林盈均
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林盈均的職稱是董事, 持有股份數是795200, 公司名稱是壺山投資股份有限公司, 統一編號是12819385.
董監事資料集 資料集的 林盈均 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林盈均 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 795200 | 所代表法人: | 壺山投資股份有限公司 | 統一編號: 12819385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 795200 | 所代表法人: | 壺山投資股份有限公司 | 統一編號: 12819385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 245367 | 所代表法人: | 壺山投資股份有限公司 | 統一編號: 12819385 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 339033 | 所代表法人: | 壺山投資股份有限公司 | 統一編號: 12819385 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 795200 | 所代表法人: | 壺山投資股份有限公司 | 統一編號: 12819385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 795200 | 所代表法人: | 壺山投資股份有限公司 | 統一編號: 12819385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 245367 | 所代表法人: | 壺山投資股份有限公司 | 統一編號: 12819385 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 339033 | 所代表法人: | 壺山投資股份有限公司 | 統一編號: 12819385 |
[ 搜尋所有相關: 林盈均 @ 董監事資料集 ]
無其他 壺山投資 資料。
[ 搜尋所有 壺山投資 ... ]
根據姓名 林盈均 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林盈均 ...) | (中華民國)林盈均 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林盈均 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林淑瑾 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林淑瑾 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 連絡電話: 0988323402 | 福林里20鄰介壽路523巷39號 | 廠商序號: C2020040000050 @ 寵物食品業者資料 |
| 資料集識別碼: 147005 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 18:57:28 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 臺北市政府交通局 | 服務分類: 交通及通訊 | 資料集描述: 提供臺北市共享運具許可情形資料,檔案格式為CSV檔。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 場館實際管理人電話: 03-4781525#501 | 場館分類: 田徑場 | 停車場種類: 無停車場 | 桃園市楊梅區新農街337號 @ 全國運動場館資訊 |
| 場館實際管理人電話: 03-4781525#501 | 場館分類: 排球場(館) | 停車場種類: 無停車場 | 桃園市楊梅區新農街337號 @ 全國運動場館資訊 |
(中華民國)林盈均 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林盈均 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林淑瑾 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林淑瑾 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
連絡電話: 0988323402 | 福林里20鄰介壽路523巷39號 | 廠商序號: C2020040000050 @ 寵物食品業者資料 |
資料集識別碼: 147005 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 18:57:28 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 臺北市政府交通局 | 服務分類: 交通及通訊 | 資料集描述: 提供臺北市共享運具許可情形資料,檔案格式為CSV檔。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
場館實際管理人電話: 03-4781525#501 | 場館分類: 田徑場 | 停車場種類: 無停車場 | 桃園市楊梅區新農街337號 @ 全國運動場館資訊 |
場館實際管理人電話: 03-4781525#501 | 場館分類: 排球場(館) | 停車場種類: 無停車場 | 桃園市楊梅區新農街337號 @ 全國運動場館資訊 |
[ 搜尋所有 林盈均 ... ]
名稱 壺山投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 壺山投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
壺山投資股份有限公司 臺中市大里區大明路317巷30號1樓 | 林王惠冠 | 12819385 | 核准設立 |
壺山投資股份有限公司 登記地址: 臺中市大里區大明路317巷30號1樓 | 負責人: 林王惠冠 | 統編: 12819385 | 核准設立 |
姓名 林盈均 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 林盈均)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
盈均專業美容護膚中心 苗栗縣竹南鎮正南里福德路三五號 | 林盈均 | 92859063 | 核准設立 - 獨資 |
林威力親子工作室 雲林縣斗六市榴中里南仁路33巷46號 | 林盈均 | 91172564 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120100834) |
水木印刷坊 高雄市鼓山區裕豐街141號 | 林盈均 | 85511860 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961368600) |
樺縈髮廊 臺南市中西區南美里民權路2段289號1樓 | 林盈均 | 85629299 | 核准設立 - 獨資 |
墨沁商行 臺中市西屯區福聯里福科路699號3樓之2 | 林盈均 | 88537230 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110861156) |
盈均專業美容護膚中心 登記地址: 苗栗縣竹南鎮正南里福德路三五號 | 負責人: 林盈均 | 統編: 92859063 | 核准設立 - 獨資 |
林威力親子工作室 登記地址: 雲林縣斗六市榴中里南仁路33巷46號 | 負責人: 林盈均 | 統編: 91172564 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120100834) |
水木印刷坊 登記地址: 高雄市鼓山區裕豐街141號 | 負責人: 林盈均 | 統編: 85511860 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961368600) |
樺縈髮廊 登記地址: 臺南市中西區南美里民權路2段289號1樓 | 負責人: 林盈均 | 統編: 85629299 | 核准設立 - 獨資 |
墨沁商行 登記地址: 臺中市西屯區福聯里福科路699號3樓之2 | 負責人: 林盈均 | 統編: 88537230 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110861156) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
|