林慶熙
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林慶熙的職稱是董事長, 持有股份數是310000, 公司名稱是彬富股份有限公司, 統一編號是12547130.
董監事資料集 資料集的 林慶熙 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林慶熙 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 510000 | 所代表法人: | 彬富股份有限公司 | 統一編號: 12547130 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 360000 | 所代表法人: | 彬富股份有限公司 | 統一編號: 12547130 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 310000 | 所代表法人: | 彬富股份有限公司 | 統一編號: 12547130 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 510000 | 所代表法人: | 彬富股份有限公司 | 統一編號: 12547130 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 360000 | 所代表法人: | 彬富股份有限公司 | 統一編號: 12547130 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 310000 | 所代表法人: | 彬富股份有限公司 | 統一編號: 12547130 |
[ 搜尋所有相關: 林慶熙 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 12547130 | 電話號碼: 02-2705-6463 | 臺北市大安區復興南路2段237號12樓之11及12樓之12 |
統一編號: 12547130 | 電話號碼: 02-2705-6463 | 臺北市大安區復興南路2段237號12樓之11及12樓之12 |
[ 搜尋所有相關: 林慶熙 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 彬富 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 彬富 ...) | 電話: 02 25673822 | 公司地址: 臺北市,中山區,南京東路3段103號4樓 | 英文名稱: T-ONE INTERNATIONAL TRAVEL CO.,LTD. | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 富國際開發股份有限公司 | 太一國際旅行社股份有限公司 | 統一編號: 25114846 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 富國際開發股份有限公司 | 誠真旅行社股份有限公司 | 統一編號: 90186610 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 富吉科技有限公司 | 瑞尚科技股份有限公司 | 統一編號: 53086982 @ 董監事資料集 |
電話: 02 25673822 | 公司地址: 臺北市,中山區,南京東路3段103號4樓 | 英文名稱: T-ONE INTERNATIONAL TRAVEL CO.,LTD. | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 富國際開發股份有限公司 | 太一國際旅行社股份有限公司 | 統一編號: 25114846 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 富國際開發股份有限公司 | 誠真旅行社股份有限公司 | 統一編號: 90186610 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 富吉科技有限公司 | 瑞尚科技股份有限公司 | 統一編號: 53086982 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 彬富 ... ]
根據姓名 林慶熙 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林慶熙 ...) | (中華民國)林慶熙 | 活動起始日期: 2024/08/27 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林慶熙 | 活動起始日期: 2024/08/27 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林慶熙 | 活動起始日期: 2024/08/27 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林慶熙 | 活動起始日期: 2024/08/27 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 林慶熙 ... ]
彬富股份有限公司 | 地址: 台北市大安區復興南路二段237號12樓之11 | 電話: 02-2705-6463 |
名稱 彬富 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 彬富)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
彬富股份有限公司 臺北市大安區復興南路2段237號12樓之11及12樓之12 | 林慶熙 | 12547130 | 核准設立 |
彬富企業社 雲林縣古坑鄉高林村高林二四號一樓 | 高王淑枝 | 92820477 | 歇業 - 獨資 |
彬富青菓行 新北市板橋區南雅東路42號(1樓) | 童梅枝 | 95877986 | 歇業 - 獨資 |
彬富實業有限公司 苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村永樂路一之十四號 | | 96857495 | 廢止 (文號: 2007-8-10 經授中字 第0963510045號) |
彬富股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路2段237號12樓之11及12樓之12 | 負責人: 林慶熙 | 統編: 12547130 | 核准設立 |
彬富企業社 登記地址: 雲林縣古坑鄉高林村高林二四號一樓 | 負責人: 高王淑枝 | 統編: 92820477 | 歇業 - 獨資 |
彬富青菓行 登記地址: 新北市板橋區南雅東路42號(1樓) | 負責人: 童梅枝 | 統編: 95877986 | 歇業 - 獨資 |
彬富實業有限公司 登記地址: 苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村永樂路一之十四號 | 統編: 96857495 | 廢止 (文號: 2007-8-10 經授中字 第0963510045號) |
姓名 林慶熙 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 林慶熙)
英屬維京群島商彬崴有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路2段237號12樓之11 | 負責人: 林慶熙 | 統編: 24800468 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
|