黃俊雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃俊雄的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是大豐機器股份有限公司, 統一編號是11080108.
董監事資料集 資料集的 黃俊雄 相關資料
(以下顯示 13 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃俊雄 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 725 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4600 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 725 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4600 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大豐機器股份有限公司 | 統一編號: 11080108 |
[ 搜尋所有相關: 黃俊雄 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 11080108 | 電話號碼: 02-29950033 | 新北市三重區光復路1段121號 |
統一編號: 11080108 | 電話號碼: 02-29950033 | 新北市三重區光復路1段121號 |
[ 搜尋所有相關: 黃俊雄 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 11080108 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市三重區谷王里光復路一段一二一號 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 11080108 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市三重區谷王里光復路一段一二一號 |
[ 搜尋所有相關: 黃俊雄 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 大豐機器 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 大豐機器 ...) | 登錄日期: 1070507 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 產品中類: 29機械設備製造業 | 廠址: 新北市三重區谷王里光復路一段一二一號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
登錄日期: 1070507 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
產品中類: 29機械設備製造業 | 廠址: 新北市三重區谷王里光復路一段一二一號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 大豐機器 ... ]
根據姓名 黃俊雄 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃俊雄 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)金光多媒體有限公司 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)金光多媒體有限公司 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 黃俊雄 ... ]
大豐機器股份有限公司 | 地址: 新北市三重區光復路一段121號2樓 | 電話: 02-2995-3095 |
大豐機器股份有限公司 | 地址: 新北市三重區光復路一段121號2樓 | 電話: 02-2995-0033 |
名稱 大豐機器 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 大豐機器)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大豐機器股份有限公司 新北市三重區光復路1段121號 | 廖年成 | 11080108 | 核准設立 |
大豐機器股份有限公司 登記地址: 新北市三重區光復路1段121號 | 負責人: 廖年成 | 統編: 11080108 | 核准設立 |
姓名 黃俊雄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃俊雄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃俊雄自營計程車行 高雄市鳳山區文華里文雅路東街7-1號 | 黃俊雄 | 07843527 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車行 高雄市苓雅區日中里興中1路279號 | 黃俊雄 | 81278096 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車 臺北市內湖區成功路4段41巷7弄4號2樓 | 黃俊雄 | 01636183 | 核准設立 - 獨資 |
黃俊雄超時空行動劇院有限公司 雲林縣虎尾鎮穎川里林森路466號 | 黃俊雄 | 53507153 | 核准設立 |
俊達輪胎行 苗栗縣後龍鎮龍坑里16鄰十班坑155-22號 | 黃俊雄 | 21452535 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1031001456) |
俊雄小吃店 臺北市萬華區昆明街311號1樓 | 黃俊雄 | 14741568 | 歇業 - 獨資 |
俊雄行 彰化縣溪湖鎮番婆里興安路351巷32號 | 黃俊雄 | 99871295 | 核准設立 - 獨資 |
芬芳農產行 高雄市旗山區大山里黃厝巷72之9號1樓 | 黃俊雄 | 99533393 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車行 登記地址: 高雄市鳳山區文華里文雅路東街7-1號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 07843527 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車行 登記地址: 高雄市苓雅區日中里興中1路279號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 81278096 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車 登記地址: 臺北市內湖區成功路4段41巷7弄4號2樓 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 01636183 | 核准設立 - 獨資 |
黃俊雄超時空行動劇院有限公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮穎川里林森路466號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 53507153 | 核准設立 |
俊達輪胎行 登記地址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里16鄰十班坑155-22號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 21452535 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1031001456) |
俊雄小吃店 登記地址: 臺北市萬華區昆明街311號1樓 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 14741568 | 歇業 - 獨資 |
俊雄行 登記地址: 彰化縣溪湖鎮番婆里興安路351巷32號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 99871295 | 核准設立 - 獨資 |
芬芳農產行 登記地址: 高雄市旗山區大山里黃厝巷72之9號1樓 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 99533393 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃俊雄 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
|