謝宗翰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝宗翰的職稱是監察人, 持有股份數是1125, 公司名稱是美壽多股份有限公司, 統一編號是12391848.
董監事資料集 資料集的 謝宗翰 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 謝宗翰 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美壽多股份有限公司 | 統一編號: 12391848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1125 | 所代表法人: | 美壽多股份有限公司 | 統一編號: 12391848 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 美壽多股份有限公司 | 統一編號: 12391848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美壽多股份有限公司 | 統一編號: 12391848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1125 | 所代表法人: | 美壽多股份有限公司 | 統一編號: 12391848 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 美壽多股份有限公司 | 統一編號: 12391848 |
[ 搜尋所有相關: 謝宗翰 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 12391848 | 電話號碼: 02-27682956 | 臺北市松山區南京東路5段291巷47弄50號1樓 |
統一編號: 12391848 | 電話號碼: 02-27682956 | 臺北市松山區南京東路5段291巷47弄50號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 謝宗翰 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 美壽多 資料。
[ 搜尋所有 美壽多 ... ]
根據姓名 謝宗翰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝宗翰 ...) | 總機電話: 03-3908833 | 公司代號: 8906 | 產業別: 20 | 營利事業統一編號: 33742362 | 住址: 新北市土城區中山路六十五號 | 董事長: 謝宗翰 | 成立日期: 19680731 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
| (中華民國)黃偉駿、曾增譯、謝宗翰、樹葉 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)黃偉駿、曾增譯、謝宗翰、樹葉 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃偉駿、曾增譯、謝宗翰、樹葉 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)莊彥宇;(中華民國)郭俊育;(中華民國)謝宗翰;(中華民國)林偉中 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/07/23 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)莊彥宇;(中華民國)郭俊育;(中華民國)謝宗翰;(中華民國)林偉中 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/07/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)莊彥宇;(中華民國)郭俊育;(中華民國)謝宗翰;(中華民國)林偉中 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/07/23 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)廖莊廷、曾增、謝宗翰、陳信介 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
總機電話: 03-3908833 | 公司代號: 8906 | 產業別: 20 | 營利事業統一編號: 33742362 | 住址: 新北市土城區中山路六十五號 | 董事長: 謝宗翰 | 成立日期: 19680731 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
(中華民國)黃偉駿、曾增譯、謝宗翰、樹葉 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)黃偉駿、曾增譯、謝宗翰、樹葉 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃偉駿、曾增譯、謝宗翰、樹葉 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)莊彥宇;(中華民國)郭俊育;(中華民國)謝宗翰;(中華民國)林偉中 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/07/23 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)莊彥宇;(中華民國)郭俊育;(中華民國)謝宗翰;(中華民國)林偉中 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/07/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)莊彥宇;(中華民國)郭俊育;(中華民國)謝宗翰;(中華民國)林偉中 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/07/23 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)廖莊廷、曾增、謝宗翰、陳信介 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
[ 搜尋所有 謝宗翰 ... ]
美壽多股份有限公司 | 地址: 台北市松山區南京東路五段291巷47弄50號1樓 | 電話: 02-2768-2956 |
美壽多股份有限公司 | 地址: 台北市松山區南京東路五段291巷47弄50號1樓 | 電話: 0800-521-569 |
美壽多股份有限公司 | 地址: 台北市松山區南京東路五段291巷47弄50號1樓 | 電話: 02-2562-7458 |
名稱 美壽多 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 美壽多)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美壽多股份有限公司 臺北市松山區南京東路5段291巷47弄50號1樓 | 劉佳宜 | 12391848 | 核准設立 |
美壽多股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段291巷47弄50號1樓 | 負責人: 劉佳宜 | 統編: 12391848 | 核准設立 |
姓名 謝宗翰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 謝宗翰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宗翰商行 彰化縣員林市崙雅里崙雅巷15弄40號 | 謝宗翰 | 88437181 | 核准設立 - 獨資 |
翰林數位影印行 新竹市東區立功里光復路2段26號1樓 | 謝宗翰 | 10071382 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060004127) |
翰鑫企業社 臺南市南區建南里永成路2段699巷6號 | 謝宗翰 | 40883324 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040933314) |
澄翰實業社 桃園市龜山區山頂里明興街147號1樓 | 謝宗翰 | 41435471 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049006188) |
翰詳建材有限公司 新竹市東區振興里南大路600巷12號1樓 | 謝宗翰 | 42771182 | 核准設立 |
心翰投資有限公司 臺北市大安區敦化南路1段205號13樓之5 | 謝宗翰 | 83997656 | 核准設立 |
詠翰實業有限公司 臺北市士林區中山北路5段520號6樓 | 謝宗翰 | 90215973 | 核准設立 |
興翰工程行 高雄市新興區民生一路206號11樓之3 | 謝宗翰 | 94626013 | 核准設立 - 獨資 |
宗翰商行 登記地址: 彰化縣員林市崙雅里崙雅巷15弄40號 | 負責人: 謝宗翰 | 統編: 88437181 | 核准設立 - 獨資 |
翰林數位影印行 登記地址: 新竹市東區立功里光復路2段26號1樓 | 負責人: 謝宗翰 | 統編: 10071382 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060004127) |
翰鑫企業社 登記地址: 臺南市南區建南里永成路2段699巷6號 | 負責人: 謝宗翰 | 統編: 40883324 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040933314) |
澄翰實業社 登記地址: 桃園市龜山區山頂里明興街147號1樓 | 負責人: 謝宗翰 | 統編: 41435471 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049006188) |
翰詳建材有限公司 登記地址: 新竹市東區振興里南大路600巷12號1樓 | 負責人: 謝宗翰 | 統編: 42771182 | 核准設立 |
心翰投資有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路1段205號13樓之5 | 負責人: 謝宗翰 | 統編: 83997656 | 核准設立 |
詠翰實業有限公司 登記地址: 臺北市士林區中山北路5段520號6樓 | 負責人: 謝宗翰 | 統編: 90215973 | 核准設立 |
興翰工程行 登記地址: 高雄市新興區民生一路206號11樓之3 | 負責人: 謝宗翰 | 統編: 94626013 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 謝宗翰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
|