毛彭佳玉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名毛彭佳玉的職稱是監察人, 持有股份數是100, 公司名稱是歐美花藝股份有限公司, 統一編號是09418230.
根據名稱 歐美花藝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 歐美花藝 ...) | | 活動起始日期: 2024/04/18 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/04/18 | 活動結束日期: 2024/06/20 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/04/18 | 活動結束日期: 2024/06/20 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/04/18 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/09/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/09/05 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/09/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/09/05 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/04/18 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/04/18 | 活動結束日期: 2024/06/20 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/04/18 | 活動結束日期: 2024/06/20 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/04/18 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/09/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/09/05 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/09/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/09/05 @ 文化部研習課程 |
[ 搜尋所有 歐美花藝 ... ]
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 294999 | 所代表法人: | 景新鞋業股份有限公司 | 統一編號: 20857973 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 294999 | 所代表法人: | 景新鞋業股份有限公司 | 統一編號: 20857973 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 毛彭佳玉 ... ]
華道池坊歐美花藝 | 地址: 台北市中山區五常街53巷13號3樓 | 電話: 02-2505-4772 |
歐美花藝禮坊 | 地址: 台北市松山區興安街161號1樓 | 電話: 02-8712-0091 |
歐美花藝禮坊 | 地址: 台北市大安區復興南路二段389號 | 電話: 02-2736-0938 |
名稱 歐美花藝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 歐美花藝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
歐美花藝有限公司 臺北市松山區復興北路229之1號1樓 | | 96925944 | 解散 (文號: 1997-8-25 建一字 第86329194號) |
歐美花藝股份有限公司 臺北市資料空白 | | 09418230 | 撤銷 (081年09月29日 建一字 第號) |
歐美花藝禮坊 臺北市中山區復興北路290號3樓 | 藍永宜 | 81783138 | 歇業 - 獨資 |
歐美花藝有限公司 登記地址: 臺北市松山區復興北路229之1號1樓 | 統編: 96925944 | 解散 (文號: 1997-8-25 建一字 第86329194號) |
歐美花藝股份有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 09418230 | 撤銷 (081年09月29日 建一字 第號) |
歐美花藝禮坊 登記地址: 臺北市中山區復興北路290號3樓 | 負責人: 藍永宜 | 統編: 81783138 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 天東貿易有限公司 | 統一編號: 12211260 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 法緯實業股份有限公司 | 統一編號: 12224808 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3100 | 所代表法人: | 法緯實業股份有限公司 | 統一編號: 12224808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 法緯實業股份有限公司 | 統一編號: 12224808 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新武股份有限公司 | 統一編號: 12234566 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 台灣運達旅行社股份有限公司 | 統一編號: 12239725 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣運達旅行社股份有限公司 | 統一編號: 12239725 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣運達旅行社股份有限公司 | 統一編號: 12239725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2204000 | 所代表法人: 創世紀顧問股份有限公司 | 基泰建設股份有限公司 | 統一編號: 12251662 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣新光保全股份有限公司 | 統一編號: 12261768 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 元康商業股份有限公司 | 統一編號: 12263421 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 253 | 所代表法人: | 新格股份有限公司 | 統一編號: 12287057 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 166 | 所代表法人: | 新格股份有限公司 | 統一編號: 12287057 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 富倉股份有限公司 | 統一編號: 12291480 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大江生醫股份有限公司 | 統一編號: 12292039 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 天東貿易有限公司 | 統一編號: 12211260 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 法緯實業股份有限公司 | 統一編號: 12224808 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3100 | 所代表法人: | 法緯實業股份有限公司 | 統一編號: 12224808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 法緯實業股份有限公司 | 統一編號: 12224808 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新武股份有限公司 | 統一編號: 12234566 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 台灣運達旅行社股份有限公司 | 統一編號: 12239725 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣運達旅行社股份有限公司 | 統一編號: 12239725 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣運達旅行社股份有限公司 | 統一編號: 12239725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2204000 | 所代表法人: 創世紀顧問股份有限公司 | 基泰建設股份有限公司 | 統一編號: 12251662 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣新光保全股份有限公司 | 統一編號: 12261768 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 元康商業股份有限公司 | 統一編號: 12263421 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 253 | 所代表法人: | 新格股份有限公司 | 統一編號: 12287057 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 166 | 所代表法人: | 新格股份有限公司 | 統一編號: 12287057 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 富倉股份有限公司 | 統一編號: 12291480 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大江生醫股份有限公司 | 統一編號: 12292039 |
|