黃書馨
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃書馨的職稱是董事, 持有股份數是1000, 所代表法人是華新行實業股份有限公司, 公司名稱是康壯股份有限公司, 統一編號是12192279.
董監事資料集 資料集的 黃書馨 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃書馨 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: 華新行實業股份有限公司 | 康壯股份有限公司 | 統一編號: 12192279 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: 華新行實業股份有限公司 | 康壯股份有限公司 | 統一編號: 12192279 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: 華新行實業股份有限公司 | 康壯股份有限公司 | 統一編號: 12192279 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: 華新行實業股份有限公司 | 康壯股份有限公司 | 統一編號: 12192279 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: 華新行實業股份有限公司 | 康壯股份有限公司 | 統一編號: 12192279 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: 華新行實業股份有限公司 | 康壯股份有限公司 | 統一編號: 12192279 |
[ 搜尋所有相關: 黃書馨 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 康壯 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 康壯 ...) | OID: 2.16.886.119.90003.101919 | 電話: 02-27686714 | 地址: 臺北市松山區八德路四段203、205號1-4樓 | DN: o=私立康壯老人長期照顧中心(養護型),l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/03 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-27686697 | 機構負責人姓名: 李碧欗 | 機構代碼: A10100016 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市松山區吉祥里八德路四段203號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/03 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-27686697 | 機構負責人姓名: 李碧欗 | 機構代碼: A10100016 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市松山區吉祥里八德路四段203號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/03 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-27686697 | 機構負責人姓名: 李碧欗 | 機構代碼: A10100016 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市松山區吉祥里八德路四段203號 @ 長照B據點 |
| 電話: 037463732、0932955315 | 地址鄉鎮市區: 竹南鎮 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 蕭增興 @ 藥局基本資料 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/31 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-27686697 | 機構負責人姓名: 李碧欗 | 機構代碼: A10100016 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市松山區吉祥里八德路四段203號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20190131 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 02-27686697 | 機構負責人姓名: 李碧欗 | 機構代碼: A10100016 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市松山區吉祥里八德路四段203號.205號 @ 長照ABC據點 |
| 電話: (037)463732 | 藥劑生自營 | 備註: 口罩販賣時段:07:30-售完 | 苗栗縣竹南鎮博愛街439號 | 醫事機構代碼: 5935042037 @ 健保特約醫事機構-藥局 |
OID: 2.16.886.119.90003.101919 | 電話: 02-27686714 | 地址: 臺北市松山區八德路四段203、205號1-4樓 | DN: o=私立康壯老人長期照顧中心(養護型),l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/03 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-27686697 | 機構負責人姓名: 李碧欗 | 機構代碼: A10100016 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市松山區吉祥里八德路四段203號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/03 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-27686697 | 機構負責人姓名: 李碧欗 | 機構代碼: A10100016 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市松山區吉祥里八德路四段203號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/03 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-27686697 | 機構負責人姓名: 李碧欗 | 機構代碼: A10100016 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市松山區吉祥里八德路四段203號 @ 長照B據點 |
電話: 037463732、0932955315 | 地址鄉鎮市區: 竹南鎮 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 蕭增興 @ 藥局基本資料 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/31 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-27686697 | 機構負責人姓名: 李碧欗 | 機構代碼: A10100016 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市松山區吉祥里八德路四段203號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20190131 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 02-27686697 | 機構負責人姓名: 李碧欗 | 機構代碼: A10100016 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市松山區吉祥里八德路四段203號.205號 @ 長照ABC據點 |
電話: (037)463732 | 藥劑生自營 | 備註: 口罩販賣時段:07:30-售完 | 苗栗縣竹南鎮博愛街439號 | 醫事機構代碼: 5935042037 @ 健保特約醫事機構-藥局 |
[ 搜尋所有 康壯 ... ]
根據姓名 黃書馨 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 黃書馨 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 良盛營造有限公司 | 統一編號: 00853345 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 130 | 所代表法人: | 毓欣企業股份有限公司 | 統一編號: 04571121 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 255 | 所代表法人: | 友成機械企業股份有限公司 | 統一編號: 35969841 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 255 | 所代表法人: | 正陽機械企業股份有限公司 | 統一編號: 36022154 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 良盛營造有限公司 | 統一編號: 00853345 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 130 | 所代表法人: | 毓欣企業股份有限公司 | 統一編號: 04571121 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 255 | 所代表法人: | 友成機械企業股份有限公司 | 統一編號: 35969841 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 255 | 所代表法人: | 正陽機械企業股份有限公司 | 統一編號: 36022154 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃書馨 ... ]
康壯股份有限公司 | 地址: 基隆市七堵區泰安街104號之1 | 電話: 02-2428-1428 |
名稱 康壯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 康壯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
康壯商行 新北市淡水區八勢一街31巷9弄2號(1樓) | 陳麗雲 | 10064262 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098164324) |
康壯股份有限公司 基隆市中正區港通里義一路210號1樓 | 余美智 | 12192279 | 核准設立 |
康壯企業社 南投縣草屯鎮山腳里太平路一段306.308號 | 林翠華 | 82552775 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080002570) |
康壯足體養生館 新北市汐止區大同路2段371號 | 曾新宜 | 87482356 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128160856) |
唯康壯企業社 新北市三重區重陽路1段114號1樓 | 曾紀忠 | 26724183 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055247460) |
康壯藥局 苗栗縣竹南鎮竹興里2鄰博愛街439號 | | 47413523 | |
康壯企業有限公司 桃園市楊梅區大同里自立街二九巷十二弄五號 | | 84402112 | 解散 (092年04月18日 經授中字 第0923195881號) |
康壯商行 登記地址: 新北市淡水區八勢一街31巷9弄2號(1樓) | 負責人: 陳麗雲 | 統編: 10064262 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098164324) |
康壯股份有限公司 登記地址: 基隆市中正區港通里義一路210號1樓 | 負責人: 余美智 | 統編: 12192279 | 核准設立 |
康壯企業社 登記地址: 南投縣草屯鎮山腳里太平路一段306.308號 | 負責人: 林翠華 | 統編: 82552775 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080002570) |
康壯足體養生館 登記地址: 新北市汐止區大同路2段371號 | 負責人: 曾新宜 | 統編: 87482356 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128160856) |
唯康壯企業社 登記地址: 新北市三重區重陽路1段114號1樓 | 負責人: 曾紀忠 | 統編: 26724183 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055247460) |
康壯藥局 登記地址: 苗栗縣竹南鎮竹興里2鄰博愛街439號 | 統編: 47413523 |
康壯企業有限公司 登記地址: 桃園市楊梅區大同里自立街二九巷十二弄五號 | 統編: 84402112 | 解散 (092年04月18日 經授中字 第0923195881號) |
[ 查詢所有 康壯 ... ]
姓名 黃書馨 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 黃書馨)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
良盛營造有限公司 基隆市中正區義一路210號2樓 | 黃書馨 | 00853345 | 核准設立 |
良盛營造有限公司 登記地址: 基隆市中正區義一路210號2樓 | 負責人: 黃書馨 | 統編: 00853345 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
|