游明裕
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名游明裕的職稱是監察人, 持有股份數是250000, 公司名稱是愛智慧股份有限公司, 統一編號是12669549.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 愛智慧股份有限公司 | 統一編號: 12669549 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 愛智慧股份有限公司 | 統一編號: 12669549 |
[ 搜尋所有相關: 游明裕 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 愛智慧 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 愛智慧 ...) | (中華民國)新北市立圖書館蘆洲仁愛智慧圖書館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館蘆洲仁愛智慧圖書館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館蘆洲仁愛智慧圖書館 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館蘆洲仁愛智慧圖書館 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館蘆洲仁愛智慧圖書館 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館蘆洲仁愛智慧圖書館 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館蘆洲仁愛智慧圖書館 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館蘆洲仁愛智慧圖書館 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館蘆洲仁愛智慧圖書館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館蘆洲仁愛智慧圖書館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館蘆洲仁愛智慧圖書館 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館蘆洲仁愛智慧圖書館 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館蘆洲仁愛智慧圖書館 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館蘆洲仁愛智慧圖書館 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館蘆洲仁愛智慧圖書館 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館蘆洲仁愛智慧圖書館 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 愛智慧 ... ]
根據姓名 游明裕 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 游明裕 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 蓋婭幸福經濟文創股份有限公司 | 統一編號: 12972520 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 生命大師國際顧問有限公司 | 統一編號: 16153852 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 蓋婭生活國際股份有限公司 | 統一編號: 70831817 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 岳陽興業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 蓋婭幸福經濟文創股份有限公司 | 統一編號: 12972520 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 生命大師國際顧問有限公司 | 統一編號: 16153852 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 蓋婭生活國際股份有限公司 | 統一編號: 70831817 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 岳陽興業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 游明裕 ... ]
名稱 愛智慧 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 愛智慧)
愛智慧投資股份有限公司 登記地址: 高雄市新興區同愛街32號2樓 | 負責人: 陳培銘 | 統編: 54204852 | 核准設立 |
愛智慧股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區松德路6號8樓 | 負責人: 游東勲 | 統編: 12669549 | 核准設立 |
愛智慧文教事業有限公司 登記地址: 桃園市中壢區芝芭里文德路102號 | 負責人: 江若廷 | 統編: 93505440 | 核准設立 |
愛智慧科技股份有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區義民里環南路2段16號5樓之2 | 負責人: 顏伯儀 | 統編: 24655859 | 解散 (核准解散日期: 2017-05-26) |
姓名 游明裕 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 游明裕)
奇蹟雜誌社 登記地址: 臺北市大安區信義路4段256號2樓 | 負責人: 游明裕 | 統編: 01790191 | 歇業 - 獨資 |
奇蹟企業管理顧問社 登記地址: 臺北市大安區信義路4段256號8樓 | 負責人: 游明裕 | 統編: 01805173 | 撤銷 - 合夥 |
生命大師國際顧問有限公司 登記地址: 臺北市信義區松德路159號18樓之1 | 負責人: 游明裕 | 統編: 16153852 | 核准設立 |
奇蹟企業管理顧問股份有限公司桃園分公司 登記地址: 桃園市桃園區中平路102號7樓之2 | 負責人: 游明裕 | 統編: 89282431 | 廢止 |
奇蹟企業管理顧問股份有限公司台中分公司 登記地址: 臺中巿華美西街一段137號十一樓之3 | 負責人: 游明裕 | 統編: 89282452 | 廢止 |
奇蹟企業管理顧問股份有限公司台南分公司 登記地址: 臺南巿東門路二段299號9樓 | 負責人: 游明裕 | 統編: 89395462 | 廢止 |
[ 查詢所有 游明裕 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
|