林文雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林文雄的職稱是監察人, 持有股份數是50000, 公司名稱是強林國際股份有限公司, 統一編號是12675471.
| 統一編號: 12675471 | 電話號碼: 02-27135679 | 臺北市松山區民生東路3段128號12樓 |
統一編號: 12675471 | 電話號碼: 02-27135679 | 臺北市松山區民生東路3段128號12樓 |
[ 搜尋所有相關: 林文雄 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 強林國際 資料。
[ 搜尋所有 強林國際 ... ]
根據姓名 林文雄 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林文雄 ...) | (中華民國)林文雄 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林文雄 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主事務所所在地: 105 臺北市松山區民生東路3段128號12樓 | 董事長: 林文雄 | 設立許可日期: 1992/9/8 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 1. 文教活動 2. 兒童親子關西活動 3. 健康保育講座 4.獎助 & 捐助 教育機構 & 各類文教活動 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
| 公司統編: 16754911 | 新北市新莊區中正路八七一巷九弄一四之三號 | 設立核准日期: 19981015 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| (中華民國)林文雄;(中華民國)黃安雄;(中華民國)吳祖貴 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: 活動報名網址:https://reurl.cc/orEeDl @ 講座資訊 |
| (中華民國)林文雄;(中華民國)黃安雄;(中華民國)吳祖貴 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: 活動報名網址:https://reurl.cc/orEeDl @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林文雄 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林文雄 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主事務所所在地: 105 臺北市松山區民生東路3段128號12樓 | 董事長: 林文雄 | 設立許可日期: 1992/9/8 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 1. 文教活動 2. 兒童親子關西活動 3. 健康保育講座 4.獎助 & 捐助 教育機構 & 各類文教活動 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
公司統編: 16754911 | 新北市新莊區中正路八七一巷九弄一四之三號 | 設立核准日期: 19981015 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
(中華民國)林文雄;(中華民國)黃安雄;(中華民國)吳祖貴 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: 活動報名網址:https://reurl.cc/orEeDl @ 講座資訊 |
(中華民國)林文雄;(中華民國)黃安雄;(中華民國)吳祖貴 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: 活動報名網址:https://reurl.cc/orEeDl @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 林文雄 ... ]
名稱 強林國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 強林國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
強林國際股份有限公司 臺北市松山區民生東路3段128號12樓 | 林聰敏 | 12675471 | 解散 (核准解散日期: 2023-01-03) |
強林國際股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區民生東路3段128號12樓 | 負責人: 林聰敏 | 統編: 12675471 | 解散 (核准解散日期: 2023-01-03) |
姓名 林文雄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林文雄)
林文雄曜瓷工作室 登記地址: 高雄市岡山區宏中街64巷1弄7之2號 | 負責人: 林文雄 | 統編: 85500673 | 核准設立 - 獨資 |
林記林文雄自營計 登記地址: 臺北市內湖區民權東路1520巷3號3樓 | 負責人: 林文雄 | 統編: 01649429 | 核准設立 - 獨資 |
正記林文雄自營計 登記地址: 臺北市文山區木新路2段250號4樓 | 負責人: 林文雄 | 統編: 01696132 | 核准設立 - 獨資 |
全球華人股份有限公司高雄分公司 登記地址: 高雄市前金區中山二路505號6樓 | 負責人: 林文雄 | 統編: 28198236 | 核准設立 |
久大文具股份有限公司 登記地址: 高雄市新興區南台路10號 | 負責人: 林文雄 | 統編: 76448043 | 核准設立 |
久朋文具有限公司 登記地址: 高雄市新興區南台路8號 | 負責人: 林文雄 | 統編: 86039840 | 核准設立 |
林文雄個人計程車 登記地址: 基隆市信義區義六路三四巷二九號之三 | 負責人: 林文雄 | 統編: 00873335 | 核准設立 - 獨資 |
林文雄自營計程車行 登記地址: 臺北市中正區永春街30巷5弄3號1樓 | 負責人: 林文雄 | 統編: 05196989 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林文雄 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
|