劉星照
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉星照的職稱是監察人, 持有股份數是35000, 公司名稱是翠柏陵園開發股份有限公司, 統一編號是12748354.
無其他 翠柏陵園開發 資料。
[ 搜尋所有 翠柏陵園開發 ... ]
根據姓名 劉星照 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉星照 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-869595 | 機構負責人姓名: 劉星照 | 機構代碼: BG0700012 | 機構種類: BG | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里公民街16號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-869595 | 機構負責人姓名: 劉星照 | 機構代碼: BG0700012 | 機構種類: BG | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里公民街16號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-869595 | 機構負責人姓名: 劉星照 | 機構代碼: BG0700012 | 機構種類: BG | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里公民街16號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/03/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-869595 | 機構負責人姓名: 劉星照 | 機構代碼: B20700039 | 機構種類: B2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里客庄里公民街16號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/03/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-869595 | 機構負責人姓名: 劉星照 | 機構代碼: B20700039 | 機構種類: B2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里客庄里公民街16號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/03/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-869595 | 機構負責人姓名: 劉星照 | 機構代碼: B20700039 | 機構種類: B2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里客庄里公民街16號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-869595 | 機構負責人姓名: 劉星照 | 機構代碼: B20700039 | 機構種類: B2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里客庄里公民街16號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 037-869595 | 機構負責人姓名: 劉星照 | 機構代碼: B20700039 | 機構種類: B2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里客庄里公民街16號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-869595 | 機構負責人姓名: 劉星照 | 機構代碼: BG0700012 | 機構種類: BG | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里公民街16號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-869595 | 機構負責人姓名: 劉星照 | 機構代碼: BG0700012 | 機構種類: BG | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里公民街16號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-869595 | 機構負責人姓名: 劉星照 | 機構代碼: BG0700012 | 機構種類: BG | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里公民街16號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/03/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-869595 | 機構負責人姓名: 劉星照 | 機構代碼: B20700039 | 機構種類: B2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里客庄里公民街16號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/03/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-869595 | 機構負責人姓名: 劉星照 | 機構代碼: B20700039 | 機構種類: B2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里客庄里公民街16號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/03/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-869595 | 機構負責人姓名: 劉星照 | 機構代碼: B20700039 | 機構種類: B2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里客庄里公民街16號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-869595 | 機構負責人姓名: 劉星照 | 機構代碼: B20700039 | 機構種類: B2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里客庄里公民街16號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 037-869595 | 機構負責人姓名: 劉星照 | 機構代碼: B20700039 | 機構種類: B2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里客庄里公民街16號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 劉星照 ... ]
名稱 翠柏陵園開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 翠柏陵園開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翠柏陵園開發股份有限公司 臺中市西區中興街一八三號底二層之一 | | 12748354 | 解散 (090年12月25日 經90中字 第0903326590號) |
翠柏陵園開發股份有限公司 登記地址: 臺中市西區中興街一八三號底二層之一 | 統編: 12748354 | 解散 (090年12月25日 經90中字 第0903326590號) |
姓名 劉星照 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 劉星照)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
星照企業社 臺中市北屯區平田里文心路四段955號11樓之2 | 劉星照 | 93357594 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
業興實業有限公司 臺中市西區公平里忠明南路122號13樓之8 | 劉星照 | 16727669 | 核准設立 |
互聯思維國際股份有限公司 臺中市南屯區大同里大墩四街2號6樓 | 劉星照 | 82841115 | 解散 (核准解散日期: 2022-05-18) |
星照企業社 登記地址: 臺中市北屯區平田里文心路四段955號11樓之2 | 負責人: 劉星照 | 統編: 93357594 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
業興實業有限公司 登記地址: 臺中市西區公平里忠明南路122號13樓之8 | 負責人: 劉星照 | 統編: 16727669 | 核准設立 |
互聯思維國際股份有限公司 登記地址: 臺中市南屯區大同里大墩四街2號6樓 | 負責人: 劉星照 | 統編: 82841115 | 解散 (核准解散日期: 2022-05-18) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
|