鄭麗美
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭麗美的職稱是董事, 持有股份數是225, 公司名稱是亞洲太陽能工業股份有限公司, 統一編號是12234714.
董監事資料集 資料集的 鄭麗美 相關資料
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 鄭麗美 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 亞洲太陽能工業股份有限公司 | 統一編號: 12234714 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 亞洲太陽能工業股份有限公司 | 統一編號: 12234714 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 225 | 所代表法人: | 亞洲太陽能工業股份有限公司 | 統一編號: 12234714 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 亞洲太陽能工業股份有限公司 | 統一編號: 12234714 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 亞洲太陽能工業股份有限公司 | 統一編號: 12234714 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 亞洲太陽能工業股份有限公司 | 統一編號: 12234714 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 亞洲太陽能工業股份有限公司 | 統一編號: 12234714 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 亞洲太陽能工業股份有限公司 | 統一編號: 12234714 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 225 | 所代表法人: | 亞洲太陽能工業股份有限公司 | 統一編號: 12234714 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 亞洲太陽能工業股份有限公司 | 統一編號: 12234714 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 亞洲太陽能工業股份有限公司 | 統一編號: 12234714 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 亞洲太陽能工業股份有限公司 | 統一編號: 12234714 |
[ 搜尋所有相關: 鄭麗美 @ 董監事資料集 ]
無其他 亞洲太陽能工業 資料。
[ 搜尋所有 亞洲太陽能工業 ... ]
根據姓名 鄭麗美 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭麗美 ...) | 姓名: 鄭麗美 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-8336694 | 彰化縣員林市大勇街13號 @ 地政士開業資料 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 鄭麗美 | 機構代碼: BE0800081 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市后里區中和里中正路140號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (04)25826213 | 機構負責人姓名: 鄭麗美 | 機構代碼: BF0800020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市后里區厚里里甲后路1段716巷5號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 鄭麗美 | 機構代碼: BE0800081 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市后里區中和里中正路140號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (04)25826213 | 機構負責人姓名: 鄭麗美 | 機構代碼: BF0800020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市后里區厚里里甲后路1段716巷5號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 鄭麗美 | 機構代碼: BE0800081 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市后里區中和里中正路140號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (04)25826213 | 機構負責人姓名: 鄭麗美 | 機構代碼: BF0800020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市后里區厚里里甲后路1段716巷5號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (04)25826213 | 機構負責人姓名: 鄭麗美 | 機構代碼: BF0800020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市后里區厚里里甲后路1段716巷5號 @ 長照ABC據點 |
姓名: 鄭麗美 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-8336694 | 彰化縣員林市大勇街13號 @ 地政士開業資料 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 鄭麗美 | 機構代碼: BE0800081 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市后里區中和里中正路140號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (04)25826213 | 機構負責人姓名: 鄭麗美 | 機構代碼: BF0800020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市后里區厚里里甲后路1段716巷5號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 鄭麗美 | 機構代碼: BE0800081 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市后里區中和里中正路140號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (04)25826213 | 機構負責人姓名: 鄭麗美 | 機構代碼: BF0800020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市后里區厚里里甲后路1段716巷5號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 鄭麗美 | 機構代碼: BE0800081 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市后里區中和里中正路140號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (04)25826213 | 機構負責人姓名: 鄭麗美 | 機構代碼: BF0800020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市后里區厚里里甲后路1段716巷5號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (04)25826213 | 機構負責人姓名: 鄭麗美 | 機構代碼: BF0800020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市后里區厚里里甲后路1段716巷5號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 鄭麗美 ... ]
名稱 亞洲太陽能工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 亞洲太陽能工業)
亞洲太陽能工業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區雙城街3巷13之2號 | 負責人: 郭銘石 | 統編: 12234714 | 核准設立 |
姓名 鄭麗美 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 鄭麗美)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
富麗居資產股份有限公司 高雄市鳥松區仁德路66號 | 鄭麗美 | 24685474 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-04) |
瑄尹美容院 新北市汐止區復興路26號1樓 | 鄭麗美 | 74936031 | 歇業 - 獨資 |
郝麗商行 臺北市松山區南京東路5段59巷28弄3號1樓 | 鄭麗美 | 98882920 | 歇業 - 獨資 |
進泰企業社 臺中市大甲區三民路20號 | 鄭麗美 | 55717611 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1090883930) |
見發行 彰化縣和美鎮新庄里東發路一九0號 | 鄭 麗 美 | 58190422 | 歇業 - 獨資 |
夏美食品行 臺北市中山區中山北路1段105巷21號2樓之5 | 鄭麗美 | 81629868 | 歇業 - 獨資 |
玲軒閣小吃店 基隆市仁愛區精一路五之一號二樓 | 鄭麗美 | 00847463 | 核准設立 - 獨資 |
順來商行 新北市五股區成泰路3段577巷37號1樓 | 徐鄭麗美 | 02199772 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055234531) |
富麗居資產股份有限公司 登記地址: 高雄市鳥松區仁德路66號 | 負責人: 鄭麗美 | 統編: 24685474 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-04) |
瑄尹美容院 登記地址: 新北市汐止區復興路26號1樓 | 負責人: 鄭麗美 | 統編: 74936031 | 歇業 - 獨資 |
郝麗商行 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段59巷28弄3號1樓 | 負責人: 鄭麗美 | 統編: 98882920 | 歇業 - 獨資 |
進泰企業社 登記地址: 臺中市大甲區三民路20號 | 負責人: 鄭麗美 | 統編: 55717611 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1090883930) |
見發行 登記地址: 彰化縣和美鎮新庄里東發路一九0號 | 負責人: 鄭 麗 美 | 統編: 58190422 | 歇業 - 獨資 |
夏美食品行 登記地址: 臺北市中山區中山北路1段105巷21號2樓之5 | 負責人: 鄭麗美 | 統編: 81629868 | 歇業 - 獨資 |
玲軒閣小吃店 登記地址: 基隆市仁愛區精一路五之一號二樓 | 負責人: 鄭麗美 | 統編: 00847463 | 核准設立 - 獨資 |
順來商行 登記地址: 新北市五股區成泰路3段577巷37號1樓 | 負責人: 徐鄭麗美 | 統編: 02199772 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055234531) |
[ 查詢所有 鄭麗美 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
|