蘇純慧
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蘇純慧的職稱是董事長, 持有股份數是35, 公司名稱是陽明館股份有限公司, 統一編號是11645844.
董監事資料集 資料集的 蘇純慧 相關資料
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蘇純慧 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 8 | 所代表法人: | 陽明館股份有限公司 | 統一編號: 11645844 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8 | 所代表法人: | 陽明館股份有限公司 | 統一編號: 11645844 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 陽明館股份有限公司 | 統一編號: 11645844 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8 | 所代表法人: | 陽明館股份有限公司 | 統一編號: 11645844 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 陽明館股份有限公司 | 統一編號: 11645844 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6 | 所代表法人: | 陽明館股份有限公司 | 統一編號: 11645844 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8 | 所代表法人: | 陽明館股份有限公司 | 統一編號: 11645844 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8 | 所代表法人: | 陽明館股份有限公司 | 統一編號: 11645844 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 陽明館股份有限公司 | 統一編號: 11645844 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8 | 所代表法人: | 陽明館股份有限公司 | 統一編號: 11645844 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 陽明館股份有限公司 | 統一編號: 11645844 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6 | 所代表法人: | 陽明館股份有限公司 | 統一編號: 11645844 |
[ 搜尋所有相關: 蘇純慧 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 陽明館 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 陽明館 ...) | 場館實際管理人電話: 04-7222263 | 場館分類: 羽球場(館) | 停車場種類: 一般停車場 | 彰化縣彰化市長順街76號 @ 全國運動場館資訊 |
| 開放時間緊急連絡電話: 陽明館1樓健康中心外側走樓 | AED地點描述: 陽明館1樓健康中心外側走樓 | 周一至周五起: 07:00:00 | 周一至周五迄: 18:00:00 | 彰化縣彰化市彰化市長順街76號 @ AED位置資訊 |
場館實際管理人電話: 04-7222263 | 場館分類: 羽球場(館) | 停車場種類: 一般停車場 | 彰化縣彰化市長順街76號 @ 全國運動場館資訊 |
開放時間緊急連絡電話: 陽明館1樓健康中心外側走樓 | AED地點描述: 陽明館1樓健康中心外側走樓 | 周一至周五起: 07:00:00 | 周一至周五迄: 18:00:00 | 彰化縣彰化市彰化市長順街76號 @ AED位置資訊 |
[ 搜尋所有 陽明館 ... ]
根據姓名 蘇純慧 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蘇純慧 ...) | 電話: (02)29211785 | 行動電話: | 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 新北市居家護理所清冊 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 華崴醫資股份有限公司 | 統一編號: 24456036 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 品高洗衣股份有限公司 | 統一編號: 53195433 @ 董監事資料集 |
電話: (02)29211785 | 行動電話: | 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 新北市居家護理所清冊 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 華崴醫資股份有限公司 | 統一編號: 24456036 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 品高洗衣股份有限公司 | 統一編號: 53195433 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蘇純慧 ... ]
名稱 陽明館 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 陽明館)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陽明館股份有限公司 臺北市中山區長安東路2段170號2樓 | 蘇純慧 | 11645844 | 核准設立 |
陽明館股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段170號2樓 | 負責人: 蘇純慧 | 統編: 11645844 | 核准設立 |
姓名 蘇純慧 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 蘇純慧)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翊雅設計顧問有限公司 新北市中和區景平路430巷1號(1樓) | 蘇純慧 | 53461369 | 核准設立 |
寶兒街舞有氧服飾 臺南市麻豆區油車里大同街11之7號2樓 | 蘇純慧 | 09583836 | 歇業 - 獨資 |
盟樺漁業行 高雄市鼓山區鼓南街39號 | 陳蘇純慧 | 21328277 | 歇業 - 獨資 |
盟穩漁業股份有限公司 高雄市鼓山區延平街26號1樓 | 陳蘇純慧 | 22548123 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-17) |
盟橃漁業有限公司 高雄市鼓山區延平街26號1樓 | 陳蘇純慧 | 54213640 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-09) |
哥倫比亞小吃店 臺北市中山區雙城街19巷6號1樓 | 蘇純慧 | 81705838 | 歇業 - 獨資 |
思達迪國際諮詢有限公司 新北市三峽區永安街26號3樓 | 蘇純慧 | 82795962 | 核准設立 |
翊雅設計顧問有限公司 登記地址: 新北市中和區景平路430巷1號(1樓) | 負責人: 蘇純慧 | 統編: 53461369 | 核准設立 |
寶兒街舞有氧服飾 登記地址: 臺南市麻豆區油車里大同街11之7號2樓 | 負責人: 蘇純慧 | 統編: 09583836 | 歇業 - 獨資 |
盟樺漁業行 登記地址: 高雄市鼓山區鼓南街39號 | 負責人: 陳蘇純慧 | 統編: 21328277 | 歇業 - 獨資 |
盟穩漁業股份有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區延平街26號1樓 | 負責人: 陳蘇純慧 | 統編: 22548123 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-17) |
盟橃漁業有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區延平街26號1樓 | 負責人: 陳蘇純慧 | 統編: 54213640 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-09) |
哥倫比亞小吃店 登記地址: 臺北市中山區雙城街19巷6號1樓 | 負責人: 蘇純慧 | 統編: 81705838 | 歇業 - 獨資 |
思達迪國際諮詢有限公司 登記地址: 新北市三峽區永安街26號3樓 | 負責人: 蘇純慧 | 統編: 82795962 | 核准設立 |
[ 查詢所有 蘇純慧 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
|