王安
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王安的職稱是監察人, 持有股份數是42000, 公司名稱是華貿通運股份有限公司, 統一編號是04702833.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華貿通運有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華貿通運有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 華貿通運 ... ]
根據姓名 王安 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王安 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 資料集識別碼: 97269 | 詮釋資料更新時間: 1 | 品質檢測: http://ws.kinmen.gov.tw/001/Upload/422/govopendata/75303193-14e4-42f8-9831-f8c287ab98df.pdf | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 王金城洋樓,建於約民國十七年~民國十八年(約C.E.1928~C.E.1929),由印尼華僑王安江與元配之長子王金城僑匯三萬大洋建造,王金城於印尼經營賭場,未曾返金門,為王安江次子王金鎖協助建造,竣工... | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: PDF | 資料集描述: 金門縣文化局 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| (中華民國)林建華;(中華民國)鄒慈愛;(中華民國)謝冠生 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: 官網報名https://www.npac-weiwuying.org/login?redirect=/programs/65dbf30e9b632f00084265fb/signu @ 講座資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
資料集識別碼: 97269 | 詮釋資料更新時間: 1 | 品質檢測: http://ws.kinmen.gov.tw/001/Upload/422/govopendata/75303193-14e4-42f8-9831-f8c287ab98df.pdf | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 王金城洋樓,建於約民國十七年~民國十八年(約C.E.1928~C.E.1929),由印尼華僑王安江與元配之長子王金城僑匯三萬大洋建造,王金城於印尼經營賭場,未曾返金門,為王安江次子王金鎖協助建造,竣工... | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: PDF | 資料集描述: 金門縣文化局 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
(中華民國)林建華;(中華民國)鄒慈愛;(中華民國)謝冠生 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: 官網報名https://www.npac-weiwuying.org/login?redirect=/programs/65dbf30e9b632f00084265fb/signu @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 王安 ... ]
名稱 華貿通運 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 華貿通運)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
華貿通運股份有限公司 臺北市南港區八德路4段778號5樓 | | 04702833 | 解散 (101年07月23日 府產業商字 第10186087400號) |
華貿通運股份有限公司 登記地址: 臺北市南港區八德路4段778號5樓 | 統編: 04702833 | 解散 (101年07月23日 府產業商字 第10186087400號) |
姓名 王安 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王安)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
王安眼鏡行 臺南市中西區仙草里西門路1段404號1樓 | 王安平 | 06454154 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
數位王科技有限公司 臺北市中正區市民大道3段8號光華數位新天地商場4樓66號店舖 | 王安珮 | 27321722 | 核准設立 |
美立康企業行 高雄市三民區安泰里博愛1路311號1樓 | 辛王安 | 19767720 | 歇業 - 獨資 |
王安民個人車行 桃園縣平鎮市建安里平東路43鄰239巷95弄20號 | 王安民 | 45088206 | 核准設立 - 獨資 |
王安雄自營計程車行 臺南市安南區海佃路1段1巷122弄23㑀4號?????? | 王安雄 | 69756706 | 撤銷 - 獨資 |
海陸王蔬果行 臺北市中山區吉林路199巷32號5樓 | 王安德 | 26217335 | 核准設立 - 獨資 |
新釉晶企業股份有限公司 臺南市永康區王行里經華路10號 | 王安東 | 28546447 | 核准設立 |
泰迪與國王企業社 新北市板橋區莊崑路59號10樓 | 王安世 | 87492116 | 核准設立 - 獨資 |
王安眼鏡行 登記地址: 臺南市中西區仙草里西門路1段404號1樓 | 負責人: 王安平 | 統編: 06454154 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
數位王科技有限公司 登記地址: 臺北市中正區市民大道3段8號光華數位新天地商場4樓66號店舖 | 負責人: 王安珮 | 統編: 27321722 | 核准設立 |
美立康企業行 登記地址: 高雄市三民區安泰里博愛1路311號1樓 | 負責人: 辛王安 | 統編: 19767720 | 歇業 - 獨資 |
王安民個人車行 登記地址: 桃園縣平鎮市建安里平東路43鄰239巷95弄20號 | 負責人: 王安民 | 統編: 45088206 | 核准設立 - 獨資 |
王安雄自營計程車行 登記地址: 臺南市安南區海佃路1段1巷122弄23㑀4號?????? | 負責人: 王安雄 | 統編: 69756706 | 撤銷 - 獨資 |
海陸王蔬果行 登記地址: 臺北市中山區吉林路199巷32號5樓 | 負責人: 王安德 | 統編: 26217335 | 核准設立 - 獨資 |
新釉晶企業股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區王行里經華路10號 | 負責人: 王安東 | 統編: 28546447 | 核准設立 |
泰迪與國王企業社 登記地址: 新北市板橋區莊崑路59號10樓 | 負責人: 王安世 | 統編: 87492116 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 王安 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
|