許美惠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許美惠的職稱是董事, 持有股份數是300, 公司名稱是赫德貿易股份有限公司, 統一編號是11195306.
董監事資料集 資料集的 許美惠 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 許美惠 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 赫德貿易股份有限公司 | 統一編號: 11195306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 赫德貿易股份有限公司 | 統一編號: 11195306 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 赫德貿易股份有限公司 | 統一編號: 11195306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 赫德貿易股份有限公司 | 統一編號: 11195306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 赫德貿易股份有限公司 | 統一編號: 11195306 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 赫德貿易股份有限公司 | 統一編號: 11195306 |
[ 搜尋所有相關: 許美惠 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 11195306 | 電話號碼: 02-25944060 | 臺北市大同區承德路3段82號1樓 |
統一編號: 11195306 | 電話號碼: 02-25944060 | 臺北市大同區承德路3段82號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 許美惠 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 赫德貿易 資料。
[ 搜尋所有 赫德貿易 ... ]
根據姓名 許美惠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 許美惠 ...) | 法務部 | 活動起始日期: 2024/03/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 法務部 | 活動起始日期: 2024/03/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 04 26 2019 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 許美惠 君/許美惠 君 | 處分機關: | 違規情節: 標示內容與規定不符 | 刊播日期: 01 9 2019 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮購物 @ 違規化粧品廣告資料集 |
| 姓名: 許美惠 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 07-6527458 | 高雄市大樹區井腳路9號 @ 地政士開業資料 |
| (中華民國)薛顏玉蘭;(中華民國)張彩麗;(中華民國)鄭美珠 | 活動起始日期: 2024/02/06 | 活動結束日期: 2024/03/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)薛顏玉蘭;(中華民國)張彩麗;(中華民國)鄭美珠 | 活動起始日期: 2024/02/06 | 活動結束日期: 2024/03/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 源美建設股份有限公司 | 統一編號: 28498655 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 吉泰美建設股份有限公司 | 統一編號: 29180522 @ 董監事資料集 |
法務部 | 活動起始日期: 2024/03/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
法務部 | 活動起始日期: 2024/03/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 04 26 2019 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 許美惠 君/許美惠 君 | 處分機關: | 違規情節: 標示內容與規定不符 | 刊播日期: 01 9 2019 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮購物 @ 違規化粧品廣告資料集 |
姓名: 許美惠 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 07-6527458 | 高雄市大樹區井腳路9號 @ 地政士開業資料 |
(中華民國)薛顏玉蘭;(中華民國)張彩麗;(中華民國)鄭美珠 | 活動起始日期: 2024/02/06 | 活動結束日期: 2024/03/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)薛顏玉蘭;(中華民國)張彩麗;(中華民國)鄭美珠 | 活動起始日期: 2024/02/06 | 活動結束日期: 2024/03/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 源美建設股份有限公司 | 統一編號: 28498655 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 吉泰美建設股份有限公司 | 統一編號: 29180522 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 許美惠 ... ]
名稱 赫德貿易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 赫德貿易)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
赫德貿易股份有限公司 臺北市大同區承德路3段82號1樓 | 鍾琬玲 | 11195306 | 核准設立 |
麥斯赫德貿易有限公司 臺東縣臺東市安慶街10號 | | 24284920 | 解散 (核准解散日期: 2014-10-01) |
赫德貿易股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區承德路3段82號1樓 | 負責人: 鍾琬玲 | 統編: 11195306 | 核准設立 |
麥斯赫德貿易有限公司 登記地址: 臺東縣臺東市安慶街10號 | 統編: 24284920 | 解散 (核准解散日期: 2014-10-01) |
姓名 許美惠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 許美惠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
藝髮艾工作室 苗栗縣苗栗市上苗里建華街18號1樓 | 許美惠 | 92330859 | 核准設立 - 獨資 |
美慕里百貨行 高雄市苓雅區林興里三多二路333巷1號 | 許美惠 | 14560587 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10962050500) |
萬國美術燈社 雲林縣麥寮鄉橋頭村仁德路二0七號 | 廖許美惠 | 64944455 | 撤銷 - 獨資 |
髮舞集造型工作坊 新竹市北區湳雅里武陵路二五0巷六五號一樓 | 許美惠 | 91991206 | 核准停業 - 獨資 |
梅子美髮工作室 新北市板橋區民有街82號?0樓 | 洪許美惠 | 02244306 | 歇業 - 獨資 |
名加印刷實業有限公司 臺北市北投區大業路574號 | 許美惠 | 23279842 | 核准設立 |
維邦企業社 臺中市西區忠誠里華美西街1段174號1樓 | 許美惠 | 80840152 | 歇業 - 獨資 |
鴨肉許麵食館 新竹市北區水田里中正路212號一樓 | 許美惠 | 50707017 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060002424) |
藝髮艾工作室 登記地址: 苗栗縣苗栗市上苗里建華街18號1樓 | 負責人: 許美惠 | 統編: 92330859 | 核准設立 - 獨資 |
美慕里百貨行 登記地址: 高雄市苓雅區林興里三多二路333巷1號 | 負責人: 許美惠 | 統編: 14560587 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10962050500) |
萬國美術燈社 登記地址: 雲林縣麥寮鄉橋頭村仁德路二0七號 | 負責人: 廖許美惠 | 統編: 64944455 | 撤銷 - 獨資 |
髮舞集造型工作坊 登記地址: 新竹市北區湳雅里武陵路二五0巷六五號一樓 | 負責人: 許美惠 | 統編: 91991206 | 核准停業 - 獨資 |
梅子美髮工作室 登記地址: 新北市板橋區民有街82號?0樓 | 負責人: 洪許美惠 | 統編: 02244306 | 歇業 - 獨資 |
名加印刷實業有限公司 登記地址: 臺北市北投區大業路574號 | 負責人: 許美惠 | 統編: 23279842 | 核准設立 |
維邦企業社 登記地址: 臺中市西區忠誠里華美西街1段174號1樓 | 負責人: 許美惠 | 統編: 80840152 | 歇業 - 獨資 |
鴨肉許麵食館 登記地址: 新竹市北區水田里中正路212號一樓 | 負責人: 許美惠 | 統編: 50707017 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060002424) |
[ 查詢所有 許美惠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
|