吳玲玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳玲玲的職稱是董事, 持有股份數是1100000, 公司名稱是立莆貿易有限公司, 統一編號是05089806.
| 統一編號: 05089806 | 電話號碼: 02-27695050 | 臺北市中山區林森北路289號8樓之12 |
統一編號: 05089806 | 電話號碼: 02-27695050 | 臺北市中山區林森北路289號8樓之12 |
[ 搜尋所有相關: 吳玲玲 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 立莆貿易 資料。
[ 搜尋所有 立莆貿易 ... ]
根據姓名 吳玲玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳玲玲 ...) | 電話: 05-2680123 | 地址: 嘉義縣水上鄉水頭村13鄰吳竹街18巷35號 | 主祀神祇: 保生大帝 | 教別: 道教 | 負責人: 吳玲玲 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 主要產品: 277光學儀器及設備 | 統一編號: 86985014 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市東區東園里東園街一三號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 277光學儀器及設備 | 統一編號: 86985014 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市北區曲溪里南大路六七二巷六弄一九號 @ 登記工廠名錄 |
| 電話: 931034076 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 米、雜糧、短期葉菜、果菜、瓜菜、豆菜、小漿果、自產農產加工品、大漿果、核果、梨果、柑桔、蕈菜、咖啡、其他 | 證書效期: 2026/04/09 | 花蓮縣光復鄉大安村9鄰和平街25號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: 免費 @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: 免費 @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/20 | 活動結束日期: 2024/09/27 | 折扣資訊: 免費 @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/09/20 | 活動結束日期: 2024/09/27 | 折扣資訊: 免費 @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 05-2680123 | 地址: 嘉義縣水上鄉水頭村13鄰吳竹街18巷35號 | 主祀神祇: 保生大帝 | 教別: 道教 | 負責人: 吳玲玲 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
主要產品: 277光學儀器及設備 | 統一編號: 86985014 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市東區東園里東園街一三號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 277光學儀器及設備 | 統一編號: 86985014 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市北區曲溪里南大路六七二巷六弄一九號 @ 登記工廠名錄 |
電話: 931034076 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 米、雜糧、短期葉菜、果菜、瓜菜、豆菜、小漿果、自產農產加工品、大漿果、核果、梨果、柑桔、蕈菜、咖啡、其他 | 證書效期: 2026/04/09 | 花蓮縣光復鄉大安村9鄰和平街25號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: 免費 @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: 免費 @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/20 | 活動結束日期: 2024/09/27 | 折扣資訊: 免費 @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/09/20 | 活動結束日期: 2024/09/27 | 折扣資訊: 免費 @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 吳玲玲 ... ]
名稱 立莆貿易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 立莆貿易)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
立莆貿易有限公司 臺北市中山區林森北路289號8樓之12 | 吳玲玲 | 05089806 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-28) |
立莆貿易有限公司 登記地址: 臺北市中山區林森北路289號8樓之12 | 負責人: 吳玲玲 | 統編: 05089806 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-28) |
姓名 吳玲玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 吳玲玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鳳玲百貨行 高雄市鳳山區忠孝里澄清路129巷10號之四 | 吳玲玲 | 08514967 | 撤銷 - 獨資 |
君之玉藝坊 臺北市大安區仁愛路4段266巷12號1樓 | 吳玲玲 | 01624709 | 撤銷 - 獨資 |
茶彞苑藝坊 臺北市大安區仁愛路4段266巷12號1樓 | 吳玲玲 | 01799518 | 撤銷 - 獨資 |
永福彩色沖印 臺南市中西區永福路2段32號1樓???????? | 吳玲玲 | 06429281 | 撤銷 - 獨資 |
博惠企業社 高雄市鳳山區忠孝里澄清路129巷10-4號 | 吳玲玲 | 08492675 | 歇業 - 獨資 |
上興文具坊 新北市板橋區國泰街107之1號1樓 | 吳玲玲 | 08575324 | 歇業 - 獨資 |
百雲臺餐廳 臺北市士林區仰德大道3段125巷27號1樓 | 吳玲玲 | 13825580 | 核准停業 - 獨資 |
鳳玲百貨行 登記地址: 高雄市鳳山區忠孝里澄清路129巷10號之四 | 負責人: 吳玲玲 | 統編: 08514967 | 撤銷 - 獨資 |
君之玉藝坊 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段266巷12號1樓 | 負責人: 吳玲玲 | 統編: 01624709 | 撤銷 - 獨資 |
茶彞苑藝坊 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段266巷12號1樓 | 負責人: 吳玲玲 | 統編: 01799518 | 撤銷 - 獨資 |
永福彩色沖印 登記地址: 臺南市中西區永福路2段32號1樓???????? | 負責人: 吳玲玲 | 統編: 06429281 | 撤銷 - 獨資 |
博惠企業社 登記地址: 高雄市鳳山區忠孝里澄清路129巷10-4號 | 負責人: 吳玲玲 | 統編: 08492675 | 歇業 - 獨資 |
上興文具坊 登記地址: 新北市板橋區國泰街107之1號1樓 | 負責人: 吳玲玲 | 統編: 08575324 | 歇業 - 獨資 |
百雲臺餐廳 登記地址: 臺北市士林區仰德大道3段125巷27號1樓 | 負責人: 吳玲玲 | 統編: 13825580 | 核准停業 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳玲玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
|