許秋民
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許秋民的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是惠中股份有限公司, 統一編號是07378107.
董監事資料集 資料集的 許秋民 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 許秋民 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 惠中股份有限公司 | 統一編號: 07378107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 惠中股份有限公司 | 統一編號: 07378107 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 惠中股份有限公司 | 統一編號: 07378107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 惠中股份有限公司 | 統一編號: 07378107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 惠中股份有限公司 | 統一編號: 07378107 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 惠中股份有限公司 | 統一編號: 07378107 |
[ 搜尋所有相關: 許秋民 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 惠中 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 惠中 ...) | 開放時間: 詳見官網或電話洽詢 | | 電話: 886-4-22520375 | 地址: 臺中市408南屯區惠中路三段65號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 電話: (04)22520375 | 門票/收費: | 地址: 南屯區惠中路三段65號 | 南屯區 | 旅遊叮嚀: @ 臺中市景點 |
| (中華民國)羅淑嬌、楊秀珠、張凱智、何欣怡、黃于如 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)羅淑嬌、楊秀珠、張凱智、何欣怡、黃于如 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: (04)22511777 | 門票/收費: | 地址: 惠來路二段101號 | 西屯區 | 旅遊叮嚀: @ 臺中市景點 |
| 開放時間: 週日、週二至週四 11:30-21:00 週五至週六及國定假日11:30-22:00 (週一休館) | | 電話: 886-4-22511777 | 地址: 臺中市407西屯區惠來路二段101號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 地區區分說明: 臺中市-西屯區 | 道路名稱: | 路況類別: 道路施工 | 方向: | 資料來源: 熱心聽眾 | 修改時間: 2022-07-13 15:48:01.443 @ 警廣即時路況 |
| 地區區分說明: | 道路名稱: | 路況類別: 道路施工 | 方向: | 資料來源: 熱心聽眾 | 修改時間: 2022-07-14 07:09:08.567 @ 警廣即時路況 |
開放時間: 詳見官網或電話洽詢 | | 電話: 886-4-22520375 | 地址: 臺中市408南屯區惠中路三段65號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
電話: (04)22520375 | 門票/收費: | 地址: 南屯區惠中路三段65號 | 南屯區 | 旅遊叮嚀: @ 臺中市景點 |
(中華民國)羅淑嬌、楊秀珠、張凱智、何欣怡、黃于如 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)羅淑嬌、楊秀珠、張凱智、何欣怡、黃于如 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: (04)22511777 | 門票/收費: | 地址: 惠來路二段101號 | 西屯區 | 旅遊叮嚀: @ 臺中市景點 |
開放時間: 週日、週二至週四 11:30-21:00 週五至週六及國定假日11:30-22:00 (週一休館) | | 電話: 886-4-22511777 | 地址: 臺中市407西屯區惠來路二段101號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
地區區分說明: 臺中市-西屯區 | 道路名稱: | 路況類別: 道路施工 | 方向: | 資料來源: 熱心聽眾 | 修改時間: 2022-07-13 15:48:01.443 @ 警廣即時路況 |
地區區分說明: | 道路名稱: | 路況類別: 道路施工 | 方向: | 資料來源: 熱心聽眾 | 修改時間: 2022-07-14 07:09:08.567 @ 警廣即時路況 |
[ 搜尋所有 惠中 ... ]
無其他 許秋民 資料。
[ 搜尋所有 許秋民 ... ]
名稱 惠中 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 惠中)
惠中理髮廳 登記地址: 臺中市西屯區惠來里惠中路12號一樓 | 負責人: 陳桂雲 | 統編: 52810375 | 核准設立 - 獨資 |
全騰惠中國際有限公司 登記地址: 臺中市西屯區惠來里惠中二街30號 | 負責人: 張李玉菁 | 統編: 53862884 | 核准設立 |
惠中素食店 登記地址: 臺中市西屯區惠來里惠中路24號1樓 | 負責人: 李炳坤 | 統編: 87280773 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110880086) |
惠中八號商行 登記地址: 臺中市西屯區惠來里惠中路8號1樓 | 負責人: 鄭皓予 | 統編: 88646624 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1110872382) |
屋馬惠中涮涮鍋有限公司 登記地址: 臺中市西屯區惠來里惠中路一段117號 | 負責人: 林馷宸 | 統編: 91042248 | 核准設立 |
四季彩國際實業股份有限公司四季彩台中惠中分公司 登記地址: 臺中市西屯區惠中二街38號 | 負責人: 劉炳良 | 統編: 42666750 | 廢止 |
全家便利商店股份有限公司台中惠中分公司 登記地址: 臺中市南屯區惠中路3段46號、48號、50號 | 負責人: 薛東都 | 統編: 70795404 | 核准設立 |
中國信託商業銀行股份有限公司惠中分公司 登記地址: 臺中市南屯區惠中路3段86、88、90號 | 負責人: 劉又榕 | 統編: 70816463 | 核准設立 |
[ 查詢所有 惠中 ... ]
姓名 許秋民 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 許秋民)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
南興木料模板行 基隆市七堵區南興路一O七號一樓 | 許秋民 | 00713366 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090002463) |
南興木料模板行 登記地址: 基隆市七堵區南興路一O七號一樓 | 負責人: 許秋民 | 統編: 00713366 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090002463) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
|