1933)年,碑體位於竹東國小操場上方山坡,是地方為感念仕紳吳錦堂(1876-1944)捐地予竹東公學校之善行而立,並以吳錦堂父親吳天祐(18... @ 文資局歷史建築 |
| 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 吳榮 ... ]
名稱 新重光礦業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 新重光礦業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新重光礦業股份有限公司 臺北市松山區松山路465巷2弄24號1樓 | | 04671769 | 解散 (095年06月06日 府建商字 第09579201700號) |
新重光礦業股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區松山路465巷2弄24號1樓 | 統編: 04671769 | 解散 (095年06月06日 府建商字 第09579201700號) |
姓名 吳榮 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳榮)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吳榮滿自營計程車行 新北市土城區中正路?7段27巷19弄16號5樓 | 吳榮滿 | 01920315 | 核准設立 - 獨資 |
吳榮宗商店 高雄市鳳山區國泰里國昌路10巷2弄8號 | 吳榮宗 | 85926586 | 核准設立 - 獨資 |
吳榮俊自營計程車行 高雄市大寮區過溪里過溪路94號 | 吳榮俊 | 85942397 | 核准設立 - 獨資 |
吳榮豐自營計程車行 高雄市鳳山區忠孝里仁義街10號 | 吳榮豐 | 88730495 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11060490100) |
辜吳榮商店 嘉義縣朴子市開元里向榮路三一之一號 | 辜吳榮 | 66351126 | 歇業 - 獨資 |
吳榮輝自營計程車 臺北市北投區石牌路2段10號 | 吳榮輝 | 01380605 | 核准設立 - 獨資 |
吳榮松自營計程車行 新北市三峽區龍埔路171巷126號 | 吳榮松 | 01866810 | 核准設立 - 獨資 |
吳榮華自營計程車行 新北市新店區?糦蘢穮楷換悢揮芃陝晴飾頃? | 吳榮華 | 02280626 | 核准設立 - 獨資 |
吳榮滿自營計程車行 登記地址: 新北市土城區中正路?7段27巷19弄16號5樓 | 負責人: 吳榮滿 | 統編: 01920315 | 核准設立 - 獨資 |
吳榮宗商店 登記地址: 高雄市鳳山區國泰里國昌路10巷2弄8號 | 負責人: 吳榮宗 | 統編: 85926586 | 核准設立 - 獨資 |
吳榮俊自營計程車行 登記地址: 高雄市大寮區過溪里過溪路94號 | 負責人: 吳榮俊 | 統編: 85942397 | 核准設立 - 獨資 |
吳榮豐自營計程車行 登記地址: 高雄市鳳山區忠孝里仁義街10號 | 負責人: 吳榮豐 | 統編: 88730495 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11060490100) |
辜吳榮商店 登記地址: 嘉義縣朴子市開元里向榮路三一之一號 | 負責人: 辜吳榮 | 統編: 66351126 | 歇業 - 獨資 |
吳榮輝自營計程車 登記地址: 臺北市北投區石牌路2段10號 | 負責人: 吳榮輝 | 統編: 01380605 | 核准設立 - 獨資 |
吳榮松自營計程車行 登記地址: 新北市三峽區龍埔路171巷126號 | 負責人: 吳榮松 | 統編: 01866810 | 核准設立 - 獨資 |
吳榮華自營計程車行 登記地址: 新北市新店區?糦蘢穮楷換悢揮芃陝晴飾頃? | 負責人: 吳榮華 | 統編: 02280626 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳榮 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
|