謝明
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝明的職稱是董事長, 持有股份數是60000, 公司名稱是明宏企業有限公司, 統一編號是07199738.
董監事資料集 資料集的 謝明 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 謝明 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 明宏企業有限公司 | 統一編號: 07199738 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 明宏企業有限公司 | 統一編號: 07199738 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 明宏企業有限公司 | 統一編號: 07199738 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 明宏企業有限公司 | 統一編號: 07199738 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 明宏企業有限公司 | 統一編號: 07199738 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 明宏企業有限公司 | 統一編號: 07199738 |
[ 搜尋所有相關: 謝明 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 17509640 | 電話號碼: 08-7832983 | 屏東縣萬巒鄉佳和村佳和路五五之二號 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 17509640 | 電話號碼: 08-7832983 | 屏東縣萬巒鄉佳和村佳和路五五之二號 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 明宏企業 ... ]
根據姓名 謝明 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝明 ...) | 1 | 現狀: 整修完畢 | 歷史沿革: 1、日治時期:本建物登記於大正10年,當時地址為『太平町四丁目八六番號』,其所有權人為張連女士,由臺北市工商名人錄登記及訪談調查資料,可知昭和6年~10年保安街84號1樓出租作為飲食店,承租者應為日本... @ 文資局歷史建築 |
| (中華民國)謝明諺;(中華民國)大竹研 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: 現場繳費 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)謝明諺;(中華民國)大竹研 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: 現場繳費 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)謝明諺;(中華民國)大竹研 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: 現場繳費 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)楊柳宮眉子玄箏苑、陳倚眉、陳相尹、張宛晴、林御晨、謝明潔、喬軒、邱瑞雲、林素卿、陳珮琪、意然、徐曼珂 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)楊柳宮眉子玄箏苑、陳倚眉、陳相尹、張宛晴、林御晨、謝明潔、喬軒、邱瑞雲、林素卿、陳珮琪、意然、徐曼珂 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)楊柳宮眉子玄箏苑、陳倚眉、陳相尹、張宛晴、林御晨、謝明潔、喬軒、邱瑞雲、林素卿、陳珮琪、意然、徐曼珂 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)謝明錩 | 活動起始日期: 2024/05/23 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
1 | 現狀: 整修完畢 | 歷史沿革: 1、日治時期:本建物登記於大正10年,當時地址為『太平町四丁目八六番號』,其所有權人為張連女士,由臺北市工商名人錄登記及訪談調查資料,可知昭和6年~10年保安街84號1樓出租作為飲食店,承租者應為日本... @ 文資局歷史建築 |
(中華民國)謝明諺;(中華民國)大竹研 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: 現場繳費 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)謝明諺;(中華民國)大竹研 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: 現場繳費 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)謝明諺;(中華民國)大竹研 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: 現場繳費 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)楊柳宮眉子玄箏苑、陳倚眉、陳相尹、張宛晴、林御晨、謝明潔、喬軒、邱瑞雲、林素卿、陳珮琪、意然、徐曼珂 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)楊柳宮眉子玄箏苑、陳倚眉、陳相尹、張宛晴、林御晨、謝明潔、喬軒、邱瑞雲、林素卿、陳珮琪、意然、徐曼珂 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)楊柳宮眉子玄箏苑、陳倚眉、陳相尹、張宛晴、林御晨、謝明潔、喬軒、邱瑞雲、林素卿、陳珮琪、意然、徐曼珂 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)謝明錩 | 活動起始日期: 2024/05/23 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 謝明 ... ]
明宏企業社 | 地址: 新竹縣竹北市大同街91號 | 電話: 03-656-5498 |
名稱 明宏企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 明宏企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明宏企業行 屏東縣里港鄉土庫村定遠路五四號一樓 | 姚光明 | 29443898 | 核准設立 - 獨資 |
明宏企業社 屏東縣萬巒鄉佳和村佳和路五五之二號 | 陳明靠 | 17509640 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11102224500) |
明宏企業行 高雄市苓雅區衛武里澄清路33巷34號5樓 | 黃明亮 | 57944872 | 核准設立 - 獨資 |
明宏企業社 新竹縣新豐鄉山崎村學府街72巷26之1號1樓 | 謝明娟 | 09815786 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070303212) |
明宏企業行 屏東縣新埤鄉餉潭村龍潭路二二二號 | 潘明瑞 | 17495505 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10829544600) |
明宏企業社 新竹市東區錦華里民權路227號二樓 | 陳穎聰 | 91630251 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
明宏企業社 桃園市桃園區玉山里大同西路97號1樓 | 王國樑 | 98984089 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1039004270) |
明宏企業社 臺中市太平區大興里文林街52巷25號1樓 | 郭再添 | 02956120 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1110865803) |
明宏企業行 登記地址: 屏東縣里港鄉土庫村定遠路五四號一樓 | 負責人: 姚光明 | 統編: 29443898 | 核准設立 - 獨資 |
明宏企業社 登記地址: 屏東縣萬巒鄉佳和村佳和路五五之二號 | 負責人: 陳明靠 | 統編: 17509640 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11102224500) |
明宏企業行 登記地址: 高雄市苓雅區衛武里澄清路33巷34號5樓 | 負責人: 黃明亮 | 統編: 57944872 | 核准設立 - 獨資 |
明宏企業社 登記地址: 新竹縣新豐鄉山崎村學府街72巷26之1號1樓 | 負責人: 謝明娟 | 統編: 09815786 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070303212) |
明宏企業行 登記地址: 屏東縣新埤鄉餉潭村龍潭路二二二號 | 負責人: 潘明瑞 | 統編: 17495505 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10829544600) |
明宏企業社 登記地址: 新竹市東區錦華里民權路227號二樓 | 負責人: 陳穎聰 | 統編: 91630251 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
明宏企業社 登記地址: 桃園市桃園區玉山里大同西路97號1樓 | 負責人: 王國樑 | 統編: 98984089 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1039004270) |
明宏企業社 登記地址: 臺中市太平區大興里文林街52巷25號1樓 | 負責人: 郭再添 | 統編: 02956120 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1110865803) |
[ 查詢所有 明宏企業 ... ]
姓名 謝明 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 謝明)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
謝明泉自營計程車行 新北市三芝區大?7村79號 | 謝明泉 | 02259118 | 核准設立 - 獨資 |
謝明修自營計程車行 新北市板橋區倉後街1之12號10樓 | 謝明修 | 02359340 | 核准設立 - 獨資 |
謝明坤自營計程車行 南投縣國姓鄉長流村大長路三零一號 | 謝明坤 | 06106732 | 核准設立 - 獨資 |
謝明謀自營計程車行 南投縣魚池鄉水社村名勝街一五號 | 謝明謀 | 61836951 | 核准設立 - 獨資 |
謝明佑工作室 新北市淡水區淡金路16巷105號11樓 | 謝明佑 | 80022585 | 核准設立 - 獨資 |
謝明宏工程行 雲林縣口湖鄉埔南村外埔67號 | 謝明宏 | 82484708 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100100109) |
謝保壽蔘藥行 新北市板橋區民有街40號 | 謝明智 | 78896377 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108156639) |
謝謝設計股份有限公司 新北市新店區安興路56號 | 謝明哲 | 47024539 | 核准設立 |
謝明泉自營計程車行 登記地址: 新北市三芝區大?7村79號 | 負責人: 謝明泉 | 統編: 02259118 | 核准設立 - 獨資 |
謝明修自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區倉後街1之12號10樓 | 負責人: 謝明修 | 統編: 02359340 | 核准設立 - 獨資 |
謝明坤自營計程車行 登記地址: 南投縣國姓鄉長流村大長路三零一號 | 負責人: 謝明坤 | 統編: 06106732 | 核准設立 - 獨資 |
謝明謀自營計程車行 登記地址: 南投縣魚池鄉水社村名勝街一五號 | 負責人: 謝明謀 | 統編: 61836951 | 核准設立 - 獨資 |
謝明佑工作室 登記地址: 新北市淡水區淡金路16巷105號11樓 | 負責人: 謝明佑 | 統編: 80022585 | 核准設立 - 獨資 |
謝明宏工程行 登記地址: 雲林縣口湖鄉埔南村外埔67號 | 負責人: 謝明宏 | 統編: 82484708 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100100109) |
謝保壽蔘藥行 登記地址: 新北市板橋區民有街40號 | 負責人: 謝明智 | 統編: 78896377 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108156639) |
謝謝設計股份有限公司 登記地址: 新北市新店區安興路56號 | 負責人: 謝明哲 | 統編: 47024539 | 核准設立 |
[ 查詢所有 謝明 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|