李文政
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李文政的職稱是監察人, 持有股份數是100, 公司名稱是源芳紙行股份有限公司, 統一編號是07447701.
| 公司名稱: 源芳紙行股份有限公司 | 到職日期: 0680301 | 統一編號: 07447701 |
公司名稱: 源芳紙行股份有限公司 | 到職日期: 0680301 | 統一編號: 07447701 |
[ 搜尋所有相關: 李文政 @ 公司登記經理人資料集 ]
無其他 源芳紙行 資料。
[ 搜尋所有 源芳紙行 ... ]
根據姓名 李文政 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李文政 ...) | (中華民國)REACH;(中華民國)李文政;(中華民國)邱杰森;(中華民國)段存真;(中華民國)鄧文貞;(中華民國)三明治工;(中華民國)劉文琪;(中華民國)蔡坤霖 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)REACH;(中華民國)李文政;(中華民國)邱杰森;(中華民國)段存真;(中華民國)鄧文貞;(中華民國)三明治工;(中華民國)劉文琪;(中華民國)蔡坤霖 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)李文政;(英國)Gali May luca;(德國)Karoline Hinz ;(澳大利亞)Amigo&Amigo燈光互動設計工作室 ;(英國)Studio Vertigo | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| (中華民國)李文政;(英國)Gali May luca;(德國)Karoline Hinz ;(澳大利亞)Amigo&Amigo燈光互動設計工作室 ;(英國)Studio Vertigo | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 顏艾琳、李文政、葉偉立 / 麻粒國際文化試驗股份有限公司 | 苗栗縣 | 場域: 園區 | 本參與式計畫案無設置實體作品 @ 文化部公共藝術 |
| | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 358800 | 所代表法人: | 李力建設股份有限公司 | 統一編號: 70609062 @ 董監事資料集 |
(中華民國)REACH;(中華民國)李文政;(中華民國)邱杰森;(中華民國)段存真;(中華民國)鄧文貞;(中華民國)三明治工;(中華民國)劉文琪;(中華民國)蔡坤霖 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)REACH;(中華民國)李文政;(中華民國)邱杰森;(中華民國)段存真;(中華民國)鄧文貞;(中華民國)三明治工;(中華民國)劉文琪;(中華民國)蔡坤霖 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)李文政;(英國)Gali May luca;(德國)Karoline Hinz ;(澳大利亞)Amigo&Amigo燈光互動設計工作室 ;(英國)Studio Vertigo | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
(中華民國)李文政;(英國)Gali May luca;(德國)Karoline Hinz ;(澳大利亞)Amigo&Amigo燈光互動設計工作室 ;(英國)Studio Vertigo | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
顏艾琳、李文政、葉偉立 / 麻粒國際文化試驗股份有限公司 | 苗栗縣 | 場域: 園區 | 本參與式計畫案無設置實體作品 @ 文化部公共藝術 |
| 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 358800 | 所代表法人: | 李力建設股份有限公司 | 統一編號: 70609062 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李文政 ... ]
名稱 源芳紙行 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 源芳紙行)
姓名 李文政 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李文政)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
文政企業社 宜蘭縣壯圍鄉功勞村美功路一段二巷八五號一樓 | 李文政 | 17944411 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100901292) |
好日文化有限公司 宜蘭縣羅東鎮國華街41巷17號 | 李文政 | 53832664 | 核准設立 |
驊文企業社 基隆市七堵區東新街73巷2號 | 李文政 | 50582699 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050001937) |
雲林縣私立常春藤文理短期補習班 雲林縣崙背鄉南陽村大成路96號 | 李文政 | 45412386 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1060016402) |
好日文化有限公司宜蘭分公司 宜蘭縣壯圍鄉吉祥村壯五路55號 | 李文政 | 54094187 | 核准設立 |
好物仔有限公司 宜蘭縣羅東鎮國華里2鄰國華街41巷17號 | 李文政 | 85106567 | 核准設立 |
奕祈紙紮精品百貨有限公司 屏東縣屏東市廣興里成功一巷11號1樓 | 李文政 | 89178090 | 核准設立 |
桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 桃園市蘆竹區中福里文中路一段107號 | 李文政 | 89511883 | 核准設立 |
文政企業社 登記地址: 宜蘭縣壯圍鄉功勞村美功路一段二巷八五號一樓 | 負責人: 李文政 | 統編: 17944411 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100901292) |
好日文化有限公司 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮國華街41巷17號 | 負責人: 李文政 | 統編: 53832664 | 核准設立 |
驊文企業社 登記地址: 基隆市七堵區東新街73巷2號 | 負責人: 李文政 | 統編: 50582699 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050001937) |
雲林縣私立常春藤文理短期補習班 登記地址: 雲林縣崙背鄉南陽村大成路96號 | 負責人: 李文政 | 統編: 45412386 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1060016402) |
好日文化有限公司宜蘭分公司 登記地址: 宜蘭縣壯圍鄉吉祥村壯五路55號 | 負責人: 李文政 | 統編: 54094187 | 核准設立 |
好物仔有限公司 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮國華里2鄰國華街41巷17號 | 負責人: 李文政 | 統編: 85106567 | 核准設立 |
奕祈紙紮精品百貨有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市廣興里成功一巷11號1樓 | 負責人: 李文政 | 統編: 89178090 | 核准設立 |
桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區中福里文中路一段107號 | 負責人: 李文政 | 統編: 89511883 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李文政 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
|