尤厚昆
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名尤厚昆的職稱是監察人, 持有股份數是750, 公司名稱是廣元股份有限公司, 統一編號是07527606.
董監事資料集 資料集的 尤厚昆 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 尤厚昆 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 廣元股份有限公司 | 統一編號: 07527606 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 廣元股份有限公司 | 統一編號: 07527606 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 廣元股份有限公司 | 統一編號: 07527606 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 廣元股份有限公司 | 統一編號: 07527606 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 廣元股份有限公司 | 統一編號: 07527606 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 廣元股份有限公司 | 統一編號: 07527606 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 廣元股份有限公司 | 統一編號: 07527606 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 廣元股份有限公司 | 統一編號: 07527606 |
[ 搜尋所有相關: 尤厚昆 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 07527606 | 電話號碼: 02-25414334 | 臺北市大同區西寧北路74號1樓 |
統一編號: 07527606 | 電話號碼: 02-25414334 | 臺北市大同區西寧北路74號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 尤厚昆 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 廣元 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 廣元 ...) | OID: 2.16.886.119.90030.101582 | 電話: 03-3322049 | 地址: 桃園市桃園區潮洲街78號 | DN: o=廣元長照社團法人附設桃園市私立元德綜合長照機構,l=桃園市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 廣元交通有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 新竹縣 | 裁處時間: 2024-07-03 | 違反時間: 2024-01-15 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 查處情形: 相關案件已處分 | 違規廠商名稱或負責人: 廣元生化科技有限公司/ | 處分機關: | 處分日期: 06 13 2016 12:00AM | 刊播日期: 05 16 2016 12:00AM | 刊播媒體: 廣元生化科技有限公司官方網站 @ 違規食品廣告資料集 |
| 查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 廣元生化科技有限公司/ | 處分機關: | 處分日期: 06 13 2016 12:00AM | 刊播日期: 05 16 2016 12:00AM | 刊播媒體: 廣元生化科技有限公司官方網站 @ 違規食品廣告資料集 |
| OID: 2.16.886.110.90028.100744 | 電話: 06-2218428 | 地址: 臺南市安平區安平路500巷18號 | DN: o=廣元記帳及報稅代理人事務所,l=臺南市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 大陸業別: 未分類其他電子零組件製造業 | 大陸事業地址: 廣州黃埔區雲埔工業區 | 國內投資人: 先豐通訊股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
| 統一編號: 87512703 | 機關所在縣市: 新北市 | 最近異動日期: 1091104 | 原因說明文字: 變更營業人名稱 @ 非營利事業機關團體資料集 |
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 屏東縣屏東市豐源里廣東路110之2號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
OID: 2.16.886.119.90030.101582 | 電話: 03-3322049 | 地址: 桃園市桃園區潮洲街78號 | DN: o=廣元長照社團法人附設桃園市私立元德綜合長照機構,l=桃園市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 廣元交通有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 新竹縣 | 裁處時間: 2024-07-03 | 違反時間: 2024-01-15 @ 列管事業污染源裁處資料 |
查處情形: 相關案件已處分 | 違規廠商名稱或負責人: 廣元生化科技有限公司/ | 處分機關: | 處分日期: 06 13 2016 12:00AM | 刊播日期: 05 16 2016 12:00AM | 刊播媒體: 廣元生化科技有限公司官方網站 @ 違規食品廣告資料集 |
查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 廣元生化科技有限公司/ | 處分機關: | 處分日期: 06 13 2016 12:00AM | 刊播日期: 05 16 2016 12:00AM | 刊播媒體: 廣元生化科技有限公司官方網站 @ 違規食品廣告資料集 |
OID: 2.16.886.110.90028.100744 | 電話: 06-2218428 | 地址: 臺南市安平區安平路500巷18號 | DN: o=廣元記帳及報稅代理人事務所,l=臺南市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
大陸業別: 未分類其他電子零組件製造業 | 大陸事業地址: 廣州黃埔區雲埔工業區 | 國內投資人: 先豐通訊股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
統一編號: 87512703 | 機關所在縣市: 新北市 | 最近異動日期: 1091104 | 原因說明文字: 變更營業人名稱 @ 非營利事業機關團體資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 屏東縣屏東市豐源里廣東路110之2號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 廣元 ... ]
無其他 尤厚昆 資料。
[ 搜尋所有 尤厚昆 ... ]
廣元生化科技有限公司 | 地址: 嘉義縣太保市梅埔里梅子厝23號之1 | 電話: 05-371-8072 |
廣元藥局 | 地址: 新竹市北區大路二段180號 | 電話: 03-531-7004 |
廣元藥局 | 地址: 台中市大甲區第一市場16號 | 電話: 04-2687-2843 |
廣元藥局 | 地址: 南投縣南投市民族路227號 | 電話: 042-222-601 |
廣元藥局 | 地址: 南投縣南投市民族路227號 | 電話: 049-222-2601 |
廣元蔘藥行 | 地址: 基隆市仁愛區仁四路22號1樓 | 電話: 02-2423-4643 |
廣元藥局 | 地址: 嘉義市中正路697號 | 電話: 05-225-2733 |
廣元企業有限公司 | 地址: 台北市文山區軍功路29號之1,1樓 | 電話: 02-2230-0860 |
廣元平價中心 | 地址: 台中市太平區新平路二段173號 | 電話: 04-2212-3749 |
廣元營造工程股份有限公司 | 地址: 台中市大甲區孔雀路56號1樓 | 電話: 04-2686-3047 |
名稱 廣元 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 廣元)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
廣元工程行 屏東縣南州鄉壽元村壽元路88號 | 陳鴻仁 | 94286963 | 核准設立 - 獨資 |
廣元發事業有限公司 臺南市安平區國平里23鄰永華八街6號12樓之5 | 陳韻元 | 64866134 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-14) |
廣元投資股份有限公司 臺北市中正區衡陽路130號2樓 | 林榮元 | 23414782 | 核准設立 |
廣元食品有限公司 臺中市北屯區水景里景賢八路325號1樓 | 陳照元 | 50825210 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-02) |
廣元門窗建材有限公司 臺中市大肚區營埔里營埔一街349號1樓 | 余元仁 | 53041445 | 核准設立 |
廣元商行 臺北市中山區四平街22號1樓 | 李三元 | 75351386 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124109494) |
廣元開發建設股份有限公司 臺北市內湖區南京東路6段461號6樓之3 | 高全祿 | 42996422 | 核准設立 |
廣元聚有限公司 臺中市北屯區新平里中清路二段415巷40弄28號1樓 | 黃毓淇 | 50826294 | 核准設立 |
廣元工程行 登記地址: 屏東縣南州鄉壽元村壽元路88號 | 負責人: 陳鴻仁 | 統編: 94286963 | 核准設立 - 獨資 |
廣元發事業有限公司 登記地址: 臺南市安平區國平里23鄰永華八街6號12樓之5 | 負責人: 陳韻元 | 統編: 64866134 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-14) |
廣元投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區衡陽路130號2樓 | 負責人: 林榮元 | 統編: 23414782 | 核准設立 |
廣元食品有限公司 登記地址: 臺中市北屯區水景里景賢八路325號1樓 | 負責人: 陳照元 | 統編: 50825210 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-02) |
廣元門窗建材有限公司 登記地址: 臺中市大肚區營埔里營埔一街349號1樓 | 負責人: 余元仁 | 統編: 53041445 | 核准設立 |
廣元商行 登記地址: 臺北市中山區四平街22號1樓 | 負責人: 李三元 | 統編: 75351386 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124109494) |
廣元開發建設股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區南京東路6段461號6樓之3 | 負責人: 高全祿 | 統編: 42996422 | 核准設立 |
廣元聚有限公司 登記地址: 臺中市北屯區新平里中清路二段415巷40弄28號1樓 | 負責人: 黃毓淇 | 統編: 50826294 | 核准設立 |
[ 查詢所有 廣元 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
|