?光輝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名?光輝的職稱是監察人, 持有股份數是71429, 公司名稱是升鴻企業股份有限公司, 統一編號是12623544.
無其他 升鴻企業 資料。
[ 搜尋所有 升鴻企業 ... ]
根據姓名 光輝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 光輝 ...) | 活動類別: 遊行 | 活動開始時間: 2016/01/13 08:00 | 活動結束時間: 2016/01/13 18:00 | 主管機關: 臺北市政府警察局文山第一分局 @ 集會遊行資訊 |
| 執行單位: 工研院材化所 | 產出年度: 95 | 產出單位: | 計畫名稱: 影像顯示關鍵技術發展四年計畫 | 領域: | 技術規格: 直下式背光使用;微光學結構尺寸50μm;膜片樣品面積10x10cm;背光輝度提升30%以上。 | 潛力預估: 高輝度新型光學膜片10-15億產值 @ 經濟部產業技術司可移轉技術資料集 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 桃園市中壢區桃園市中壢區環北路、元化路二段、中美路、中豐路、中豐北路、義民路二段、民權路、民權路二段、光輝街、光輝二街、光輝三街、光輝五街、三光路、環西路二段等路段 | 營利事業統一編號: 24812561 | 管制編號: H43F0032 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 電話: +886-927-299-000 | 開放時間: | 分類: 自然景觀、休閒農漁 | 708 臺南市安平區漁光路118號 @ 臺南景點 |
| (中華民國)陳清輝 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳清輝 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳清輝 | 活動起始日期: 2024/09/26 | 活動結束日期: 2024/09/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳清輝 | 活動起始日期: 2024/09/26 | 活動結束日期: 2024/09/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
活動類別: 遊行 | 活動開始時間: 2016/01/13 08:00 | 活動結束時間: 2016/01/13 18:00 | 主管機關: 臺北市政府警察局文山第一分局 @ 集會遊行資訊 |
執行單位: 工研院材化所 | 產出年度: 95 | 產出單位: | 計畫名稱: 影像顯示關鍵技術發展四年計畫 | 領域: | 技術規格: 直下式背光使用;微光學結構尺寸50μm;膜片樣品面積10x10cm;背光輝度提升30%以上。 | 潛力預估: 高輝度新型光學膜片10-15億產值 @ 經濟部產業技術司可移轉技術資料集 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 桃園市中壢區桃園市中壢區環北路、元化路二段、中美路、中豐路、中豐北路、義民路二段、民權路、民權路二段、光輝街、光輝二街、光輝三街、光輝五街、三光路、環西路二段等路段 | 營利事業統一編號: 24812561 | 管制編號: H43F0032 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
電話: +886-927-299-000 | 開放時間: | 分類: 自然景觀、休閒農漁 | 708 臺南市安平區漁光路118號 @ 臺南景點 |
(中華民國)陳清輝 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳清輝 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳清輝 | 活動起始日期: 2024/09/26 | 活動結束日期: 2024/09/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳清輝 | 活動起始日期: 2024/09/26 | 活動結束日期: 2024/09/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 光輝 ... ]
名稱 升鴻企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 升鴻企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
升鴻企業社 宜蘭縣大同鄉英士村梵梵52之2號一樓 | 李阿石 | 91144977 | 核准設立 - 獨資 |
升鴻企業社 臺南市東區東光里凱旋路33號3樓之2 | 林秀珠 | 81431417 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1080009386) |
升鴻企業社 新竹市北區曲溪里崧嶺路73號 | 曾漢欽 | 91987821 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080003663) |
升鴻企業社 臺中市北屯區平德里天津路三段67號3樓 | 劉佳蓉 | 47472629 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1060864775) |
升鴻企業社 新北市新莊區福壽街141之4號︵5樓︶ | 陳志道 | 19529349 | 核准設立 - 獨資 |
升鴻企業社 苗栗縣頭份鎮新華里23鄰松旺新村1號1樓 | 鄒金男 | 80965315 | 核准停業 - 獨資 |
升鴻企業股份有限公司 新北市五股區凌雲路一段一一六巷二弄六之二號 | | 12623544 | 解散 (091年11月21日 經授中字 第0913302005號) |
升鴻企業社 臺南市東區東智里崇德路1041號1樓 | 顏瑋震 | 99276009 | 歇業 - 獨資 |
升鴻企業社 登記地址: 宜蘭縣大同鄉英士村梵梵52之2號一樓 | 負責人: 李阿石 | 統編: 91144977 | 核准設立 - 獨資 |
升鴻企業社 登記地址: 臺南市東區東光里凱旋路33號3樓之2 | 負責人: 林秀珠 | 統編: 81431417 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1080009386) |
升鴻企業社 登記地址: 新竹市北區曲溪里崧嶺路73號 | 負責人: 曾漢欽 | 統編: 91987821 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080003663) |
升鴻企業社 登記地址: 臺中市北屯區平德里天津路三段67號3樓 | 負責人: 劉佳蓉 | 統編: 47472629 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1060864775) |
升鴻企業社 登記地址: 新北市新莊區福壽街141之4號︵5樓︶ | 負責人: 陳志道 | 統編: 19529349 | 核准設立 - 獨資 |
升鴻企業社 登記地址: 苗栗縣頭份鎮新華里23鄰松旺新村1號1樓 | 負責人: 鄒金男 | 統編: 80965315 | 核准停業 - 獨資 |
升鴻企業股份有限公司 登記地址: 新北市五股區凌雲路一段一一六巷二弄六之二號 | 統編: 12623544 | 解散 (091年11月21日 經授中字 第0913302005號) |
升鴻企業社 登記地址: 臺南市東區東智里崇德路1041號1樓 | 負責人: 顏瑋震 | 統編: 99276009 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 升鴻企業 ... ]
姓名 光輝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 光輝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
光輝廚具行 臺東縣臺東市豐榮里臺東縣臺東市豐榮里豐榮路十五之一號一樓 | 李光輝 | 12097958 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
光輝企業社 新北市三重區三和路4段125巷11號 | 林光輝 | 26529323 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108169193) |
范光輝自營計程車行 新北市樹林區3福街148號 | 范光輝 | 34657672 | 核准設立 - 獨資 |
金林光輝自營計程車行 新北市板橋區僑中2街100巷10號1樓 | 林光輝 | 34666428 | 核准設立 - 獨資 |
黃光輝珠寶工藝創作坊 臺北市內湖區星雲街47號 | 黃光輝 | 42438807 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1074119990) |
光輝生命醫學股份有限公司 臺北市大同區甘谷街26號5樓 | 李光輝 | 53551208 | 核准設立 |
光輝設計室內裝修有限公司 臺北市士林區福林路237號 | 李光輝 | 54174695 | 核准設立 |
光輝機車行 臺中市后里區后里里三豐路三段969號 | 陳光輝 | 55642014 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050871256) |
光輝廚具行 登記地址: 臺東縣臺東市豐榮里臺東縣臺東市豐榮里豐榮路十五之一號一樓 | 負責人: 李光輝 | 統編: 12097958 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
光輝企業社 登記地址: 新北市三重區三和路4段125巷11號 | 負責人: 林光輝 | 統編: 26529323 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108169193) |
范光輝自營計程車行 登記地址: 新北市樹林區3福街148號 | 負責人: 范光輝 | 統編: 34657672 | 核准設立 - 獨資 |
金林光輝自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區僑中2街100巷10號1樓 | 負責人: 林光輝 | 統編: 34666428 | 核准設立 - 獨資 |
黃光輝珠寶工藝創作坊 登記地址: 臺北市內湖區星雲街47號 | 負責人: 黃光輝 | 統編: 42438807 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1074119990) |
光輝生命醫學股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區甘谷街26號5樓 | 負責人: 李光輝 | 統編: 53551208 | 核准設立 |
光輝設計室內裝修有限公司 登記地址: 臺北市士林區福林路237號 | 負責人: 李光輝 | 統編: 54174695 | 核准設立 |
光輝機車行 登記地址: 臺中市后里區后里里三豐路三段969號 | 負責人: 陳光輝 | 統編: 55642014 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050871256) |
[ 查詢所有 光輝 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
|