林秋蘭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林秋蘭的職稱是監察人, 持有股份數是7000, 公司名稱是陽暉股份有限公司, 統一編號是11645865.
| 公司名稱: 陽暉股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 11645865 |
公司名稱: 陽暉股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 11645865 |
[ 搜尋所有相關: 林秋蘭 @ 公司登記經理人資料集 ]
根據名稱 陽暉 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 陽暉 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 陽暉船舶貨運承攬股份有限公司 | 統一編號: 23278772 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 陽暉船舶貨運承攬股份有限公司 | 到職日期: 0780220 | 統一編號: 23278772 @ 公司登記經理人資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 陽暉船舶貨運承攬股份有限公司 | 統一編號: 23278772 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 陽暉船舶貨運承攬股份有限公司 | 到職日期: 0780220 | 統一編號: 23278772 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 陽暉 ... ]
根據姓名 林秋蘭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林秋蘭 ...) | 事務所名稱: 上昕會計記帳士事務所 | 事務所地址: 臺北市中山區民生東路2段119號7樓之3 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 臺北市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第01686號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
事務所名稱: 上昕會計記帳士事務所 | 事務所地址: 臺北市中山區民生東路2段119號7樓之3 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 臺北市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第01686號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 林秋蘭 ... ]
名稱 陽暉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 陽暉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陽暉企業社 彰化縣彰化市延和里埔陽街一九號 | 周 義 華 | 78155508 | 歇業 - 獨資 |
陽暉股份有限公司 臺北市中山區南京東路1段86號9樓之7 | | 11645865 | 廢止 (095年02月17日 府建商字 第09570810900號) |
陽暉船舶貨運承攬股份有限公司 臺北市資料空白 | | 23278772 | 解散 (文號: 1991-2-21 建一字 第號) |
陽暉鋁業有限公司 苗栗縣通霄鎮府前一街一○九巷廿七號 | | 89511434 | 解散 (文號: 1995-12-18 建三乙字 第084480029號) |
陽暉企業社 登記地址: 彰化縣彰化市延和里埔陽街一九號 | 負責人: 周 義 華 | 統編: 78155508 | 歇業 - 獨資 |
陽暉股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路1段86號9樓之7 | 統編: 11645865 | 廢止 (095年02月17日 府建商字 第09570810900號) |
陽暉船舶貨運承攬股份有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 23278772 | 解散 (文號: 1991-2-21 建一字 第號) |
陽暉鋁業有限公司 登記地址: 苗栗縣通霄鎮府前一街一○九巷廿七號 | 統編: 89511434 | 解散 (文號: 1995-12-18 建三乙字 第084480029號) |
姓名 林秋蘭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林秋蘭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秋蘭肉舖 高雄市苓雅區興中1路429巷肉攤位第11號 | 林秋蘭 | 81056897 | 歇業 - 獨資 |
原民小吃部 宜蘭縣南澳鄉碧候村信義路陽明巷14號 | 林秋蘭 | 82186481 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090903625) |
大千文具玩具行 宜蘭縣五結鄉大吉村大吉路74號 | 朱林秋蘭 | 02434946 | 歇業 - 獨資 |
建美機車行 宜蘭縣羅東鎮南昌里中正南路44號 | 林秋蘭 | 42051873 | 核准設立 - 獨資 |
喜都商行 宜蘭縣壯圍鄉吉祥村壯五路八九之三○號一樓 | 林秋蘭 | 92914919 | 歇業 - 獨資 |
全利商店 嘉義縣大林鎮平林里民權路三三號 | 林秋蘭 | 06323230 | 歇業 - 獨資 |
聖和文具店 雲林縣臺西鄉永豐村崙豐路一之三號一樓 | 林秋蘭 | 20033280 | 核准設立 - 獨資 |
鑫暉五金行 雲林縣斗南鎮明昌里延平路2段410巷2之2號 | 林秋蘭 | 39861174 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120024358) |
秋蘭肉舖 登記地址: 高雄市苓雅區興中1路429巷肉攤位第11號 | 負責人: 林秋蘭 | 統編: 81056897 | 歇業 - 獨資 |
原民小吃部 登記地址: 宜蘭縣南澳鄉碧候村信義路陽明巷14號 | 負責人: 林秋蘭 | 統編: 82186481 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090903625) |
大千文具玩具行 登記地址: 宜蘭縣五結鄉大吉村大吉路74號 | 負責人: 朱林秋蘭 | 統編: 02434946 | 歇業 - 獨資 |
建美機車行 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮南昌里中正南路44號 | 負責人: 林秋蘭 | 統編: 42051873 | 核准設立 - 獨資 |
喜都商行 登記地址: 宜蘭縣壯圍鄉吉祥村壯五路八九之三○號一樓 | 負責人: 林秋蘭 | 統編: 92914919 | 歇業 - 獨資 |
全利商店 登記地址: 嘉義縣大林鎮平林里民權路三三號 | 負責人: 林秋蘭 | 統編: 06323230 | 歇業 - 獨資 |
聖和文具店 登記地址: 雲林縣臺西鄉永豐村崙豐路一之三號一樓 | 負責人: 林秋蘭 | 統編: 20033280 | 核准設立 - 獨資 |
鑫暉五金行 登記地址: 雲林縣斗南鎮明昌里延平路2段410巷2之2號 | 負責人: 林秋蘭 | 統編: 39861174 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120024358) |
[ 查詢所有 林秋蘭 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
|