郭淑媛
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭淑媛的職稱是監察人, 持有股份數是12200, 公司名稱是采德彩藝股份有限公司, 統一編號是12720193.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12800 | 所代表法人: | 采德彩藝股份有限公司 | 統一編號: 12720193 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12800 | 所代表法人: | 采德彩藝股份有限公司 | 統一編號: 12720193 |
[ 搜尋所有相關: 郭淑媛 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 12720193 | 電話號碼: 04-8538656 | 彰化縣員林市黎明里光明南街18巷43號5樓之2 |
統一編號: 12720193 | 電話號碼: 04-8538656 | 彰化縣員林市黎明里光明南街18巷43號5樓之2 |
[ 搜尋所有相關: 郭淑媛 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 采德彩藝 資料。
[ 搜尋所有 采德彩藝 ... ]
根據姓名 郭淑媛 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 郭淑媛 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/10/17 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23329985 | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100018 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市萬華區西園路二段243之43號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/10/17 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23329985 | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100018 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市萬華區西園路二段243之43號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/10/17 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23329985 | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100018 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市萬華區西園路二段243之43號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/12/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100084 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市文山區木柵里025鄰木柵路2段163、165號1~5樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/12/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100084 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市文山區木柵里025鄰木柵路2段163、165號1~5樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/12/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100084 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市文山區木柵里025鄰木柵路2段163、165號1~5樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/12/27 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100084 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市文山區木柵里025鄰木柵路2段163、165號1~5樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/10/17 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-23329985 | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100018 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市萬華區西園路二段243之43號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/10/17 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23329985 | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100018 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市萬華區西園路二段243之43號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/10/17 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23329985 | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100018 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市萬華區西園路二段243之43號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/10/17 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23329985 | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100018 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市萬華區西園路二段243之43號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/12/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100084 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市文山區木柵里025鄰木柵路2段163、165號1~5樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/12/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100084 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市文山區木柵里025鄰木柵路2段163、165號1~5樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/12/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100084 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市文山區木柵里025鄰木柵路2段163、165號1~5樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/12/27 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100084 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市文山區木柵里025鄰木柵路2段163、165號1~5樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/10/17 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-23329985 | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100018 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市萬華區西園路二段243之43號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 郭淑媛 ... ]
名稱 采德彩藝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 采德彩藝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
采德彩藝股份有限公司 彰化縣員林市黎明里光明南街18巷43號5樓之2 | 林伯龍 | 12720193 | 核准設立 |
采德彩藝股份有限公司 登記地址: 彰化縣員林市黎明里光明南街18巷43號5樓之2 | 負責人: 林伯龍 | 統編: 12720193 | 核准設立 |
姓名 郭淑媛 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 郭淑媛)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
正弘服裝行 臺北市中山區新生北路3段88巷31號1樓 | 郭淑媛 | 12425642 | 歇業 - 獨資 |
大文機電工程有限公司 新北市新店區直潭路77號 | 郭淑媛 | 12822305 | 核准設立 |
五形水晶坊 臺北市大安區復興南路2段151巷3號1樓 | 郭淑媛 | 15638176 | 歇業 - 獨資 |
中崙美食店 高雄市鳳山區老爺里中崙四路20號1樓 | 郭淑媛 | 18022049 | 核准設立 - 獨資 |
永字資訊休閒館 基隆市中正區新豐里新豐街四二八號一樓 | 郭淑媛 | 18305026 | 廢止 - 獨資 |
台灣御倉屋洋菓子股份有限公司板橋分公司 新北市板橋區南門路36號1樓 | 郭淑媛 | 27362238 | 廢止 |
台灣御倉屋洋菓子股份有限公司台中分公司 臺中市中區三民路2段36號1樓 | 郭淑媛 | 27520118 | 廢止 |
義興肉號 臺北市北投區自強街125號自強市場22號攤位 | 郭淑媛 | 31103972 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046000642) |
正弘服裝行 登記地址: 臺北市中山區新生北路3段88巷31號1樓 | 負責人: 郭淑媛 | 統編: 12425642 | 歇業 - 獨資 |
大文機電工程有限公司 登記地址: 新北市新店區直潭路77號 | 負責人: 郭淑媛 | 統編: 12822305 | 核准設立 |
五形水晶坊 登記地址: 臺北市大安區復興南路2段151巷3號1樓 | 負責人: 郭淑媛 | 統編: 15638176 | 歇業 - 獨資 |
中崙美食店 登記地址: 高雄市鳳山區老爺里中崙四路20號1樓 | 負責人: 郭淑媛 | 統編: 18022049 | 核准設立 - 獨資 |
永字資訊休閒館 登記地址: 基隆市中正區新豐里新豐街四二八號一樓 | 負責人: 郭淑媛 | 統編: 18305026 | 廢止 - 獨資 |
台灣御倉屋洋菓子股份有限公司板橋分公司 登記地址: 新北市板橋區南門路36號1樓 | 負責人: 郭淑媛 | 統編: 27362238 | 廢止 |
台灣御倉屋洋菓子股份有限公司台中分公司 登記地址: 臺中市中區三民路2段36號1樓 | 負責人: 郭淑媛 | 統編: 27520118 | 廢止 |
義興肉號 登記地址: 臺北市北投區自強街125號自強市場22號攤位 | 負責人: 郭淑媛 | 統編: 31103972 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046000642) |
[ 查詢所有 郭淑媛 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
|