蔡錦儀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡錦儀的職稱是監察人, 持有股份數是5150000, 公司名稱是學者股份有限公司, 統一編號是05102667.
董監事資料集 資料集的 蔡錦儀 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡錦儀 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13050000 | 所代表法人: | 學者股份有限公司 | 統一編號: 05102667 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 學者股份有限公司 | 統一編號: 05102667 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 學者股份有限公司 | 統一編號: 05102667 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13050000 | 所代表法人: | 學者股份有限公司 | 統一編號: 05102667 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 學者股份有限公司 | 統一編號: 05102667 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 學者股份有限公司 | 統一編號: 05102667 |
[ 搜尋所有相關: 蔡錦儀 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 05102667 | 電話號碼: 02-27986338 | 新北市新莊區建中街23號2樓 |
統一編號: 05102667 | 電話號碼: 02-27986338 | 新北市新莊區建中街23號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 蔡錦儀 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 學者 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 學者 ...) | 國立臺灣文學館 臺灣文學基地 | 活動起始日期: 2024/04/15 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立臺灣文學館 臺灣文學基地 | 活動起始日期: 2024/04/15 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署綜計處 | 新聞發布日期: 2023-05-24 10:44:00 | 新聞編號: 20230524104728 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署毒物及化學物質局 | 新聞發布日期: 2021-12-24 19:35:12 | 新聞編號: 20211224193704 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 開始時間: 2022-09-16T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-27T16:00:00+08:00 | 電話: 886-953547199 | 地點: 澎湖遊客中心、金門國家公園、墾丁國家森林遊樂區、 國立體育大學、南投水里工商職校、臺北市消防訓練中心、體育署、臺東大學 、基隆市消防局、花蓮玉里、東華大學、茂林國家風景區 | 地址: 澎湖縣馬公市、金門縣金寧鄉、屏東縣恆春鎮、桃園市龜山區、南投縣水里鄉、臺北市內湖區、臺北市中山區、臺東市大學路二段、基隆市安樂區、高雄市茂林區 | 參與者: 經常從事登山活動之各界人士經常從事水域活動之各界人士各界社會人士大專院校師長學生大專高中社團高中高職師長學生 | 收費: 不收費 | 描述: 計畫緣起:我國國土在世界第一大洋-太平洋之中,四面環海,獨特的是台灣除本島外,周圍有21處離島及64個澎湖列島,在3,561座大小山縱列中,台灣共有268座海拔超過3,000公尺的國際級的高山,其中最... | 備註: 拾肆、報名注意事項:於報名表及網路資訊註明下列事項:1. 請各參與人員自行依需要投保旅遊平安險。2. 本活動無報名費,報名後如因故未能參與,亦無退款事宜。3. 所填報名參加本活動之個人資料,僅供本... @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立臺灣文學館 臺灣文學基地 | 活動起始日期: 2024/04/15 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立臺灣文學館 臺灣文學基地 | 活動起始日期: 2024/04/15 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署綜計處 | 新聞發布日期: 2023-05-24 10:44:00 | 新聞編號: 20230524104728 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署毒物及化學物質局 | 新聞發布日期: 2021-12-24 19:35:12 | 新聞編號: 20211224193704 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
開始時間: 2022-09-16T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-27T16:00:00+08:00 | 電話: 886-953547199 | 地點: 澎湖遊客中心、金門國家公園、墾丁國家森林遊樂區、 國立體育大學、南投水里工商職校、臺北市消防訓練中心、體育署、臺東大學 、基隆市消防局、花蓮玉里、東華大學、茂林國家風景區 | 地址: 澎湖縣馬公市、金門縣金寧鄉、屏東縣恆春鎮、桃園市龜山區、南投縣水里鄉、臺北市內湖區、臺北市中山區、臺東市大學路二段、基隆市安樂區、高雄市茂林區 | 參與者: 經常從事登山活動之各界人士經常從事水域活動之各界人士各界社會人士大專院校師長學生大專高中社團高中高職師長學生 | 收費: 不收費 | 描述: 計畫緣起:我國國土在世界第一大洋-太平洋之中,四面環海,獨特的是台灣除本島外,周圍有21處離島及64個澎湖列島,在3,561座大小山縱列中,台灣共有268座海拔超過3,000公尺的國際級的高山,其中最... | 備註: 拾肆、報名注意事項:於報名表及網路資訊註明下列事項:1. 請各參與人員自行依需要投保旅遊平安險。2. 本活動無報名費,報名後如因故未能參與,亦無退款事宜。3. 所填報名參加本活動之個人資料,僅供本... @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 學者 ... ]
根據姓名 蔡錦儀 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡錦儀 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 紘濬科技股份有限公司 | 統一編號: 12926511 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 松華經紀股份有限公司 | 統一編號: 28827811 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 常龍國際投資股份有限公司 | 統一編號: 28862751 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 磐龍國際多媒體股份有限公司 | 得瑞克數位科技股份有限公司 | 統一編號: 29048799 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 匯通商務中心股份有限公司 | 統一編號: 53776810 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鉅航國際有限公司 | 統一編號: 80548699 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 紘濬科技股份有限公司 | 統一編號: 12926511 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 松華經紀股份有限公司 | 統一編號: 28827811 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 常龍國際投資股份有限公司 | 統一編號: 28862751 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 磐龍國際多媒體股份有限公司 | 得瑞克數位科技股份有限公司 | 統一編號: 29048799 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 匯通商務中心股份有限公司 | 統一編號: 53776810 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鉅航國際有限公司 | 統一編號: 80548699 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡錦儀 ... ]
國立台灣海洋大學外籍學者宿舍 | 地址: 基隆市中正區祥豐街265號之1,2樓 | 電話: 02-2462-9887 |
學者眼鏡有限公司 | 地址: 新北市板橋區漢生東路354號1樓 | 電話: 02-2954-8686 |
學者國際多媒體股份有限公司 | 地址: 台北市萬華區峨嵋街88號3樓之1 | 電話: 02-2361-9171 |
私立學者超越文理短期補習班 | 地址: 南投縣南投市仁義南路65號 | 電話: 049-231-5624 |
小學者美語補習班 | 地址: 105 台北市松山區富錦街401號1樓 | 電話: 02-2764-5837 |
學者專家打字行 | 地址: 台北市中山區北安路501巷11號之1、2樓 | 電話: 02-2533-3810 |
學者隱形眼鏡 | 地址: 台北市大安區信義路四段151號5樓之2 | 電話: 02-2705-7396 |
名稱 學者 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 學者)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美商世界學者杯有限公司 新竹市北區經國路1段675號11樓 | JOSEPH WILLARD HARR | 94078233 | 核准設立 |
學者股份有限公司 新北市新莊區建中街23號2樓 | 盧美惠 | 05102667 | 核准設立 |
學者眼鏡行 臺北市大安區信義路4段151號5樓之2 | 王聰惠 | 20926583 | 核准設立 - 獨資 |
學者專家打字行 臺北市中山區北安路501巷11之1號 | 黃月鳳 | 81789885 | 核准設立 - 獨資 |
初學者工作室 彰化縣福興鄉廈粘村廈粘街3號 | 蔣宛融 | 82583799 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080821239) |
學者國際有限公司 臺北市中山區長安東路2段230號3樓之6 | | 96920223 | 廢止 (文號: 2007-2-13 府建商字 第09637512700號) |
學者光學眼鏡行 新北市板橋區漢生東路354號 | 曾淑欽 | 15555772 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035235248) |
學者眼鏡行 新北市板橋區?9生東路35?7號?0樓 | 曾淑欽 | 08573276 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
美商世界學者杯有限公司 登記地址: 新竹市北區經國路1段675號11樓 | 負責人: JOSEPH WILLARD HARR | 統編: 94078233 | 核准設立 |
學者股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區建中街23號2樓 | 負責人: 盧美惠 | 統編: 05102667 | 核准設立 |
學者眼鏡行 登記地址: 臺北市大安區信義路4段151號5樓之2 | 負責人: 王聰惠 | 統編: 20926583 | 核准設立 - 獨資 |
學者專家打字行 登記地址: 臺北市中山區北安路501巷11之1號 | 負責人: 黃月鳳 | 統編: 81789885 | 核准設立 - 獨資 |
初學者工作室 登記地址: 彰化縣福興鄉廈粘村廈粘街3號 | 負責人: 蔣宛融 | 統編: 82583799 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080821239) |
學者國際有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段230號3樓之6 | 統編: 96920223 | 廢止 (文號: 2007-2-13 府建商字 第09637512700號) |
學者光學眼鏡行 登記地址: 新北市板橋區漢生東路354號 | 負責人: 曾淑欽 | 統編: 15555772 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035235248) |
學者眼鏡行 登記地址: 新北市板橋區?9生東路35?7號?0樓 | 負責人: 曾淑欽 | 統編: 08573276 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 學者 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
|