楊榮章
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊榮章的職稱是監察人, 持有股份數是100, 公司名稱是天鳴股份有限公司, 統一編號是04710051.
根據名稱 天鳴 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 天鳴 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 鳴天實業有限公司 | 鳴躍室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 93715059 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)高雄市立圖書館湖內分館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)高雄市立圖書館湖內分館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1175 | 所代表法人: | 天鳴實業股份有限公司 | 統一編號: 59128643 @ 董監事資料集 |
| 電話: (07)3102589 | 公司名稱: 易碩網際科技股份有限公司 | 地址: 高雄市三民區鼎昌街258號 @ 中小企業行銷價值躍升計畫_行銷服務團顧問名單 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26320867 | 機構負責人姓名: 陳天鳴 | 機構代碼: BD0100039 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市內湖區康寧路3段99巷39弄66號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26320867 | 機構負責人姓名: 陳天鳴 | 機構代碼: BD0100039 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市內湖區康寧路3段99巷39弄66號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26320867 | 機構負責人姓名: 陳天鳴 | 機構代碼: BD0100039 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市內湖區康寧路3段99巷39弄66號 @ 長照B據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 鳴天實業有限公司 | 鳴躍室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 93715059 @ 董監事資料集 |
(中華民國)高雄市立圖書館湖內分館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)高雄市立圖書館湖內分館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1175 | 所代表法人: | 天鳴實業股份有限公司 | 統一編號: 59128643 @ 董監事資料集 |
電話: (07)3102589 | 公司名稱: 易碩網際科技股份有限公司 | 地址: 高雄市三民區鼎昌街258號 @ 中小企業行銷價值躍升計畫_行銷服務團顧問名單 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26320867 | 機構負責人姓名: 陳天鳴 | 機構代碼: BD0100039 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市內湖區康寧路3段99巷39弄66號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26320867 | 機構負責人姓名: 陳天鳴 | 機構代碼: BD0100039 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市內湖區康寧路3段99巷39弄66號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26320867 | 機構負責人姓名: 陳天鳴 | 機構代碼: BD0100039 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市內湖區康寧路3段99巷39弄66號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 天鳴 ... ]
無其他 楊榮章 資料。
[ 搜尋所有 楊榮章 ... ]
名稱 天鳴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 天鳴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
天鳴建設有限公司 桃園市觀音區四維路31號 | | 24712943 | 核准設立 |
天鳴佛俱行 桃園市大溪區一德里康莊路228號 | 江怜儀 | 42182158 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1059001095) |
天鳴生命禮儀有限公司 桃園市中壢區華美三路353號6樓之3 | 賴子麒 | 50959316 | 核准設立 |
天鳴國際多媒體有限公司 苗栗縣竹南鎮海口里明勝路290號1樓 | 謝吳玉綉 | 53268370 | 核准設立 |
天鳴重型機車有限公司 高雄市仁武區鳳仁路90號 | 黃柏凱 | 91059182 | 核准設立 |
天鳴工程行 桃園市桃園區大林里大原路101號(1樓) | 呂昆錐 | 91298281 | 核准設立 - 獨資 |
天鳴股份有限公司 臺北市資料空白 | | 04710051 | 撤銷 (文號: 1994-6-21 建一字 第號) |
天鳴廣告社 臺北市文山區興隆路1段234號4樓 | 蔡秀華 | 04898920 | 撤銷 - 獨資 |
天鳴建設有限公司 登記地址: 桃園市觀音區四維路31號 | 統編: 24712943 | 核准設立 |
天鳴佛俱行 登記地址: 桃園市大溪區一德里康莊路228號 | 負責人: 江怜儀 | 統編: 42182158 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1059001095) |
天鳴生命禮儀有限公司 登記地址: 桃園市中壢區華美三路353號6樓之3 | 負責人: 賴子麒 | 統編: 50959316 | 核准設立 |
天鳴國際多媒體有限公司 登記地址: 苗栗縣竹南鎮海口里明勝路290號1樓 | 負責人: 謝吳玉綉 | 統編: 53268370 | 核准設立 |
天鳴重型機車有限公司 登記地址: 高雄市仁武區鳳仁路90號 | 負責人: 黃柏凱 | 統編: 91059182 | 核准設立 |
天鳴工程行 登記地址: 桃園市桃園區大林里大原路101號(1樓) | 負責人: 呂昆錐 | 統編: 91298281 | 核准設立 - 獨資 |
天鳴股份有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 04710051 | 撤銷 (文號: 1994-6-21 建一字 第號) |
天鳴廣告社 登記地址: 臺北市文山區興隆路1段234號4樓 | 負責人: 蔡秀華 | 統編: 04898920 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 天鳴 ... ]
姓名 楊榮章 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 楊榮章)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
楊榮章自營計程車行 高雄市三民區德北里中華2路94號 | 楊榮章 | 06752153 | 核准設立 - 獨資 |
章禾 金門縣金沙鎮官嶼里官嶼村官澳127之1號(限建築物第壹層使用) | 楊榮章 | 77359390 | 歇業 - 獨資 |
金嶼 金門縣金沙鎮官嶼里官嶼村官澳85號(限建築物第壹層使用) | 楊榮章 | 77357029 | 歇業 - 獨資 |
金裕 金門縣金沙鎮官嶼里官嶼村官澳127號(限建築物第壹層使用) | 楊榮章 | 77357034 | 歇業 - 獨資 |
金岱隆服飾店 桃園縣桃園市民生里新民街64號 | 楊榮章 | 78529577 | 歇業 - 獨資 |
楊榮章自營計程車行 登記地址: 高雄市三民區德北里中華2路94號 | 負責人: 楊榮章 | 統編: 06752153 | 核准設立 - 獨資 |
章禾 登記地址: 金門縣金沙鎮官嶼里官嶼村官澳127之1號(限建築物第壹層使用) | 負責人: 楊榮章 | 統編: 77359390 | 歇業 - 獨資 |
金嶼 登記地址: 金門縣金沙鎮官嶼里官嶼村官澳85號(限建築物第壹層使用) | 負責人: 楊榮章 | 統編: 77357029 | 歇業 - 獨資 |
金裕 登記地址: 金門縣金沙鎮官嶼里官嶼村官澳127號(限建築物第壹層使用) | 負責人: 楊榮章 | 統編: 77357034 | 歇業 - 獨資 |
金岱隆服飾店 登記地址: 桃園縣桃園市民生里新民街64號 | 負責人: 楊榮章 | 統編: 78529577 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
|