陳 瑾
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳 瑾的職稱是董事, 持有股份數是20000, 公司名稱是商捷企業有限公司, 統一編號是12452703.
董監事資料集 資料集的 陳 瑾 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳 瑾 ...) | 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 商捷企業有限公司 | 統一編號: 12452703 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 商捷企業有限公司 | 統一編號: 12452703 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 商捷企業有限公司 | 統一編號: 12452703 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 商捷企業有限公司 | 統一編號: 12452703 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 商捷企業有限公司 | 統一編號: 12452703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 商捷企業有限公司 | 統一編號: 12452703 |
[ 搜尋所有相關: 陳 瑾 @ 董監事資料集 ]
無其他 商捷企業 資料。
[ 搜尋所有 商捷企業 ... ]
根據姓名 陳 瑾 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳 瑾 ...) | 電話: 04-23753988 | 執照有效期限: 1160927 | 姓名: 陳○瑾 | 事務所地址: 臺中市西區朝陽街21號二樓 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
| (中華民國)陳瑾毓 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳瑾毓 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/29 @ 文化部研習課程 |
| 作者: 吳嘉惠, 洪村裕, 郭怡君, 郭俐君, 陳郁菁, 陳紅如, 陳瑾瑤, 高珮瀠, 莊志健, 游小倩, 楊緒隆, 鄭正懋, 鍾汶妤, 謝傑美, 嚴以婷撰文 | 出版機構: 敦煌 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 72 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-606-992-5 (精裝, NT$700, 72面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/25 | 活動結束日期: 2024/04/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/25 | 活動結束日期: 2024/04/26 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| | 活動起始日期: 2024/03/25 | 活動結束日期: 2024/04/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 嫡嫡瑪杜瑞(Didi Madhuri)著; 帥海娜, 謝安莉, 林玉英, 陳瑾, 陳環佩, 鄭靜律, 王介山譯 | 出版機構: 大謙文化 | 版次: | 預訂出版日: 111/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 200 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-96430-4-2 (平裝, NT$160, 200面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
電話: 04-23753988 | 執照有效期限: 1160927 | 姓名: 陳○瑾 | 事務所地址: 臺中市西區朝陽街21號二樓 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
(中華民國)陳瑾毓 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳瑾毓 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/29 @ 文化部研習課程 |
作者: 吳嘉惠, 洪村裕, 郭怡君, 郭俐君, 陳郁菁, 陳紅如, 陳瑾瑤, 高珮瀠, 莊志健, 游小倩, 楊緒隆, 鄭正懋, 鍾汶妤, 謝傑美, 嚴以婷撰文 | 出版機構: 敦煌 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 72 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-606-992-5 (精裝, NT$700, 72面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/25 | 活動結束日期: 2024/04/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/25 | 活動結束日期: 2024/04/26 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 活動起始日期: 2024/03/25 | 活動結束日期: 2024/04/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 嫡嫡瑪杜瑞(Didi Madhuri)著; 帥海娜, 謝安莉, 林玉英, 陳瑾, 陳環佩, 鄭靜律, 王介山譯 | 出版機構: 大謙文化 | 版次: | 預訂出版日: 111/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 200 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-96430-4-2 (平裝, NT$160, 200面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 陳 瑾 ... ]
名稱 商捷企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 商捷企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
商捷企業有限公司 臺北市中山區民族東路512巷24號3樓 | 劉人壽 | 12452703 | 核准設立 |
台灣商捷企業社 高雄市三民區鼎昌街258號1樓 | 朱嘉弘 | 25978429 | 歇業 - 獨資 |
商捷企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區民族東路512巷24號3樓 | 負責人: 劉人壽 | 統編: 12452703 | 核准設立 |
台灣商捷企業社 登記地址: 高雄市三民區鼎昌街258號1樓 | 負責人: 朱嘉弘 | 統編: 25978429 | 歇業 - 獨資 |
姓名 陳 瑾 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳 瑾)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瑾寧精緻商店 臺北市大安區敦化南路2段200巷11號 | 陳瑾瑾 | 25669227 | 核准設立 - 合夥 |
瑾月美食館 桃園市大園區大園里新生路128號1樓 | 陳瑾慈 | 87573187 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
寶統實業有限公司 高雄市苓雅區三多三路218之4號1樓 | 陳瑾雪 | 86181825 | 核准設立 |
皓程工程行 新北市中和區華新街29號 | 周陳瑾 | 02424742 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045233897) |
千大茶莊 高雄市新興區振成里新田路108號 | 陳瑾霞 | 06796336 | 歇業 - 獨資 |
佑祐電機行 高雄市鳳山區光明里維新路83號 | 陳瑾芳 | 07840845 | 歇業 - 獨資 |
駿昌企業行 高雄市鳳山區瑞竹里光遠路62號 | 陳瑾雲 | 07857232 | 歇業 - 獨資 |
杏光葯局 花蓮縣花蓮市國富里富國路一三八號 | 陳瑾婧 | 08143902 | 歇業 - 獨資 |
瑾寧精緻商店 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段200巷11號 | 負責人: 陳瑾瑾 | 統編: 25669227 | 核准設立 - 合夥 |
瑾月美食館 登記地址: 桃園市大園區大園里新生路128號1樓 | 負責人: 陳瑾慈 | 統編: 87573187 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
寶統實業有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區三多三路218之4號1樓 | 負責人: 陳瑾雪 | 統編: 86181825 | 核准設立 |
皓程工程行 登記地址: 新北市中和區華新街29號 | 負責人: 周陳瑾 | 統編: 02424742 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045233897) |
千大茶莊 登記地址: 高雄市新興區振成里新田路108號 | 負責人: 陳瑾霞 | 統編: 06796336 | 歇業 - 獨資 |
佑祐電機行 登記地址: 高雄市鳳山區光明里維新路83號 | 負責人: 陳瑾芳 | 統編: 07840845 | 歇業 - 獨資 |
駿昌企業行 登記地址: 高雄市鳳山區瑞竹里光遠路62號 | 負責人: 陳瑾雲 | 統編: 07857232 | 歇業 - 獨資 |
杏光葯局 登記地址: 花蓮縣花蓮市國富里富國路一三八號 | 負責人: 陳瑾婧 | 統編: 08143902 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳 瑾 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
|