王玉琳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王玉琳的職稱是董事長, 持有股份數是9500, 公司名稱是高輪貨櫃倉儲交通事業股份有限公司, 統一編號是12117271.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高輪貨櫃倉儲交通事業股份有限公司 | 統一編號: 12117271 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高輪貨櫃倉儲交通事業股份有限公司 | 統一編號: 12117271 |
[ 搜尋所有相關: 王玉琳 @ 董監事資料集 ]
根據姓名 王玉琳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王玉琳 ...) | 陳衍希 | 雲林縣 | 場域: 學校 | 63342雲林縣土庫鎮中央路2號 @ 文化部公共藝術 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-771176 | 機構負責人姓名: 王玉琳 | 機構代碼: B11900025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣金峰鄉賓茂村14號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-771176 | 機構負責人姓名: 王玉琳 | 機構代碼: B11900025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣金峰鄉賓茂村14號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-771176 | 機構負責人姓名: 王玉琳 | 機構代碼: B11900025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣金峰鄉賓茂村14號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 089-771176 | 機構負責人姓名: 王玉琳 | 機構代碼: B11900025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣金峰鄉賓茂村14號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 089-771176 | 機構負責人姓名: 王玉琳 | 機構代碼: B11900025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣金峰鄉賓茂村14號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20190315 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 089-771176 | 機構負責人姓名: 王玉琳 | 機構代碼: B11900025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣金峰鄉賓茂村14號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 089-771176 | 機構負責人姓名: 王玉琳 | 機構代碼: B11900025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣金峰鄉賓茂村14號 @ 長照ABC據點 |
陳衍希 | 雲林縣 | 場域: 學校 | 63342雲林縣土庫鎮中央路2號 @ 文化部公共藝術 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-771176 | 機構負責人姓名: 王玉琳 | 機構代碼: B11900025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣金峰鄉賓茂村14號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-771176 | 機構負責人姓名: 王玉琳 | 機構代碼: B11900025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣金峰鄉賓茂村14號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-771176 | 機構負責人姓名: 王玉琳 | 機構代碼: B11900025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣金峰鄉賓茂村14號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 089-771176 | 機構負責人姓名: 王玉琳 | 機構代碼: B11900025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣金峰鄉賓茂村14號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 089-771176 | 機構負責人姓名: 王玉琳 | 機構代碼: B11900025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣金峰鄉賓茂村14號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20190315 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 089-771176 | 機構負責人姓名: 王玉琳 | 機構代碼: B11900025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣金峰鄉賓茂村14號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 089-771176 | 機構負責人姓名: 王玉琳 | 機構代碼: B11900025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣金峰鄉賓茂村14號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 王玉琳 ... ]
高輪貨櫃倉儲交通事業的黃頁資料
(以下顯示 1 筆)
名稱 高輪貨櫃倉儲交通事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 高輪貨櫃倉儲交通事業)
姓名 王玉琳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 王玉琳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
王玉琳自營計程車行 高雄市鳳山區瑞竹里瑞竹路168巷6號 | 王玉琳 | 81456578 | 歇業 - 獨資 |
東海超級商場 屏東縣枋寮鄉東海村東林路727號 | 王玉琳 | 08073841 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10724443500) |
高輪企業行 高雄市小港區鋼平街122號1樓 | 王玉琳 | 10210096 | 歇業 - 獨資 |
好家庭商行 屏東縣林邊鄉田厝村成功路17號 | 王玉琳 | 10894773 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10324973600) |
逢溢有限公司 新北市中和區華新街232巷20號5樓 | 王玉琳 | 12967174 | 核准設立 |
富洲商行 屏東縣新園鄉鹽埔村鹽龍路一五八號一樓 | 王玉琳 | 13601884 | 歇業 - 獨資 |
長青商店 屏東縣三地門鄉青山村民族巷55之8號 | 王玉琳 | 13606403 | 核准設立 - 獨資 |
王玉琳自營計程車行 登記地址: 高雄市鳳山區瑞竹里瑞竹路168巷6號 | 負責人: 王玉琳 | 統編: 81456578 | 歇業 - 獨資 |
東海超級商場 登記地址: 屏東縣枋寮鄉東海村東林路727號 | 負責人: 王玉琳 | 統編: 08073841 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10724443500) |
高輪企業行 登記地址: 高雄市小港區鋼平街122號1樓 | 負責人: 王玉琳 | 統編: 10210096 | 歇業 - 獨資 |
好家庭商行 登記地址: 屏東縣林邊鄉田厝村成功路17號 | 負責人: 王玉琳 | 統編: 10894773 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10324973600) |
逢溢有限公司 登記地址: 新北市中和區華新街232巷20號5樓 | 負責人: 王玉琳 | 統編: 12967174 | 核准設立 |
富洲商行 登記地址: 屏東縣新園鄉鹽埔村鹽龍路一五八號一樓 | 負責人: 王玉琳 | 統編: 13601884 | 歇業 - 獨資 |
長青商店 登記地址: 屏東縣三地門鄉青山村民族巷55之8號 | 負責人: 王玉琳 | 統編: 13606403 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 王玉琳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
|