何明珊
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名何明珊的職稱是監察人, 持有股份數是1600, 公司名稱是裕信股份有限公司, 統一編號是11768107.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3872 | 所代表法人: | 裕信股份有限公司 | 統一編號: 11768107 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3872 | 所代表法人: | 裕信股份有限公司 | 統一編號: 11768107 |
[ 搜尋所有相關: 何明珊 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 11768107 | 電話號碼: 02-27182328 | 臺北市松山區民權東路3段170號12樓之1 |
統一編號: 11768107 | 電話號碼: 02-27182328 | 臺北市松山區民權東路3段170號12樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 何明珊 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 裕信 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 裕信 ...) | (中華民國)裕文圖書館 | 活動起始日期: 2024/02/25 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)裕文圖書館 | 活動起始日期: 2024/02/25 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)裕文圖書館 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)裕文圖書館 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 熱點類別: 4GSmartCity熱點 | 熱點分類: 路口路段 | 建置年度: 106 | 東區 | | 地址: 裕信路與裕文路口 @ 臺南市免費無線網路熱點列表 |
| 熱點類別: 4GSmartCity熱點 | 熱點分類: 路口路段 | 建置年度: 106 | 東區 | | 地址: 裕信路與裕敬路口 @ 臺南市免費無線網路熱點列表 |
| 熱點類別: 4GSmartCity熱點 | 熱點分類: 路口路段 | 建置年度: 106 | 東區 | | 地址: 裕農路與裕信路口 @ 臺南市免費無線網路熱點列表 |
| 熱點類別: 4GSmartCity熱點 | 熱點分類: 路口路段 | 建置年度: 106 | 東區 | | 地址: 裕信路與裕平路口 @ 臺南市免費無線網路熱點列表 |
(中華民國)裕文圖書館 | 活動起始日期: 2024/02/25 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)裕文圖書館 | 活動起始日期: 2024/02/25 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)裕文圖書館 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)裕文圖書館 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
熱點類別: 4GSmartCity熱點 | 熱點分類: 路口路段 | 建置年度: 106 | 東區 | | 地址: 裕信路與裕文路口 @ 臺南市免費無線網路熱點列表 |
熱點類別: 4GSmartCity熱點 | 熱點分類: 路口路段 | 建置年度: 106 | 東區 | | 地址: 裕信路與裕敬路口 @ 臺南市免費無線網路熱點列表 |
熱點類別: 4GSmartCity熱點 | 熱點分類: 路口路段 | 建置年度: 106 | 東區 | | 地址: 裕農路與裕信路口 @ 臺南市免費無線網路熱點列表 |
熱點類別: 4GSmartCity熱點 | 熱點分類: 路口路段 | 建置年度: 106 | 東區 | | 地址: 裕信路與裕平路口 @ 臺南市免費無線網路熱點列表 |
[ 搜尋所有 裕信 ... ]
根據姓名 何明珊 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 何明珊 ...) | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 94222194 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區德隆里華安街32號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 樸翔建設股份有限公司 | 統一編號: 50752814 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 湘賀企業有限公司 | 統一編號: 93521119 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 隆晟工業有限公司 | 統一編號: 94222194 @ 董監事資料集 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 94222194 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區德隆里華安街32號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 樸翔建設股份有限公司 | 統一編號: 50752814 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 湘賀企業有限公司 | 統一編號: 93521119 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 隆晟工業有限公司 | 統一編號: 94222194 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 何明珊 ... ]
清心福全裕信店 | 地址: 台南市裕信路368號 | 電話: 06-331-7966 |
7-ELEVEN裕信門市 | 地址: 台南市東區裕信路352號 | 電話: 06-331-6406 |
上光眼鏡(裕信店) | 地址: 台南市東區裕農路966號 | 電話: 06-331-6108 |
裕信米飼料行 | 地址: 桃園市中壢區中央西路二段267號 | 電話: 03-493-8109 |
裕信電腦前輪定位 | 地址: 彰化縣田尾鄉中山路一段173號 | 電話: 04-883-1189 |
裕信汽車股份有限公司 | 地址: 新北市新莊區思源路40號之1,1樓 | 電話: 02-8993-5998 |
裕信汽車股份有限公司 | 地址: 新北市三重區集賢路195號 | 電話: 02-2857-6622 |
裕信汽車股份有限公司 | 地址: 新北市土城區大安路85號 | 電話: 02-2268-2828 |
裕信汽車股份有限公司 | 地址: 新北市中和區中正路955號1樓 | 電話: 02-2221-1567 |
裕信汽車股份有限公司 | 地址: 新北市新店區中興路三段9號1樓 | 電話: 02-8919-9911 |
名稱 裕信 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 裕信)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
裕信冷飲 臺南市東區裕聖里裕信路368號1樓 | 周貴如 | 10172473 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060022442) |
裕信企業社 臺南市東區裕聖里裕信三街100號1樓 | 廖宜標 | 94315186 | 核准設立 - 獨資 |
立紘飲品有限公司臺南裕信分公司 臺南市東區裕信路179號1樓 | 葉俊宏 | 83733254 | 核准設立 |
裕信眼鏡行 臺南市東區南聖里裕農路966號1樓 | 朱秀銀 | 21619660 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100053507) |
裕信汽車輪胎行 彰化縣田尾鄉饒平村中山路1段173號 | 陳正裕 | 06023310 | 核准設立 - 獨資 |
裕信通運股份有限公司 臺中市清水區武鹿里中清路九段506號1樓 | 詹裕民 | 89410463 | 核准設立 |
裕信管理顧問有限公司 宜蘭縣冬山鄉八寶村寶聖路83巷10號 | 周育珊 | 54785318 | 核准設立 |
裕信股份有限公司 臺北市松山區民權東路3段170號12樓之1 | 何光華 | 11768107 | 核准設立 |
裕信冷飲 登記地址: 臺南市東區裕聖里裕信路368號1樓 | 負責人: 周貴如 | 統編: 10172473 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060022442) |
裕信企業社 登記地址: 臺南市東區裕聖里裕信三街100號1樓 | 負責人: 廖宜標 | 統編: 94315186 | 核准設立 - 獨資 |
立紘飲品有限公司臺南裕信分公司 登記地址: 臺南市東區裕信路179號1樓 | 負責人: 葉俊宏 | 統編: 83733254 | 核准設立 |
裕信眼鏡行 登記地址: 臺南市東區南聖里裕農路966號1樓 | 負責人: 朱秀銀 | 統編: 21619660 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100053507) |
裕信汽車輪胎行 登記地址: 彰化縣田尾鄉饒平村中山路1段173號 | 負責人: 陳正裕 | 統編: 06023310 | 核准設立 - 獨資 |
裕信通運股份有限公司 登記地址: 臺中市清水區武鹿里中清路九段506號1樓 | 負責人: 詹裕民 | 統編: 89410463 | 核准設立 |
裕信管理顧問有限公司 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉八寶村寶聖路83巷10號 | 負責人: 周育珊 | 統編: 54785318 | 核准設立 |
裕信股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區民權東路3段170號12樓之1 | 負責人: 何光華 | 統編: 11768107 | 核准設立 |
[ 查詢所有 裕信 ... ]
姓名 何明珊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 何明珊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
富利達實業社 臺北市中山區長春路100號3樓之1 | 何明珊 | 29212643 | 歇業 - 獨資 |
湘賀企業有限公司 臺中市太平區育賢路380號1樓 | 何明珊 | 93521119 | 核准設立 |
隆晟工業有限公司 臺中市太平區德隆里華安街32號 | 何明珊 | 94222194 | 核准設立 |
富利達實業社 登記地址: 臺北市中山區長春路100號3樓之1 | 負責人: 何明珊 | 統編: 29212643 | 歇業 - 獨資 |
湘賀企業有限公司 登記地址: 臺中市太平區育賢路380號1樓 | 負責人: 何明珊 | 統編: 93521119 | 核准設立 |
隆晟工業有限公司 登記地址: 臺中市太平區德隆里華安街32號 | 負責人: 何明珊 | 統編: 94222194 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
|