陳政鴻
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳政鴻的職稱是董事長, 持有股份數是0, 公司名稱是恆隆行投資股份有限公司, 統一編號是11521604.
董監事資料集 資料集的 陳政鴻 相關資料
(以下顯示 7 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳政鴻 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 恆隆行投資股份有限公司 | 統一編號: 11521604 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 恆隆行投資股份有限公司 | 統一編號: 11521604 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 恆隆行投資股份有限公司 | 統一編號: 11521604 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 恆隆行投資股份有限公司 | 統一編號: 11521604 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 恆隆行投資股份有限公司 | 統一編號: 11521604 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 411776 | 所代表法人: | 恆隆行投資股份有限公司 | 統一編號: 11521604 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1133619 | 所代表法人: | 恆隆行投資股份有限公司 | 統一編號: 11521604 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 恆隆行投資股份有限公司 | 統一編號: 11521604 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 恆隆行投資股份有限公司 | 統一編號: 11521604 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 恆隆行投資股份有限公司 | 統一編號: 11521604 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 恆隆行投資股份有限公司 | 統一編號: 11521604 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 恆隆行投資股份有限公司 | 統一編號: 11521604 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 411776 | 所代表法人: | 恆隆行投資股份有限公司 | 統一編號: 11521604 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1133619 | 所代表法人: | 恆隆行投資股份有限公司 | 統一編號: 11521604 |
[ 搜尋所有相關: 陳政鴻 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 恆隆行投資 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 恆隆行投資 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 787795 | 所代表法人: 恆隆行投資股份有限公司 | 恆隆行貿易股份有限公司 | 統一編號: 96946292 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 787795 | 所代表法人: 恆隆行投資股份有限公司 | 恆隆行貿易股份有限公司 | 統一編號: 96946292 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 787795 | 所代表法人: 恆隆行投資股份有限公司 | 恆隆行貿易股份有限公司 | 統一編號: 96946292 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 787795 | 所代表法人: 恆隆行投資股份有限公司 | 恆隆行貿易股份有限公司 | 統一編號: 96946292 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 787795 | 所代表法人: 恆隆行投資股份有限公司 | 恆隆行貿易股份有限公司 | 統一編號: 96946292 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 787795 | 所代表法人: 恆隆行投資股份有限公司 | 恆隆行貿易股份有限公司 | 統一編號: 96946292 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 787795 | 所代表法人: 恆隆行投資股份有限公司 | 恆隆行貿易股份有限公司 | 統一編號: 96946292 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 787795 | 所代表法人: 恆隆行投資股份有限公司 | 恆隆行貿易股份有限公司 | 統一編號: 96946292 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 恆隆行投資 ... ]
根據姓名 陳政鴻 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳政鴻 ...) | 吳孟璋、陳禹廷 | 嘉義縣 | 場域: 學校 | 61693嘉義縣新港鄉福德村登雲路105號 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)新港文教基金會 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)新港文教基金會 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 邱創炫, 陳政鴻, 江靜茹, 吳國永, 游世薇, 陳智彥編輯策員 | 出版機構: 桃市教育局 | 版次: | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 兒童(6-12歲) | 頁數: 56 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267432600 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 特定寵物種類: 貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2027/9/5 上午 12:00:00 | 桃園市八德區中華路33號1樓及1樓夾層 @ 合法特定寵物業名單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 遠鴻綠能地產開發有限公司 | 統一編號: 28660586 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 聚鴻顧問工業股份有限公司 | 統一編號: 54911286 @ 董監事資料集 |
| 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: B | 許可證有效日期: 2023/11/25 上午 12:00:00 | 桃園市中壢區忠義里中園路120號 @ 合法特定寵物業名單 |
吳孟璋、陳禹廷 | 嘉義縣 | 場域: 學校 | 61693嘉義縣新港鄉福德村登雲路105號 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)新港文教基金會 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)新港文教基金會 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 邱創炫, 陳政鴻, 江靜茹, 吳國永, 游世薇, 陳智彥編輯策員 | 出版機構: 桃市教育局 | 版次: | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 兒童(6-12歲) | 頁數: 56 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267432600 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
特定寵物種類: 貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2027/9/5 上午 12:00:00 | 桃園市八德區中華路33號1樓及1樓夾層 @ 合法特定寵物業名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 遠鴻綠能地產開發有限公司 | 統一編號: 28660586 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 聚鴻顧問工業股份有限公司 | 統一編號: 54911286 @ 董監事資料集 |
特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: B | 許可證有效日期: 2023/11/25 上午 12:00:00 | 桃園市中壢區忠義里中園路120號 @ 合法特定寵物業名單 |
[ 搜尋所有 陳政鴻 ... ]
名稱 恆隆行投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 恆隆行投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
恆隆行投資股份有限公司 臺北市內湖區洲子街88號7樓之1 | 陳政鴻 | 11521604 | 核准設立 |
恆隆行投資股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區洲子街88號7樓之1 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 11521604 | 核准設立 |
姓名 陳政鴻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳政鴻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
政鴻資訊社 臺東縣臺東市自強里傳廣路五十五號一樓 | 陳政鴻 | 17912797 | 歇業 - 獨資 |
政鴻資訊社二店 臺東縣臺東市豐田里中興路四段五七八號一樓 | 陳政鴻 | 17923154 | 歇業 - 獨資 |
政煜工程有限公司 臺中市后里區三月路8號 | 陳政鴻 | 82785562 | 核准設立 |
鴻興機車行 雲林縣四湖鄉施湖村中山西路一九七巷一七、一八號一樓 | 陳政鴻 | 17464067 | 核准設立 - 獨資 |
遠鴻綠能地產開發有限公司 臺中市北屯區同榮路232巷9號2樓 | 陳政鴻 | 28660586 | 核准設立 |
聚鴻顧問工業股份有限公司 臺中市北屯區同榮里同榮路232巷9號3樓 | 陳政鴻 | 54911286 | 核准設立 |
遠鴻企業社 臺中市大雅區大雅里民生路一段194巷12號2樓 | 陳政鴻 | 13421834 | 歇業 - 獨資 |
能恩投資開發有限公司 嘉義縣新港鄉宮前村中山路108號1樓 | 陳政鴻 | 00036046 | 核准設立 |
政鴻資訊社 登記地址: 臺東縣臺東市自強里傳廣路五十五號一樓 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 17912797 | 歇業 - 獨資 |
政鴻資訊社二店 登記地址: 臺東縣臺東市豐田里中興路四段五七八號一樓 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 17923154 | 歇業 - 獨資 |
政煜工程有限公司 登記地址: 臺中市后里區三月路8號 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 82785562 | 核准設立 |
鴻興機車行 登記地址: 雲林縣四湖鄉施湖村中山西路一九七巷一七、一八號一樓 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 17464067 | 核准設立 - 獨資 |
遠鴻綠能地產開發有限公司 登記地址: 臺中市北屯區同榮路232巷9號2樓 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 28660586 | 核准設立 |
聚鴻顧問工業股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區同榮里同榮路232巷9號3樓 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 54911286 | 核准設立 |
遠鴻企業社 登記地址: 臺中市大雅區大雅里民生路一段194巷12號2樓 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 13421834 | 歇業 - 獨資 |
能恩投資開發有限公司 登記地址: 嘉義縣新港鄉宮前村中山路108號1樓 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 00036046 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳政鴻 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
|