余致賢
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名余致賢的職稱是監察人, 持有股份數是185, 公司名稱是好評股份有限公司, 統一編號是05083211.
董監事資料集 資料集的 余致賢 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 余致賢 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 225 | 所代表法人: | 好評股份有限公司 | 統一編號: 05083211 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 好評股份有限公司 | 統一編號: 05083211 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 好評股份有限公司 | 統一編號: 05083211 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 225 | 所代表法人: | 好評股份有限公司 | 統一編號: 05083211 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 好評股份有限公司 | 統一編號: 05083211 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 好評股份有限公司 | 統一編號: 05083211 |
[ 搜尋所有相關: 余致賢 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 05083211 | 電話號碼: 02-2321-2291 | 臺北市中正區紹興南街15號1樓 |
統一編號: 05083211 | 電話號碼: 02-2321-2291 | 臺北市中正區紹興南街15號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 余致賢 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 好評 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 好評 ...) | 狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (美國)水藍;(奧地利)雅妮卡.薇威克;(中華民國)國立臺灣交響樂團 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (美國)水藍;(奧地利)雅妮卡.薇威克;(中華民國)國立臺灣交響樂團 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (美國)水藍;(奧地利)雅妮卡.薇威克;(中華民國)國立臺灣交響樂團 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署綜計處 | 新聞發布日期: 2022-03-05 17:03:00 | 新聞編號: 20220305170518 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 開放時間: 週二至週六,08:30-21:00 週日,08:30-17:30 | | 電話: 886-4-26634606 | 地址: 臺中市433沙鹿區鎮南路二段488號2樓 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(美國)水藍;(奧地利)雅妮卡.薇威克;(中華民國)國立臺灣交響樂團 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(美國)水藍;(奧地利)雅妮卡.薇威克;(中華民國)國立臺灣交響樂團 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(美國)水藍;(奧地利)雅妮卡.薇威克;(中華民國)國立臺灣交響樂團 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署綜計處 | 新聞發布日期: 2022-03-05 17:03:00 | 新聞編號: 20220305170518 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
開放時間: 週二至週六,08:30-21:00 週日,08:30-17:30 | | 電話: 886-4-26634606 | 地址: 臺中市433沙鹿區鎮南路二段488號2樓 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 好評 ... ]
無其他 余致賢 資料。
[ 搜尋所有 余致賢 ... ]
好評國際有限公司 | 地址: 台北市文山區景文街42號5樓C室 | 電話: 02-2935-5515 |
好評股份有限公司 | 地址: 台北市中正區紹興南街15號3樓 | 電話: 02-2394-6359 |
名稱 好評 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 好評)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大好評實業有限公司 桃園市桃園區中埔六街48號(1樓) | 黃彥評 | 54926680 | 解散 (核准解散日期: 2019-05-17) |
大好評小吃店 桃園市桃園區同德里中埔六街48號1樓 | 黃彥評 | 82258920 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119000039) |
好評國際有限公司 臺北市文山區景興路238巷1號5樓 | 張國強 | 13115429 | 核准設立 |
好評設計企業社 新北市林口區文化三路2段306號14樓之7 | 蔡瑋宸 | 50655307 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068111429) |
好評照明股份有限公司 新北市新莊區新泰路502巷42弄10號2樓 | 林文郎 | 53224818 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-05) |
好評小吃店 彰化縣埤頭鄉合興村彰水路3段516號 | 陳亭妤 | 72387185 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090818637) |
好評小吃店 基隆市仁愛區愛一路68號1樓 | 施俊豪 | 82216443 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100001386) |
三十鵝立好評行銷有限公司 新北市土城區延吉街111巷12弄10號 | 魏敏伊 | 90660050 | 核准設立 |
大好評實業有限公司 登記地址: 桃園市桃園區中埔六街48號(1樓) | 負責人: 黃彥評 | 統編: 54926680 | 解散 (核准解散日期: 2019-05-17) |
大好評小吃店 登記地址: 桃園市桃園區同德里中埔六街48號1樓 | 負責人: 黃彥評 | 統編: 82258920 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119000039) |
好評國際有限公司 登記地址: 臺北市文山區景興路238巷1號5樓 | 負責人: 張國強 | 統編: 13115429 | 核准設立 |
好評設計企業社 登記地址: 新北市林口區文化三路2段306號14樓之7 | 負責人: 蔡瑋宸 | 統編: 50655307 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068111429) |
好評照明股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區新泰路502巷42弄10號2樓 | 負責人: 林文郎 | 統編: 53224818 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-05) |
好評小吃店 登記地址: 彰化縣埤頭鄉合興村彰水路3段516號 | 負責人: 陳亭妤 | 統編: 72387185 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090818637) |
好評小吃店 登記地址: 基隆市仁愛區愛一路68號1樓 | 負責人: 施俊豪 | 統編: 82216443 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100001386) |
三十鵝立好評行銷有限公司 登記地址: 新北市土城區延吉街111巷12弄10號 | 負責人: 魏敏伊 | 統編: 90660050 | 核准設立 |
[ 查詢所有 好評 ... ]
姓名 余致賢 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 余致賢)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鼎成企業社 新北市林口區信義路158號3樓 | 余致賢 | 02493607 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068114196) |
揚昇行銷顧問企業社 新北市中和區中和路366號4樓之1 | 余致賢 | 99158875 | 歇業 - 獨資 |
鼎成企業社 登記地址: 新北市林口區信義路158號3樓 | 負責人: 余致賢 | 統編: 02493607 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068114196) |
揚昇行銷顧問企業社 登記地址: 新北市中和區中和路366號4樓之1 | 負責人: 余致賢 | 統編: 99158875 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
|