林美香
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林美香的職稱是董事長, 持有股份數是260, 公司名稱是伯昆實業股份有限公司, 統一編號是04734244.
董監事資料集 資料集的 林美香 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林美香 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 伯昆實業股份有限公司 | 統一編號: 04734244 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 伯昆實業股份有限公司 | 統一編號: 04734244 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 650 | 所代表法人: | 伯昆實業股份有限公司 | 統一編號: 04734244 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 伯昆實業股份有限公司 | 統一編號: 04734244 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 伯昆實業股份有限公司 | 統一編號: 04734244 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 650 | 所代表法人: | 伯昆實業股份有限公司 | 統一編號: 04734244 |
[ 搜尋所有相關: 林美香 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 04734244 | 電話號碼: 02-27554380 | 臺北市大安區復興南路1段321之3號8樓 |
統一編號: 04734244 | 電話號碼: 02-27554380 | 臺北市大安區復興南路1段321之3號8樓 |
[ 搜尋所有相關: 林美香 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 伯昆實業 資料。
[ 搜尋所有 伯昆實業 ... ]
根據姓名 林美香 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林美香 ...) | 姓名: 林美香 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 06-2985706 | 臺南市安平區慶平路191號4樓之2 @ 地政士開業資料 |
| (美國)大衛.阿米蒂奇( David Armitage );(中華民國)張隆志 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: 入場方式:購買入館門票後進場,免費觀賞。
報名期間:2024/08/01 16:00~ 2024/08/14 17:00
名額:100名
線上報名 @ 講座資訊 |
| (美國)大衛.阿米蒂奇( David Armitage );(中華民國)張隆志 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: 入場方式:購買入館門票後進場,免費觀賞。
報名期間:2024/08/01 16:00~ 2024/08/14 17:00
名額:100名
線上報名 @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 立美紙器股份有限公司 | 統一編號: 47267660 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 12805410 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市仁德區仁義里義林路160號 @ 登記工廠名錄 |
| 總機電話: 06-2531131 | 公司代號: 9907 | 產業別: 20 | 營利事業統一編號: 73252657 | 住址: 台南市永康區蔦松里中正北路837號 | 董事長: 羅智先 | 成立日期: 19690414 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司基本資料 |
| 國立臺灣歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 國立臺灣歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
姓名: 林美香 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 06-2985706 | 臺南市安平區慶平路191號4樓之2 @ 地政士開業資料 |
(美國)大衛.阿米蒂奇( David Armitage );(中華民國)張隆志 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: 入場方式:購買入館門票後進場,免費觀賞。
報名期間:2024/08/01 16:00~ 2024/08/14 17:00
名額:100名
線上報名 @ 講座資訊 |
(美國)大衛.阿米蒂奇( David Armitage );(中華民國)張隆志 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: 入場方式:購買入館門票後進場,免費觀賞。
報名期間:2024/08/01 16:00~ 2024/08/14 17:00
名額:100名
線上報名 @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 立美紙器股份有限公司 | 統一編號: 47267660 @ 董監事資料集 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 12805410 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市仁德區仁義里義林路160號 @ 登記工廠名錄 |
總機電話: 06-2531131 | 公司代號: 9907 | 產業別: 20 | 營利事業統一編號: 73252657 | 住址: 台南市永康區蔦松里中正北路837號 | 董事長: 羅智先 | 成立日期: 19690414 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司基本資料 |
國立臺灣歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
國立臺灣歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 林美香 ... ]
伯昆實業股份有限公司 | 地址: 台北市大安區復興南路一段321號8樓之3 | 電話: 02-2755-4380 |
名稱 伯昆實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 伯昆實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
伯昆實業股份有限公司 臺北市大安區復興南路1段321之3號8樓 | 林美香 | 04734244 | 核准設立 |
伯昆實業股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段321之3號8樓 | 負責人: 林美香 | 統編: 04734244 | 核准設立 |
姓名 林美香 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林美香)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美香商號 高雄市鼓山區華豐里華榮路543號52號攤位 | 林美香 | 06774950 | 核准設立 - 獨資 |
美香臻品商號 臺北市松山區南京東路5段8號4樓 | 林美香 | 42340234 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124103036) |
森陽林業有限公司 屏東縣泰武鄉佳平村6鄰獅子9號 | 林美香 | 53990494 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-14) |
紅辣椒檳榔企業社 桃園縣龜山鄉龜山村長壽路433號1樓 | 林美香 | 78832613 | 歇業 - 合夥 |
胤崴企業股份有限公司 臺南市仁德區仁義里義林路160號 | 林美香 | 12805410 | 核准設立 |
裕美企業社 高雄市鳥松區坔埔里松埔路3巷63弄10號1樓 | 林美香 | 14462208 | 歇業 - 獨資 |
尖美視聽社 高雄市三民區寶玉里皓東路50號1、2樓52號1、2樓50號2 | 林美香 | 17845475 | 歇業 - 獨資 |
美嬌娘企業社 高雄市三民區寶獅里九如1路251號 | 林美香 | 21301381 | 歇業 - 獨資 |
美香商號 登記地址: 高雄市鼓山區華豐里華榮路543號52號攤位 | 負責人: 林美香 | 統編: 06774950 | 核准設立 - 獨資 |
美香臻品商號 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段8號4樓 | 負責人: 林美香 | 統編: 42340234 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124103036) |
森陽林業有限公司 登記地址: 屏東縣泰武鄉佳平村6鄰獅子9號 | 負責人: 林美香 | 統編: 53990494 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-14) |
紅辣椒檳榔企業社 登記地址: 桃園縣龜山鄉龜山村長壽路433號1樓 | 負責人: 林美香 | 統編: 78832613 | 歇業 - 合夥 |
胤崴企業股份有限公司 登記地址: 臺南市仁德區仁義里義林路160號 | 負責人: 林美香 | 統編: 12805410 | 核准設立 |
裕美企業社 登記地址: 高雄市鳥松區坔埔里松埔路3巷63弄10號1樓 | 負責人: 林美香 | 統編: 14462208 | 歇業 - 獨資 |
尖美視聽社 登記地址: 高雄市三民區寶玉里皓東路50號1、2樓52號1、2樓50號2 | 負責人: 林美香 | 統編: 17845475 | 歇業 - 獨資 |
美嬌娘企業社 登記地址: 高雄市三民區寶獅里九如1路251號 | 負責人: 林美香 | 統編: 21301381 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林美香 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
|