李冠緯
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李冠緯的職稱是董事長, 持有股份數是2150000, 所代表法人是創空間概念股份有限公司, 公司名稱是創意家企業股份有限公司, 統一編號是12748988.
董監事資料集 資料集的 李冠緯 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李冠緯 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2150000 | 所代表法人: 創空間概念股份有限公司 | 創意家企業股份有限公司 | 統一編號: 12748988 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2150000 | 所代表法人: 創空間概念股份有限公司 | 創意家企業股份有限公司 | 統一編號: 12748988 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2150000 | 所代表法人: 創空間概念股份有限公司 | 創意家企業股份有限公司 | 統一編號: 12748988 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2150000 | 所代表法人: 創空間概念股份有限公司 | 創意家企業股份有限公司 | 統一編號: 12748988 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2150000 | 所代表法人: 創空間概念股份有限公司 | 創意家企業股份有限公司 | 統一編號: 12748988 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2150000 | 所代表法人: 創空間概念股份有限公司 | 創意家企業股份有限公司 | 統一編號: 12748988 |
[ 搜尋所有相關: 李冠緯 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 12748988 | 電話號碼: 02-27092766 | 臺北市大安區安和路2段32巷19號1樓 |
統一編號: 12748988 | 電話號碼: 02-27092766 | 臺北市大安區安和路2段32巷19號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 李冠緯 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 創意家企業 資料。
[ 搜尋所有 創意家企業 ... ]
根據姓名 李冠緯 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李冠緯 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 冠緯國際實業有限公司 | 統一編號: 42781647 @ 董監事資料集 |
| 聯絡電話: 07-8217585 | 營業場所縣市別: 高雄市 | 儲存場所縣市別: 無 | 負責人: 李冠緯 | 許可執照字號: 環藥病媒字第64-187號 @ 病媒防治業許可執照資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 經緯度環境保護有限公司 | 統一編號: 82933986 @ 董監事資料集 |
| 開始時間: 2023-05-01T10:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-05-31T11:00:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 2023年5月 兒童中外文故事主題: :潔淨水源與乾淨能源 (SDG6,SDG7)#週六「兒童外文故事」10:00~11:005月6日: 英文講師: 黃于蘋故事名稱:Blackout《停電了!》 ht... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 主要產品: 289其他電力設備及配備 | 統一編號: 89598804 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市汐止區復興里新臺五路一段七七號四樓之二 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 28電力設備及配備製造業 | 廠址: 新北市汐止區復興里新臺五路一段七七號四樓之二 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 289其他電力設備及配備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 連絡電話: 0975230197 | 香山里7鄰彰南路三段2巷2弄37號 | 廠商序號: C2020120000039 @ 寵物食品業者資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 杜偉有限公司 | 統一編號: 16155275 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 冠緯國際實業有限公司 | 統一編號: 42781647 @ 董監事資料集 |
聯絡電話: 07-8217585 | 營業場所縣市別: 高雄市 | 儲存場所縣市別: 無 | 負責人: 李冠緯 | 許可執照字號: 環藥病媒字第64-187號 @ 病媒防治業許可執照資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 經緯度環境保護有限公司 | 統一編號: 82933986 @ 董監事資料集 |
開始時間: 2023-05-01T10:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-05-31T11:00:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 2023年5月 兒童中外文故事主題: :潔淨水源與乾淨能源 (SDG6,SDG7)#週六「兒童外文故事」10:00~11:005月6日: 英文講師: 黃于蘋故事名稱:Blackout《停電了!》 ht... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
主要產品: 289其他電力設備及配備 | 統一編號: 89598804 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市汐止區復興里新臺五路一段七七號四樓之二 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 28電力設備及配備製造業 | 廠址: 新北市汐止區復興里新臺五路一段七七號四樓之二 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 289其他電力設備及配備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
連絡電話: 0975230197 | 香山里7鄰彰南路三段2巷2弄37號 | 廠商序號: C2020120000039 @ 寵物食品業者資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 杜偉有限公司 | 統一編號: 16155275 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李冠緯 ... ]
創意家企業股份有限公司 | 地址: 台北市大安區安和路二段32巷19號 | 電話: 0800-218-588 |
創意家企業股份有限公司 | 地址: 新北市新莊區中山路一段504號3樓C016室 | 電話: 02-8521-5398 |
名稱 創意家企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 創意家企業)
姓名 李冠緯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李冠緯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
冠緯國際實業有限公司 嘉義縣大林鎮上林里麻園寮14號1樓 | 李冠緯 | 42781647 | 核准設立 |
冠緯早午餐 高雄市小港區崇文路66號 | 李冠緯 | 79885428 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10661468500) |
冠緯蔬果行 新北市中和區圓通路204號2樓 | 李冠緯 | 87311396 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1118170896) |
冠緯生化科技有限公司 新北市三重區培德里後竹圍街274號3樓 | 李冠緯 | 54695724 | 解散 (核准解散日期: 2015-05-11) |
經緯度環境保護有限公司 高雄市小港區光和路56號1樓 | 李冠緯 | 82933986 | 核准設立 |
長洪食品行 臺北市中山區松江路295之2號1樓 | 李冠緯 | 01209479 | 歇業 - 獨資 |
中正體育教育用品社 花蓮縣花蓮市主勤里博愛街一二一號 | 李冠緯 | 08134925 | 核准設立 - 獨資 |
韋漪活動企劃工作室 臺南市安平區億載里永華十一街17巷35號6樓之3 | 李冠緯 | 10867086 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1061120613) |
冠緯國際實業有限公司 登記地址: 嘉義縣大林鎮上林里麻園寮14號1樓 | 負責人: 李冠緯 | 統編: 42781647 | 核准設立 |
冠緯早午餐 登記地址: 高雄市小港區崇文路66號 | 負責人: 李冠緯 | 統編: 79885428 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10661468500) |
冠緯蔬果行 登記地址: 新北市中和區圓通路204號2樓 | 負責人: 李冠緯 | 統編: 87311396 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1118170896) |
冠緯生化科技有限公司 登記地址: 新北市三重區培德里後竹圍街274號3樓 | 負責人: 李冠緯 | 統編: 54695724 | 解散 (核准解散日期: 2015-05-11) |
經緯度環境保護有限公司 登記地址: 高雄市小港區光和路56號1樓 | 負責人: 李冠緯 | 統編: 82933986 | 核准設立 |
長洪食品行 登記地址: 臺北市中山區松江路295之2號1樓 | 負責人: 李冠緯 | 統編: 01209479 | 歇業 - 獨資 |
中正體育教育用品社 登記地址: 花蓮縣花蓮市主勤里博愛街一二一號 | 負責人: 李冠緯 | 統編: 08134925 | 核准設立 - 獨資 |
韋漪活動企劃工作室 登記地址: 臺南市安平區億載里永華十一街17巷35號6樓之3 | 負責人: 李冠緯 | 統編: 10867086 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1061120613) |
[ 查詢所有 李冠緯 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
|