靜
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名靜的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是華閣實業股份有限公司, 統一編號是05071708.
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 靜 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華閣實業股份有限公司 | 統一編號: 05071708 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華閣實業股份有限公司 | 統一編號: 05071708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華閣實業股份有限公司 | 統一編號: 05071708 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華閣實業股份有限公司 | 統一編號: 05071708 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華閣實業股份有限公司 | 統一編號: 05071708 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華閣實業股份有限公司 | 統一編號: 05071708 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華閣實業股份有限公司 | 統一編號: 05071708 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華閣實業股份有限公司 | 統一編號: 05071708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華閣實業股份有限公司 | 統一編號: 05071708 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華閣實業股份有限公司 | 統一編號: 05071708 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華閣實業股份有限公司 | 統一編號: 05071708 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華閣實業股份有限公司 | 統一編號: 05071708 |
[ 搜尋所有相關: 靜 @ 董監事資料集 ]
無其他 華閣實業 資料。
[ 搜尋所有 華閣實業 ... ]
根據姓名 靜 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 靜 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/08/19 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/26 @ 文化部研習課程 |
| 1 | 開放時間: 週一至週五 09:30—17:00
週六、週日、國定假日 09:30—18:00
休館時間:每月第一個星期一(逢國定假日照常開放,翌日休館)、農曆除夕、年初一、政府公告之天然災害停止上班日,其他必要... | 現狀: 建物屋頂崩塌,以鐵皮緊急覆蓋修復,並有多處木構件腐朽,而建築結構亦有嚴重破壞、植生攀附牆壁之情況,民國一百一十年(2021年)進行修復工程,現已完工。 | 歷史沿革: 咸豐九年(1859年),淡水開港通商,成為清末全臺最大的商港,並廣設洋行等政府機關,但明治二十八年(1895年)臺灣進入日治時期後,臺灣總督府有感淡水河逐漸淤淺、航運不便,便將港口貿易重心轉移至基隆港... @ 文資局歷史建築 |
| 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/08/19 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/26 @ 文化部研習課程 |
1 | 開放時間: 週一至週五 09:30—17:00
週六、週日、國定假日 09:30—18:00
休館時間:每月第一個星期一(逢國定假日照常開放,翌日休館)、農曆除夕、年初一、政府公告之天然災害停止上班日,其他必要... | 現狀: 建物屋頂崩塌,以鐵皮緊急覆蓋修復,並有多處木構件腐朽,而建築結構亦有嚴重破壞、植生攀附牆壁之情況,民國一百一十年(2021年)進行修復工程,現已完工。 | 歷史沿革: 咸豐九年(1859年),淡水開港通商,成為清末全臺最大的商港,並廣設洋行等政府機關,但明治二十八年(1895年)臺灣進入日治時期後,臺灣總督府有感淡水河逐漸淤淺、航運不便,便將港口貿易重心轉移至基隆港... @ 文資局歷史建築 |
[ 搜尋所有 靜 ... ]
名稱 華閣實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 華閣實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
華閣實業股份有限公司 臺北市中正區青島東路3號2樓 | 宗岱 | 05071708 | 核准設立 |
華閣實業股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區青島東路3號2樓 | 負責人: 宗岱 | 統編: 05071708 | 核准設立 |
姓名 靜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 靜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
富銘企業社 高雄市苓雅區民生里憲昌路21號 | 黃靜瑤 | 76696113 | 核准設立 - 獨資 |
靜靜美容工作室 新北市蘆洲區光明路28號 | 張靜靜 | 87484452 | 核准設立 - 獨資 |
靜靜和洋商行 屏東縣屏東市豐年里建豐路70號 | 陳玟靜 | 00301797 | 核准設立 - 獨資 |
靜靜手作工作室 臺北市松山區南京東路4段1號2樓 | 張靜之 | 76378969 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124117057) |
靜靜商行 臺中市北區立人里北平四街5號7樓之15 | 劉靜玫 | 82470731 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080868455) |
心靜靜有限公司 新北市淡水區沙崙路1段126巷32號2樓 | 蘇靜媚 | 89133290 | 核准設立 |
靜靜服飾有限公司 臺北市大同區延平北路1段80號 | 李怡靜 | 90390129 | 核准設立 |
靜靜俬瑀有限公司 臺中市南區忠明南路582之20號4樓 | 李淑靜 | 91125155 | 核准設立 |
富銘企業社 登記地址: 高雄市苓雅區民生里憲昌路21號 | 負責人: 黃靜瑤 | 統編: 76696113 | 核准設立 - 獨資 |
靜靜美容工作室 登記地址: 新北市蘆洲區光明路28號 | 負責人: 張靜靜 | 統編: 87484452 | 核准設立 - 獨資 |
靜靜和洋商行 登記地址: 屏東縣屏東市豐年里建豐路70號 | 負責人: 陳玟靜 | 統編: 00301797 | 核准設立 - 獨資 |
靜靜手作工作室 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段1號2樓 | 負責人: 張靜之 | 統編: 76378969 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124117057) |
靜靜商行 登記地址: 臺中市北區立人里北平四街5號7樓之15 | 負責人: 劉靜玫 | 統編: 82470731 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080868455) |
心靜靜有限公司 登記地址: 新北市淡水區沙崙路1段126巷32號2樓 | 負責人: 蘇靜媚 | 統編: 89133290 | 核准設立 |
靜靜服飾有限公司 登記地址: 臺北市大同區延平北路1段80號 | 負責人: 李怡靜 | 統編: 90390129 | 核准設立 |
靜靜俬瑀有限公司 登記地址: 臺中市南區忠明南路582之20號4樓 | 負責人: 李淑靜 | 統編: 91125155 | 核准設立 |
[ 查詢所有 靜 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
|